望奎和运快运有限公司
- 法人: 张俊明
- 注册资本: 50.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2010-09-27
- 办公地址: 黑龙江省绥化市曙光社区李长顺综合楼商服东至西7号
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
3
无角色
11
工商信息
- 法人代表 张俊明
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 和运、望奎和运、和运快运
- 注册资本 50.00万元
- 实缴资本 50.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 9123122156062695X3
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 56062695X
- 曾用名 望奎双龙圆通速递经营有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 232324100008126
- 登记机关 望奎县市场监督管理局
- 核准日期 2023-01-18
- 营业期限 2010-09-27~2030-09-26
- 注册地址 黑龙江省绥化市曙光社区李长顺综合楼商服东至西7号
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->邮政业->其他寄递服务->其他寄递服务
- 专业行业 -
- 公司简介 望奎和运快运有限公司办公室地址位于有着中国北方光伏产业城的称号绥化,黑龙江省绥化市望奎县三百南北与北五路交汇处西北侧(望奎县望奎镇四街二十一委),于2010年09月27日在黑龙江省望奎县工商行政管理局注册成立,注册资本为50万元,在公司发展壮大的13年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营速递经营服务。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于绥化物流服务公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
张俊明 | 自然人股东 | 50.00万元 | 100.00% |
刘英子 | 自然人股东 | 50.00万元 | 100.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 刘英子、吴艳红 | 刘英子、张俊明 | 2023-01-18 |
股东信息变更 | 刘英子(出资额万元;出资比例) | 张俊明:(出资额万元;出资比例) | 2023-01-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘英子、吴艳红 | 刘英子、张俊明 | 2023-01-18 |
财务负责人 | - | 张俊明 | 2023-01-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘英子 | 张俊明 | 2023-01-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘英子(出资额万元;出资比例) | 张俊明:(出资额万元;出资比例) | 2023-01-18 |
其他事项备案 | 刘英子(出资额:50.0000万元;出资比例:100%) | 张俊明(出资额:50.0000万元;出资比例:100%) | 2023-01-18 |
许可经营项目变更 | 种畜禽生产经营许可证; | 快递经营许可证; | 2023-01-18 |
股东信息变更 | 刘英子(出资额:50.0000万元;出资比例:100%) | 张俊明:(出资额:50.0000万元;出资比例:100%) | 2023-01-18 |
其他事项备案 | - | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2021-01-13 |
经营范围变更 | 速递经营服务(邮政企业专营业务除外)。 | 国内快递(邮政企业专营业务除外)。 | 2021-01-13 |
地址变更 | 黑龙江省绥化市望奎县三百南北与北五路交汇处西北侧(望奎县望奎镇四街二十一委) | 黑龙江省绥化市曙光社区李长顺综合楼商服东至西7号 | 2021-01-13 |
股东信息变更 | 张俊明:*%; | 刘英子:*%; | 2017-01-12 |
投资人变更 | 张俊明; | 刘英子; | 2017-01-12 |
法定代表人变更 | 张俊明 | 刘英子 | 2017-01-12 |
主要人员变更 | 于佳颀、张俊明 | 刘英子、吴艳红 | 2017-01-12 |
高级管理人员变更 | 于佳颀、张俊明 | 刘英子、吴艳红 | 2017-01-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 张俊明:*%; | 刘英子:*%; | 2017-01-12 |
名称变更变更 | 望奎双龙圆通速递经营有限公司 | 望奎和运快运有限公司 | 2016-05-13 |
共 19 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2021 | - | 1504****823 | 150466458*****3.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2017 | - | - | 284578*****.com | 0455-****777 | - | 74 |
工商年报联系人2020 | - | 1384****578 | 24587658*****.com | - | - | 86 |
联系人共 14 条
解锁 查看更多信息
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
刘英子 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity