彩条屋影视传媒(深圳)有限公司
- 法人: 艾郧丹
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司
- 成立时间: 2019-08-29
- 办公地址: 深圳市宝安区西乡街道富华社区泰华豪园1栋二单元707
公司概览
联系人
无角色
8
工商信息
- 法人代表 艾郧丹
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 彩条屋、彩条屋影视传媒、深圳彩条屋
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 10.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440300MA5FRN421K
- 纳税人识别号 91440300MA5FRN421K
- 组织机构代码 MA5FRN421
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440300207916077
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2024-02-22
- 营业期限 2019-08-29~
- 注册地址 深圳市宝安区西乡街道富华社区泰华豪园1栋二单元707
- 国标行业 文化、体育和娱乐业->广播、电视、电影和录音制作业->广播->广播
- 专业行业 网络/游戏/传媒->影视、企业服务->企业通用服务->咨询服务、服务/休闲/出行->出行票务服务
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
韩旭明 | 自然人股东 | - | 99.00% |
艾郧丹 | 自然人股东 | - | 45.00% |
廖露 | 自然人股东 | - | 95.00% |
左鑫 | 自然人股东 | - | 55.00% |
尹艳林 | 自然人股东 | - | 1.00% |
吴春生 | 自然人股东 | - | 55.00% |
刘子赫 | 自然人股东 | - | 5.00% |
冯清荣 | 自然人股东 | - | 45.00% |
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
股东信息变更 | 吴春生:出资额550(万元),比例55%,中国 冯清荣:出资额450(万元),比例45%,中国 | 艾郧丹:出资额450(万元),比例45%,中国 左鑫:出资额550(万元),比例55%,中国 | 2024-02-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 冯清荣 | 艾郧丹 | 2024-02-22 |
章程备案 | 2023-11-11 | 2024-02-01 | 2024-02-22 |
其他事项备案 | 冯清荣 | 左鑫 | 2024-02-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吴春生:出资额550(万元),比例55%,中国 冯清荣:出资额450(万元),比例45%,中国 | 艾郧丹:出资额450(万元),比例45%,中国 左鑫:出资额550(万元),比例55%,中国 | 2024-02-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯清荣:执行董事 | 艾郧丹:执行董事 | 2024-02-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢月娥:监事 | 左鑫:监事 | 2024-02-22 |
主要人员变更 | 谢月娥:监事 | 左鑫:监事 | 2024-02-22 |
其他事项备案 | 吴春生:自然人股东,出资额550(万元),出资比例55%,中国 冯清荣:自然人股东,出资额450(万元),出资比例45%,中国 | 左鑫:自然人股东,出资额550(万元),出资比例55%,中国 艾郧丹:自然人股东,出资额450(万元),出资比例45%,中国 | 2024-02-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯清荣:总经理 | 艾郧丹:总经理 | 2024-02-22 |
主要人员变更 | 冯清荣:总经理 | 艾郧丹:总经理 | 2024-02-22 |
法定代表人变更 | 冯清荣 | 艾郧丹 | 2024-02-22 |
主要人员变更 | 冯清荣:执行董事 | 艾郧丹:执行董事 | 2024-02-22 |
主要人员变更 | 廖露:总经理 | 冯清荣:总经理 | 2023-11-20 |
主要人员变更 | 廖露:执行董事 | 冯清荣:执行董事 | 2023-11-20 |
指定联系人 | 廖露 | 冯清荣 | 2023-11-20 |
总经理 | 廖露(总经理),刘子赫(监事),廖露(执行董事) | 冯清荣(总经理),谢月娥(监事),冯清荣(执行董事) | 2023-11-20 |
章程备案 | 2023-08-31 | 2023-11-11 | 2023-11-20 |
法定代表人变更 | 廖露 | 冯清荣 | 2023-11-20 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 廖露 | 冯清荣 | 2023-11-20 |
共 52 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
冯清荣 | 执行董事,总经理 | - | - | - | - | 79 |
谢月娥 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022 | - | 1522****586 | - | - | - | 84 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity