广州欧皇信息科技有限公司
- 法人: 袁启香
- 注册资本: 142.86万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2017-04-01
- 办公地址: 广州市天河区中山大道西299号1506室(仅限办公)
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
5
工商信息
- 法人代表 袁启香
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 欧皇信息、欧皇信科、广州欧皇、欧皇
- 注册资本 142.86万元
- 实缴资本 142.86万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 30~40
- 统一社信代码 91440101MA59L5UU9U
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA59L5UU9
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440106001931500
- 登记机关 广州市天河区市场监督管理局
- 核准日期 2023-05-16
- 营业期限 2017-04-01~
- 注册地址 广州市天河区中山大道西299号整栋(部位:1009)(仅限办公)
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->其他信息技术服务业->其他未列明信息技术服务业
- 专业行业 企业服务->企业通用服务->咨询服务、大数据->大数据基础技术->数据处理
- 公司简介 广州欧皇信息科技有限公司 成立于2017年04月01日,注册地址在广州市天河区黄村路57号二楼(部位:D226) ,主要从事计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件服务;软件开发;游戏软件设计制作;数据处理和存储服务;数字动漫制作;网络技术的研究、开发;技术进出口;。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
俞禛俊 | 自然人股东 | 42.86万元 | 30.00% |
袁启香 | 自然人股东 | 100.00万元 | 70.00% |
吴昊 | 自然人股东 | - | 50.00% |
兰云艳 | 自然人股东 | - | 50.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 袁启香 | 俞禛俊,袁启香 | 2023-05-16 |
认缴出资数额 | - | 认缴出资数额备案 | 2023-05-16 |
股东信息变更 | - | 认缴出资数额备案 | 2023-05-16 |
股东信息变更 | 袁启香 | 俞禛俊,袁启香 | 2023-05-16 |
章程备案 | - | 准予章程备案 | 2023-05-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2023-05-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2023-05-16 |
地址变更 | 广州市天河区中山大道西299号1506室(仅限办公) | 广州市天河区中山大道西299号整栋(部位:1009)(仅限办公) | 2022-08-26 |
章程备案 | - | 准予章程备案 | 2022-08-26 |
章程备案 | - | 准予章程备案 | 2022-08-26 |
联络员备案 | - | 袁启香 | 2022-07-29 |
联络人员变更 | - | 袁启香 | 2022-07-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-07-29 |
财务负责人 | 吴昊 | 袁启香 | 2022-07-29 |
股东信息变更 | 谢显栩,青岛君熹企业管理咨询中心(有限合伙) | 袁启香 | 2022-07-29 |
章程备案 | - | 准予章程备案 | 2022-07-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-07-29 |
章程备案 | - | 准予章程备案 | 2022-07-29 |
主要人员变更 | 谢显栩 | 袁启香 | 2022-07-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-07-29 |
共 49 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | 1361****694 | 8434549*****.com | - | - | 86 |
袁启香 | 执行董事,经理 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022、2023 | - | 1361****694 | 8434549*****.com | - | - | 86 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
谢显栩 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity