广西天峨县胜业食品开发有限公司
- 法人: 黄兮
- 注册资本: 2000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2013-06-26
- 办公地址: 广西天峨县六排镇农贸街007号
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
12
工商信息
- 法人代表 黄兮
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 胜业、天峨胜业、胜业食品
- 注册资本 2000.00万元
- 实缴资本 100.00万元
- 英文名 Guangxi Tiane Shengye Food Development Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91451222071967040N
- 纳税人识别号 91451222071967040N
- 组织机构代码 071967040
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 451222000101001
- 登记机关 天峨县市场监督管理局
- 核准日期 2023-01-11
- 营业期限 2013-06-26~2033-06-26
- 注册地址 天峨县六排镇农贸街007号
- 国标行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业->水的生产和供应业->自来水生产和供应->自来水生产和供应
- 专业行业 食品/酒水/零食->饮料/饮用水->饮用水、服务/休闲/出行
- 公司简介 广西天峨县胜业食品开发有限公司成立于国家“五纵七横”国道主干线西南出海大通道穿境而过,世界长寿之乡河池,公司办公地址位于天峨县六排镇农贸街007号,我公司上下锐意进取,团结奋进,坚持顾客至上,用户第一的基本原则,积极拓展经营思路,使我公司主要经营的未填写获得长足的发展。多年来,公司一以贯之的坚持以服务求发展的原则,已形式良性的企业运营机制。我们愿以诚挚的热情,欢迎海内外客商精诚合作,共创辉煌。欢迎您的留言或来电。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
罗家钊 | - | - | 8.00% |
罗家胜 | 自然人股东 | - | 100.00% |
罗家树 | 自然人股东 | - | 0.00% |
杨正业 | 自然人股东 | - | 49.00% |
朱维飞 | 自然人股东 | - | 0.00% |
彭小敏 | - | - | 5.00% |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2023-01-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 彭小敏、黎冬冬 | 黄兮、罗家胜 | 2023-01-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黎冬冬 | 黄兮 | 2023-01-11 |
主要人员变更 | 彭小敏、黎冬冬 | 黄兮、罗家胜 | 2023-01-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 朱维飞;罗家树;杨正业; | 罗家胜:100%; | 2023-01-11 |
主要人员变更 | 杨正业、罗家胜、罗家钊 | 彭小敏、黎冬冬 | 2021-05-31 |
负责人变更 | 杨正业 | 黎冬冬 | 2021-05-31 |
其他变更 | - | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,对外贸易经营者备案登记,在林区经营(加工)木材审批,演出场所经营单位备案,旅行社设立服务网点备案,从事艺术品经营单位备案,区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证 | 2021-05-31 |
高级管理人员变更 | 杨正业、罗家胜、罗家钊 | 彭小敏、黎冬冬 | 2021-05-31 |
经营范围变更 | 其他饮用水制造、销售,鲜湿米粉生产、销售。 | 其他饮用水制造、销售,鲜湿米粉生产、销售;电子商务服务;普通道路货物运输。 | 2017-09-28 |
经营范围变更 | 其他饮用水制造、销售 | 其他饮用水制造、销售,鲜湿米粉生产、销售。 | 2016-01-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨正业:**;彭小敏:**;罗家胜:**;罗家钊:**; | 朱维飞;杨正业;罗家树; | 2015-07-07 |
投资人变更 | 杨正业:49%;彭小敏:5%;[退出]罗家胜:38%;[退出]罗家钊:8%;[退出] | 朱维飞;[新增]杨正业;罗家树;[新增] | 2015-07-07 |
股东信息变更 | 杨正业:**;彭小敏:**;罗家胜:**;罗家钊:**; | 朱维飞;杨正业;罗家树; | 2015-07-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨正业:*%;彭小敏:*%;罗家胜:*%;罗家钊:*%; | 朱维飞;杨正业;罗家树; | 2015-07-07 |
注册资本变更 | 100.00 | 2000.00 | 2014-12-04 |
经营范围变更 | 对食品业的投资 | 其他饮用水制造、销售 | 2014-05-06 |
实收出资变更 | 3.000000 | 100.000000 | 2013-07-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 罗家胜:**;彭小敏:**;杨正业:**;罗家钊:**; | 罗家钊:**;罗家胜:**;彭小敏:**;杨正业:**; | 2013-07-10 |
股东信息变更 | 罗家胜:**;彭小敏:**;杨正业:**;罗家钊:**; | 罗家钊:**;罗家胜:**;彭小敏:**;杨正业:**; | 2013-07-10 |
共 22 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2013、2014 | - | - | 3308822*****.com | 0778-****211 | - | 74 |
工商年报联系人2018 | - | - | 8615518*****.com | 0778-****211 | - | 74 |
罗家胜 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 14 条
解锁 查看更多信息
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
黎冬冬 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity