浙江中嘉百汇达供应链管理有限公司
- 法人: 戴伟业
- 注册资本: 3000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2014-07-29
- 办公地址: 浙江省宁波市北仑区保税区港东大道兴业六路
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
1
无角色
3
工商信息
- 法人代表 戴伟业
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 -
- 注册资本 3000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 10~20
- 统一社信代码 91330201309033564J
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 309033564
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 330214000051240
- 登记机关 宁波市北仑区市场监督管理局
- 核准日期 2021-06-22
- 营业期限 2014-07-29~9999-12-31
- 注册地址 浙江省宁波保税区港东大道30号3幢3楼
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->多式联运和运输代理业->运输代理业->货物运输代理
- 专业行业 企业服务->企业通用服务->供应链服务、企业服务->企业通用服务->供应链管理
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
戴国强 | 自然人股东 | - | 49.00% |
戴伟业 | 自然人股东 | - | 51.00% |
宁波市北仑安洪物流有限公司 | 企业法人 | - | 0.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 姓名:戴国强;出资额:****万;百分比:***%; | 姓名:戴伟业;出资额:****万;百分比:**%;姓名:戴国强;出资额:****万;百分比:**%; | 2021-06-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-06-22 |
注册资本变更 | 1000.00 | 3000.00 | 2021-06-22 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:戴国强;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:戴国强;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:戴国强;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:戴伟业;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-06-22 |
高级管理人员变更 | 姓名:戴伟业;证件号码:******************;职位:监事;姓名:戴国强;证件号码:******************;职位:执行董事; | 姓名:戴伟业;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:戴国强;证件号码:******************;职位:监事; | 2021-06-22 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:戴国强;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:戴国强;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:戴国强;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:戴伟业;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-06-22 |
法定代表人变更 | 戴国强 | 戴伟业 | 2021-06-22 |
股东信息变更 | 姓名: 戴国强; 出资额: ****万; 百分比: ***%; | 姓名: 戴伟业; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 戴国强; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 2021-06-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-06-22 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:戴国强;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:戴国强;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:戴国强;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:戴伟业;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-06-22 |
主要人员变更 | 姓名: 戴伟业; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 戴国强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; | 姓名: 戴伟业; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 戴国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2021-06-22 |
投资人变更 | 姓名:戴国强;出资额:***万;百分比:**%;企业名称:宁波市北仑安洪物流有限公司;出资额:***万;百分比:**%; | 姓名:戴国强;出资额:****万;百分比:***%; | 2020-11-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-11-24 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-11-24 |
股东信息变更 | 姓名: 戴国强; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 宁波市北仑安洪物流有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 姓名: 戴国强; 出资额: ****万; 百分比: ***%; | 2020-11-24 |
其他事项备案 | 注册号:***************组织机构代码证:********* | 统一社会信用代码:*****************J | 2017-07-03 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330214000051240组织机构代码证:309033564 | 统一社会信用代码:91330201309033564J | 2017-07-03 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
甬保税区 | 3302461715 | 2014-08-08 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2023 | - | 1895****284 | 16505627*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2018、2019 | - | 1309****222 | - | - | - | 84 |
工商年报联系人2014、2015、2017、2018、2019、2020、2021 | - | 1309****222 | - | - | - | 84 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
戴伟业 | 监事,执行董事 | - |
戴国强 | 监事,执行董事 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity