舞阳源鼎发制品有限公司
- 法人: 孙刚
- 注册资本: 3000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2016-12-08
- 办公地址: 舞阳县220省道马村乡敬老院西南
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
10
工商信息
- 法人代表 孙刚
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 源鼎、舞阳源鼎、源鼎发制品
- 注册资本 3000.00万元
- 实缴资本 2100.00万元
- 英文名 Wuyang Yuanding Hair Products Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 30~40
- 统一社信代码 91411121MA3XGC8C1H
- 纳税人识别号 91411121MA3XGC8C1H
- 组织机构代码 MA3XGC8C1
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 411121000019503
- 登记机关 漯河市舞阳县市场监督管理局
- 核准日期 2024-04-08
- 营业期限 2016-12-08~2036-12-07
- 注册地址 舞阳县220省道马村乡敬老院西南
- 国标行业 制造业->皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业->毛皮鞣制及制品加工->其他毛皮制品加工
- 专业行业 美妆/个护/洗漱->美发洗发造型->假发
- 公司简介 舞阳源鼎发制品有限公司位于品牌城市,”食品名城”--漯河,具体地址是舞阳县220省道马村乡敬老院西南,在漯河工商注册成立,注册资本,主要经营项目为: 工艺发制品;人发制品;化纤发制品;化妆毛刷制品;假发纤维;练习头;发制品辅材的生产及销售;人发耗牛毛及其它动物毛制品的收购;美容美发用品及器材的销售;从事货物和技术的进出口业务。本单位为客户提供服务的同时,也使企业得到发展。 本单位是家居用品 家私护理用品行业内企业,如果您对我们的产品或服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询,我们将在收到您的信息后,回复您!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
李彦强 | 自然人股东 | 2100.00万元 | 70.00% |
孙刚 | 自然人股东 | 2100.00万元 | 70.00% |
辛方园 | 自然人股东 | - | 30.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李彦强 | 孙刚 | 2024-04-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 辛方园、李彦强 | 辛方园、孙刚 | 2024-04-08 |
主要人员变更 | 辛方园、李彦强 | 辛方园、孙刚 | 2024-04-08 |
股东信息变更 | 李彦强(出资额:2100.0000万元;出资比例:70%),辛方园(出资额:900.0000万元;出资比例:30%) | 辛方园:(出资额:900.0000万元;出资比例:30%),孙刚:(出资额:2100.0000万元;出资比例:70%) | 2024-04-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李彦强(出资额:2100.0000万元;出资比例:70%),辛方园(出资额:900.0000万元;出资比例:30%) | 辛方园:(出资额:900.0000万元;出资比例:30%),孙刚:(出资额:2100.0000万元;出资比例:70%) | 2024-04-08 |
法定代表人变更 | 李彦强 | 孙刚 | 2024-04-08 |
负责人变更 | 张颂 | 李彦强 | 2021-11-19 |
股东信息变更 | 张颂:70%;辛方园:30%; | 辛方园:30%;李彦强:70%; | 2021-11-19 |
主要人员变更 | 辛方园、张颂 | 辛方园、李彦强 | 2021-11-19 |
主要人员变更 | 李彦强、蔡聪聪 | 辛方园、张颂 | 2021-10-28 |
其他变更 | - | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2021-10-28 |
投资人变更 | 李彦强:70%;辛方园:30%; | 辛方园:30%;张颂:70%; | 2021-10-28 |
高级管理人员变更 | 李彦强、蔡聪聪 | 辛方园、张颂 | 2021-10-28 |
负责人变更 | 李彦强 | 张颂 | 2021-10-28 |
股东信息变更 | 李彦强:70%;辛方园:30%; | 辛方园:30%;张颂:70%; | 2021-10-28 |
股东信息变更 | 李彦强;蔡聪聪; | 李彦强:70%;辛方园:30%; | 2020-06-01 |
投资人变更 | 李彦强;蔡聪聪;[退出] | 李彦强:70%;辛方园:30%;[新增] | 2020-06-01 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
漯河海关 | 4111960577 | 2016-12-19 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
孙刚 | 执行董事,总经理 | - | - | - | - | 79 |
蔡聪聪 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2021 | - | 1383****333 | 6173888*****.com | - | - | 86 |
联系人共 12 条
解锁 查看更多信息
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李彦强 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity