珠海横琴创新方娱乐有限公司
官网- 法人: 梁守聪
- 注册资本: 50000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(港澳台法人独资)
- 成立时间: 2016-08-23
- 办公地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-17506
公司概览
联系人
公司高管
5
销售专家
6
无角色
12
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 梁守聪
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 横琴创新方娱乐、横琴创新方、创新方、创新方娱乐
- 注册资本 50000.00万元
- 实缴资本 50000.00万元
- 英文名 Zhuhai Hengqin Novotown Entertainment Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 150~500
- 统一社信代码 91440400MA4UTYQH7N
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA4UTYQH7
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440003490010431
- 登记机关 横琴粤澳深度合作区商事服务局
- 核准日期 2024-01-12
- 营业期限 2016-08-23~2046-08-23
- 注册地址 珠海市横琴新区智水路88号601-608办公6F-09
- 国标行业 文化、体育和娱乐业->文化艺术业->文艺创作与表演->文艺创作与表演
- 专业行业 电商零售->跨境电商->跨境电子商务对外贸易经营者、VRAR->VRAR应用->VR娱乐
- 公司简介 狮门娱乐天地是亚洲首座全感官电影主题互动场馆。通过虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等高端前沿科技与顶级娱乐设施结合,从而给宾客带来前所未有的开创性互动和全方位沉浸式的娱乐体验。 作为香港丽新集团投资的横琴综合旅游娱乐项目“创新方”一期的重点内容之一,狮门娱乐天地拥有占地2.2万平方米的优质室内空间,以美国狮门影业的六部电影系列:《饥饿游戏》系列,《暮光之城》系列,《分歧者》系列,《惊天魔盗团》系列,《神战:权力之眼》以及《金蝉脱壳》系列为故事蓝本,结合高科技、表演、主题餐饮及零售等元素,打造场内逾30项互动娱乐体验设施,给宾客们营造出全方位身临其境的娱乐体验。在这里,虚拟与现实结合,触动宾客所有感官,让宾客走进奇幻的电影世界。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
宝荟有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 郑茜元 | 朱耀宗 | 2024-01-12 |
章程备案 | 2023-05-18 | 2024-1-10 | 2024-01-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吕兆泉 | 梁守聪 | 2024-01-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 梁守聪(董事);陈桂汉(监事);林孝能(董事);孔茂(总经理);CHENG,Shin How(董事);吕兆泉(董事长);林孝贤(董事); | CHENG,Shin How(董事);张森(董事);任天明(总经理);李子仁(董事);陈桂汉(监事);梁守聪(董事长); | 2024-01-12 |
地址变更 | 珠海市横琴新区智水路88号2101办公-21F-05 | 珠海市横琴新区智水路88号601-608办公6F-09 | 2024-01-12 |
主要人员变更 | 梁守聪(董事);陈桂汉(监事);林孝能(董事);孔茂(总经理);CHENG,Shin How(董事);吕兆泉(董事长);林孝贤(董事); | CHENG,Shin How(董事);张森(董事);任天明(总经理);李子仁(董事);陈桂汉(监事);梁守聪(董事长); | 2024-01-12 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 珠海市横琴新区智水路88号2101办公-21F-05 | 珠海市横琴新区智水路88号601-608办公6F-09 | 2024-01-12 |
主要人员变更 | 梁守聪(董事);陈桂汉(监事);林孝能(董事);孔茂(总经理);CHENG,Shin How(董事);吕兆泉(董事长);林孝贤(董事); | CHENG,Shin How(董事);张森(董事);任天明(总经理);李子仁(董事);陈桂汉(监事);梁守聪(董事长); | 2024-01-12 |
法定代表人变更 | 吕兆泉 | 梁守聪 | 2024-01-12 |
经营范围变更 | 一般项目:文艺创作;专业设计服务;玩具、动漫及游艺用品销售;游艺及娱乐用品销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售;游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:文艺创作;专业设计服务;玩具、动漫及游艺用品销售;游艺及娱乐用品销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售;游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2023-05-18 |
法定代表人变更 | 林孝贤 | 吕兆泉 | 2023-05-18 |
业务范围变更 | 一般项目:文艺创作;专业设计服务;玩具、动漫及游艺用品销售;游艺及娱乐用品销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售;游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:文艺创作;专业设计服务;玩具、动漫及游艺用品销售;游艺及娱乐用品销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售;游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2023-05-18 |
主要人员变更 | 林孝贤(董事长);梁守聪(董事);林孝能(董事);周福安(董事);吕兆泉(董事);陈桂汉(监事);黎明辉(总经理); | 梁守聪(董事);陈桂汉(监事);林孝能(董事);孔茂(总经理);CHENG,Shin How(董事);吕兆泉(董事长);林孝贤(董事); | 2023-05-18 |
高级管理人员备案 | 林孝贤(董事长);梁守聪(董事);林孝能(董事);周福安(董事);吕兆泉(董事);陈桂汉(监事);黎明辉(总经理); | 梁守聪(董事);陈桂汉(监事);林孝能(董事);孔茂(总经理);CHENG,Shin How(董事);吕兆泉(董事长);林孝贤(董事); | 2023-05-18 |
章程变更 | - | 2022-06-17 | 2022-06-23 |
章程备案 | - | 2022-06-17 | 2022-06-23 |
地址变更 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-17506 | 珠海市横琴新区智水路88号2101办公-21F-05 | 2022-06-23 |
经营范围变更 | 章程记载的经营范围:室内娱乐互动项目(包括电子游艺厅,室内娱乐设施的游戏、游艺活动,以休闲、学习、娱乐为主的动手制作活动)的投资策划与经营;文化创意设计服务;动漫形象设计;设计、制作、代理、发布广告;餐饮服务;工艺品、礼品的零售;预包装食品、散装食品(含现场制售)、乳制品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:文艺创作;专业设计服务;玩具、动漫及游艺用品销售;游艺及娱乐用品销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售;游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-06-23 |
主要人员变更 | 林孝贤(董事长);梁守聪(董事);吕兆泉(董事);陈桂汉(监事);周福安(董事);黎明辉(总经理);谭承荫(董事); | 林孝能(董事);林孝贤(董事长);梁守聪(董事);周福安(董事);吕兆泉(董事);陈桂汉(监事);黎明辉(总经理); | 2022-06-23 |
主要人员变更 | 谭承荫(董事);谢安建(总经理);林孝贤(董事长);梁守聪(董事);吕兆泉(董事);陈桂汉(监事);周福安(董事); | 林孝贤(董事长);梁守聪(董事);吕兆泉(董事);陈桂汉(监事);周福安(董事);黎明辉(总经理);谭承荫(董事); | 2021-09-23 |
共 27 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
李华聪 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
01068960600 | - | - | - | 010-6****600 | - | 71 |
梁守聪 | 董事,董事长 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 22 条
解锁 查看更多信息
共 22 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
周福安 | 董事 | - |
黎明辉 | 总经理 | - |
吕兆泉 | 董事 | - |
谭承荫 | 董事 | - |
林孝贤 | 董事长 | - |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
食品经营许可证 | JY24404960012627 | 2019-07-18 | 2024-07-17 |
食品经营许可证 | JY24404960012602 | 2019-07-18 | 2024-07-17 |
食品经营许可证 | JY24404960012598 | 2019-07-18 | 2024-07-17 |
食品经营许可证 | JY24404960012619 | 2019-07-18 | 2024-07-17 |
食品经营许可证 | JY14404960012581 | 2019-07-18 | 2024-07-17 |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网站备案
网站首页 | 域名 | 网站备案/许可证号 | 审核日期 |
---|---|---|---|
lewhengqin.com | lewhengqin.com | 粤ICP备19016665号-1 | 2019-08-16 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity