中金国投科技有限公司
- 法人: 刘晓
- 注册资本: 5000.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2018-04-18
- 办公地址: 北京市朝阳区景华南街1号旺座中心东塔1618
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
6
工商信息
- 法人代表 刘晓
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 中金国投
- 注册资本 5000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 CICC International Investment Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91110102MA01BHM20F
- 纳税人识别号 91110102MA01BHM20F
- 组织机构代码 MA01BHM20
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 110102025159763
- 登记机关 北京市朝阳区市场监督管理局
- 核准日期 2022-03-17
- 营业期限 2018-04-18~
- 注册地址 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101室5100号
- 国标行业 科学研究和技术服务业->科技推广和应用服务业->技术推广服务->其他技术推广服务
- 专业行业 保健/药品/医疗->医疗/保健器械->医疗器械
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
薛小宏 | - | - | 0.00% |
段瑛瑛 | - | - | 0.00% |
曾影 | - | - | 0.00% |
新华聚财(北京)投资咨询有限公司 | 企业法人 | - | 51.00% |
刘磊 | - | - | 0.00% |
兴业聚财(北京)投资有限公司 | 企业法人 | - | 49.00% |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 北京市朝阳区北苑路28号院1号楼1至12层101室10层1042 | 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101室5100号 | 2022-03-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2021-02-25 |
股东信息变更 | 刘磊,段瑛瑛 | 兴业聚财(北京)投资有限公司,新华聚财(北京)投资咨询有限公司 | 2021-02-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2021-02-25 |
地址变更 | 北京市西城区月坛北街26号写字楼5层506-10 | 北京市朝阳区北苑路28号院1号楼1至12层101室10层1042 | 2021-02-25 |
主要人员变更 | 郭宏源,刘磊,刘晓* | 刘晓*,曾佳欢 | 2021-02-24 |
地址变更 | 北京市西城区月坛北街26号写字楼5层506-10 | 北京市朝阳区北苑路28号院1号楼1至12层101室10层1042 | 2021-02-24 |
股东信息变更 | 段瑛瑛,自然人股东,刘磊,自然人股东 | 新华聚财(北京)投资咨询有限公司,企业法人,兴业聚财(北京)投资有限公司,企业法人 | 2021-02-24 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2021-02-24 |
负责人变更 | 刘磊 | 刘晓 | 2019-07-15 |
主要人员变更 | 段瑛瑛,刘磊* | 郭宏源,刘磊,刘晓* | 2019-07-15 |
地址变更 | 北京市西城区西直门内大街126号雅悦酒店西直门店218 | 北京市西城区月坛北街26号写字楼5层506-10 | 2019-07-15 |
股东信息变更 | 薛小宏,自然人股东,曾影,自然人股东 | 段瑛瑛,自然人股东,刘磊,自然人股东 | 2018-06-04 |
主要人员变更 | 薛小宏*,曾影 | 段瑛瑛,刘磊* | 2018-06-04 |
负责人变更 | 薛小宏 | 刘磊 | 2018-06-04 |
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭宏源 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
刘** | 执行董事,经理,执行董事 | 1381****935 | 833929*****.com | - | - | 92 |
刘磊 | 经理 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
刘晓 | 执行董事,经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity