成都迈科航宇科技有限公司
- 法人: 文军
- 注册资本: 588.20万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2020-05-15
- 办公地址: 四川省成都市新津县五津镇希望路868号(四川新津工业园区)
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
9
工商信息
- 法人代表 文军
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 -
- 注册资本 588.20万元
- 实缴资本 387.80万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91510132MA6B77DQ0R
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA6B77DQ0
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 510132002108232
- 登记机关 新津县市场监督管理局
- 核准日期 2024-04-29
- 营业期限 2020-05-15~
- 注册地址 四川省成都市新津区五津街道希望路868号(四川新津工业园区)
- 国标行业 科学研究和技术服务业->科技推广和应用服务业->其他科技推广服务业->其他科技推广服务业
- 专业行业 先进制造->航空航天、企业服务->企业通用服务->咨询服务
- 公司简介 成都迈科航宇科技有限公司办公室地址位于锦官城成都,四川省成都市新津区五津街道希望路868号(四川新津工业园区),于2020年05月15日在新津县市场监督管理局注册成立,注册资本为500(万元),在公司发展壮大的3年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营科技推广和应用服务业;航空运营支持服务;航空、航天科学技术研究;航空用机电设备及系统;民用航空材料销售;销售航空运输设备;航空或航天导航仪器及装置制造;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业;航空、航天器及设备制造;航空相关设备制造;航空器零件制造;无动力航空器制造;通用航空服务;铁路、船舶、航空航天等运输设备修理;各种民用航空器及器材专业修理;航空航天器修理;航空器及船舶用发电机制造;信息技术咨询服务;计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务;软件和信息技术服务业;人工智能系统服务;电子工业专用设备制造;电子测量仪器制造;电子、通信与自动控制技术研究;通用设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;雷达、无线电导航设备专业修理;船舶修理。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于成都技术推广服务业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
海南鲲宇投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 50.90万元 | 8.65% |
文军 | 自然人股东 | 137.70万元 | 23.41% |
成都飞亚航空设备应用研究所有限公司 | 企业法人 | 300.00万元 | 51.00% |
成都迈科航宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 99.60万元 | 16.93% |
唐燕 | 自然人股东 | 50.00万元 | 0.00% |
唐永平 | 自然人股东 | 450.00万元 | 0.00% |
盛毅 | - | - | 0.00% |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | 2024-04-25新章程 | 2024-04-29 |
主要人员变更 | 经理:李冰峰;财务负责人:罗海琳 | 经理:文军;财务负责人:罗海琳 | 2024-04-29 |
主要人员变更 | 文军 | 杨晓东 | 2024-04-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 文军 | 杨晓东 | 2024-04-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 经理:李冰峰;财务负责人:罗海琳 | 经理:文军;财务负责人:罗海琳 | 2024-04-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李冰峰 金琼 | 李冰峰 罗海琳 | 2023-12-25 |
主要人员变更 | 李冰峰 金琼 | 李冰峰 罗海琳 | 2023-12-25 |
注册资本变更 | - | - | 2023-12-25 |
股东信息变更 | 海南鲲宇投资合伙企业(有限合伙) 出资 50.9万人民币;文军 出资 137.7万人民币; | 海南鲲宇投资合伙企业(有限合伙) 出资 50.9万人民币;成都迈科航宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 出资 99.6万人民币;文军 出资 137.7万人民币;成都飞亚航空设备应用研究所有限公司 出资 300万人民币; | 2023-12-25 |
章程备案 | - | 2023-12-21新章程 | 2023-12-25 |
投资人(股权)变更 | 海南鲲宇投资合伙企业(有限合伙) 出资 50.9万人民币;文军 出资 137.7万人民币; | 海南鲲宇投资合伙企业(有限合伙) 出资 50.9万人民币;成都迈科航宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 出资 99.6万人民币;文军 出资 137.7万人民币;成都飞亚航空设备应用研究所有限公司 出资 300万人民币; | 2023-12-25 |
注册资本变更 | - | - | 2023-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐燕 | 唐永平 | 2023-10-30 |
主要人员变更 | 宋泽睿 金琼 | 李冰峰 金琼 | 2023-10-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐永平 | 文军 | 2023-10-30 |
主要人员变更 | 唐燕 | 唐永平 | 2023-10-30 |
股东信息变更 | 唐燕 出资 50万人民币;唐永平 出资 450万人民币;海南鲲宇投资合伙企业(有限合伙) 出资 520.408163万人民币; | 海南鲲宇投资合伙企业(有限合伙) 出资 520.408163万人民币;文军 出资 500万人民币; | 2023-10-30 |
法定代表人变更 | 唐永平 | 文军 | 2023-10-30 |
主要人员变更 | 唐永平 | 文军 | 2023-10-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2023-10-30 |
共 33 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
唐** | 执行董事 | 1914****675 | maikeaerospace20*****3.com | - | - | 95 |
盛毅 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
杨晓东 | 执行董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
唐永平 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity