福建省佰瑞婴儿用品有限公司
- 法人: 张晓莉
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2015-05-20
- 办公地址: 晋江市经济开发区(五里园)安源路1号
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
2
无角色
6
工商信息
- 法人代表 张晓莉
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 佰瑞、福建佰瑞、佰瑞婴儿用品
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 913505823376318604
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 337631860
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 350582100315495
- 登记机关 晋江市市场监督管理局
- 核准日期 2024-05-29
- 营业期限 2015-05-20~2035-05-19
- 注册地址 福建省晋江市灵源大山后朝阳北路92号1单元
- 国标行业 制造业->文教、工美、体育和娱乐用品制造业->玩具制造->其他玩具制造
- 专业行业 母婴/玩具->儿童玩具童车->婴儿玩具、企业服务->企业通用服务->咨询服务
- 公司简介 福建省佰瑞婴儿用品有限公司办公室地址位于中国东亚文化之都、海上丝绸之路起点泉州,福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)安源路1号,于2015年05月20日在福建省晋江市市场监督管理局注册成立,注册资本为1000万人民币,在公司发展壮大的8年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营制造:婴儿用品、卫生用品、服装、鞋;批发、零售:日用品、婴儿用品、卫生用品、服装、鞋帽;机械维修。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于泉州婴儿玩具公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
王英美 | - | - | 0.00% |
王清典 | - | - | 0.00% |
王建阳 | 自然人股东 | - | 70.00% |
杨明严 | - | - | 0.00% |
张晓莉 | 自然人股东 | - | 30.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | - | 福建省晋江市世纪大道520号D幢2103室、2105室 | 2024-05-29 |
联络员备案 | 王建阳 | 张晓莉 | 2024-04-15 |
法定代表人 | 王建阳 | 张晓莉 | 2024-04-15 |
法定代表人变更 | 王建阳 | 张晓莉 | 2024-04-15 |
地址变更 | 福建省泉州市晋江市灵源街道大山后社区麒麟路160号 | 福建省晋江市灵源大山后朝阳北路92号1单元 | 2024-04-15 |
章程备案 | 旧章程 | 新章程 | 2024-04-15 |
董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):王建阳 证件号码:***监事:张晓莉 证件号码:***经理:王建阳 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):张晓莉 证件号码:***经理:张晓莉 证件号码:***财务负责人:张晓莉 证件号码:***监事:王庆云 证件号码:*** | 2024-04-15 |
主要人员变更 | 执行董事(法定代表人):王建阳 证件号码:***监事:张晓莉 证件号码:***经理:王建阳 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):张晓莉 证件号码:***经理:张晓莉 证件号码:***财务负责人:张晓莉 证件号码:***监事:王庆云 证件号码:*** | 2024-04-15 |
住所变更 | 福建省泉州市晋江市灵源街道大山后社区麒麟路160号 | 福建省晋江市灵源大山后朝阳北路92号1单元 | 2024-04-15 |
主要人员变更 | 执行董事兼总经理(法定代表人):王英美 证件号码:***监事:张晓莉 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):王建阳 证件号码:***监事:张晓莉 证件号码:***经理:王建阳 证件号码:*** | 2022-07-19 |
股东信息变更 | 王建阳 证照号码:***张晓莉 证照号码:***王英美 证照号码:*** | 王建阳 证照号码:***张晓莉 证照号码:*** | 2022-07-19 |
联络人员变更 | 王英美 | 王建阳 | 2022-07-19 |
章程变更 | 旧章程 | 新章程 | 2022-07-19 |
高级管理人员变更 | 王建阳 | 王英美 | 2019-11-08 |
投资人变更 | 王建阳 证照号码:******************;张晓莉 证照号码:******************; | 王建阳 证照号码:******************;张晓莉 证照号码:******************;王英美 证照号码:******************; | 2019-11-08 |
负责人变更 | 王建阳 | 王英美 | 2019-11-08 |
股东信息变更 | 王建阳 证照号码:35058219810708301X;张晓莉 证照号码:53213019880813004X; | 王建阳 证照号码:35058219810708301X;张晓莉 证照号码:53213019880813004X;王英美 证照号码:350582198305103106; | 2019-11-08 |
主要人员变更 | 王建阳 | 王英美 | 2019-11-08 |
联络人员变更 | 王清典 | 王英美 | 2019-11-08 |
章程变更 | 旧章程 | 2019-11-04股东 | 2019-11-08 |
共 35 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
王庆云 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2023 | - | 1805****932 | - | - | - | 84 |
工商年报联系人2015 | - | - | - | 0595-8****688 | - | 72 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王建阳 | 执行董事,经理 | - |
王英美 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity