乾坤海供应链管理股份有限公司
- 法人: 梁玉春
- 注册资本: 119000.00万元
- 企业类型: 股份有限公司(非上市自然人投资或控股)
- 成立时间: 2016-11-18
- 办公地址: 浙江省舟山市定海区盐仓街道21号
公司概览
联系人
公司高管
5
销售专家
1
无角色
3
工商信息
- 法人代表 梁玉春
- 经营状态 吊销
- 成立年限 5~10年
- 简称 乾坤海、乾坤海供应链
- 注册资本 119000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 QianKun Sea Supply Chain Management Co.,Ltd
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91330900MA28K6FB9H
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA28K6FB9
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 330900000019593
- 登记机关 舟山市市场监督管理局
- 核准日期 2018-07-12
- 营业期限 2016-11-18~2046-11-17
- 注册地址 舟山市舟山港综合保税区企业服务中心301-1611室
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->多式联运和运输代理业->运输代理业->货物运输代理
- 专业行业 企业服务->企业通用服务->供应链服务、企业服务->企业通用服务->供应链管理、农资/化工/环保->能源化工/材料->煤炭、企业服务->企业通用服务->咨询服务、建材/门窗/水电->建筑材料辅料->钢材、金融->企业金融服务->小微企业贷、电商零售->跨境电商->跨境电子商务对外贸易经营者
- 公司简介 乾坤海供应链管理股份有限公司成立于2016年11月18日,注册地址在舟山市舟山港综合保税区企业服务中心3011611室,主要从事供应链管理及相关配套服务,货物及技术进出口,第三方物流服务;普通货物运输,食品批发兼零售(以上凭有效许可证经营);经济信息咨询服务(中介除外);钢材、煤炭、焦炭、矿产品、初级农产品、家具、家居用品批发兼零售。。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
董波 | - | - | 100.00% |
上海贝遁贝币网络科技有限公司 | 企业法人 | - | 51.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 姓名: 仲昕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 田巧亮(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 董波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 蒲涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 赵斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 邢文龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 邢文龙; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 陈大明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 仲昕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 梁玉春; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 梁玉春; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 田巧亮(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 董波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 蒲涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 赵斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈大明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2018-07-12 |
负责人变更 | 邢文龙 | 梁玉春 | 2018-07-12 |
高级管理人员变更 | 姓名:仲昕;证件号码:******************;职位:董事姓名:田巧亮(主席);证件号码:******************;职位:监事姓名:董波;证件号码:******************;职位:董事姓名:蒲涛;证件号码:******************;职位:董事姓名:赵斌;证件号码:******************;职位:监事姓名:邢文龙;证件号码:******************;职位:董事长姓名:邢文龙;证件号码:******************;职位:经理姓名:陈大明;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:仲昕;证件号码:******************;职位:董事姓名:梁玉春;证件号码:******************;职位:董事长姓名:梁玉春;证件号码:******************;职位:经理姓名:田巧亮(主席);证件号码:******************;职位:监事姓名:董波;证件号码:******************;职位:董事姓名:蒲涛;证件号码:******************;职位:董事姓名:赵斌;证件号码:******************;职位:监事姓名:陈大明;证件号码:******************;职位:董事 | 2018-07-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邢文龙 | 梁玉春 | 2018-07-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 仲昕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 田巧亮(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 董波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 蒲涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 赵斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 邢文龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 邢文龙; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 陈大明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 仲昕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 梁玉春; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 梁玉春; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 田巧亮(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 董波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 蒲涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 赵斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈大明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2018-07-12 |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
董波 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2016、2017、2018 | - | - | - | - | - | 70 |
蒲涛 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
董波 | 董事 | - |
蒲涛 | 董事 | - |
仲昕 | 董事 | - |
梁玉春 | 经理,董事长,董事长,经理 | - |
陈大明 | 董事 | - |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity