辽宁豫信商贸有限公司
- 法人: 鞠歌伦
- 注册资本: 300.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2018-11-06
- 办公地址: 沈阳市皇姑区长江南街3号(1-17-05)
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
4
工商信息
- 法人代表 鞠歌伦
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 豫信商贸、辽宁豫信、豫信
- 注册资本 300.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Liao Ning Yu Xin Trading Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91210105MA0Y9GQQ99
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA0Y9GQQ9
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 210105000250026
- 登记机关 沈阳市沈河区市场监督管理局
- 核准日期 2024-08-29
- 营业期限 2018-11-06~
- 注册地址 辽宁省沈阳市沈河区北京街7号国测黄金大厦301、302-1
- 国标行业 批发和零售业->批发业->食品、饮料及烟草制品批发->营养和保健品批发
- 专业行业 电商零售->跨境电商->跨境电子商务对外贸易经营者
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
鞠永惠 | 自然人股东 | 135.00万元 | 0.00% |
鞠歌伦 | 自然人股东 | 297.00万元 | 99.00% |
侯春荣 | 自然人股东 | 450.00万元 | 0.00% |
宋建 | 自然人股东 | 3.00万元 | 1.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1鞠歌伦;2鞠永惠; | 1鞠歌伦;2宋建; | 2024-02-19 |
股东信息变更 | 1鞠歌伦;2鞠永惠; | 1鞠歌伦;2宋建; | 2024-02-19 |
注册资本变更 | 500.00 | 300.00 | 2024-02-01 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 300 | 2024-02-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 侯春荣 | 鞠歌伦 | 2023-09-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1侯春荣董事兼总经理;2鞠歌伦监事; | 1鞠歌伦执行董事;2宋建监事;3鞠歌伦经理; | 2023-09-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1侯春荣;2鞠歌伦; | 1鞠永惠;2鞠歌伦; | 2023-09-05 |
股东信息变更 | 1侯春荣;2鞠歌伦; | 1鞠永惠;2鞠歌伦; | 2023-09-05 |
经营范围变更 | 食品、农产品、卫生用品、化妆品、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、计生用品销售;农产品收购;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品进出口,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,化妆品批发,化妆品零售,针纺织品销售,服装服饰批发,服装服饰零售,日用百货销售,五金产品批发,五金产品零售,货物进出口,技术进出口,会议及展览服务,咨询策划服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-05-27 |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
浑南海关 | 21019609GY | 2019-07-11 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2018、2019、2020、2021 | - | - | lnyx5*****3.com | 024-8****159 | - | 73 |
侯春荣 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - | - | - | - | 79 |
鞠歌伦 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 5 条
解锁 查看更多信息
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
侯春荣 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity