沈阳市华远物流有限公司
- 法人: 张立东
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2014-08-12
- 办公地址: 辽宁省沈阳市辽中区潘家堡镇南长岗子村
公司概览
联系人
销售专家
1
无角色
9
工商信息
- 法人代表 张立东
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 华远、沈阳华远、华远物流
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 100.00万元
- 英文名 Shenyang Huayuan Logistics Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 912101223131133138
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 313113313
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 210122000023969
- 登记机关 沈阳市辽中区市场监督管理局
- 核准日期 2022-08-26
- 营业期限 2014-08-12~
- 注册地址 辽宁省沈阳市辽中区潘家堡镇南长岗子村
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->道路运输业->道路货物运输->邮件包裹道路运输
- 专业行业 服务/休闲/出行->生活便民服务->物流、物流运输->物流服务、物流运输->仓储服务、服务/休闲/出行->生活便民服务->外卖、网络/游戏/传媒->软件工具系统->餐饮管理系统
- 公司简介 沈阳市华远物流有限公司办公室地址位于辽中县潘家堡镇南长岗子村,于2014年12月04日在沈阳市辽中区市场监督管理局注册成立,注册资本为100万,在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营普通货运,装卸,分拣,仓储。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于物流服务公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
宁波新盈网络科技有限公司 | 其他投资者 | 1000.00万元 | 100.00% |
王旭东 | - | - | 0.00% |
杨继承 | - | - | 0.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更 | 100.00 | 1000.00 | 2022-08-26 |
经营范围变更 | 普通货运,装卸,分拣,仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,国内货物运输代理,食品销售(仅销售预包装食品),外卖递送服务,信息技术咨询服务,餐饮管理,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-01-13 |
高级管理人员变更 | 1张立东经理;2徐英监事;3杜海霞执行董事; | 1张立东经理;2张立东执行董事;3尹阳监事; | 2021-12-21 |
主要人员变更 | 1张立东经理;2徐英监事;3杜海霞执行董事; | 1张立东经理;2张立东执行董事;3尹阳监事; | 2021-12-21 |
负责人变更 | 孙岳 | 张立东 | 2021-11-09 |
高级管理人员变更 | 1徐英监事;2杜海霞执行董事;3孙岳经理; | 1张立东经理;2徐英监事;3杜海霞执行董事; | 2021-11-09 |
主要人员变更 | 1徐英监事;2杜海霞执行董事;3孙岳经理; | 1张立东经理;2徐英监事;3杜海霞执行董事; | 2021-11-09 |
期限变更 | 2024-08-11 | - | 2021-05-24 |
投资人变更 | 1孙岳;2杜海霞;3徐英; | 1宁波新盈网络科技有限公司; | 2021-05-24 |
股东信息变更 | 1孙岳;2杜海霞;3徐英; | 1宁波新盈网络科技有限公司; | 2021-05-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-05-24 |
地址变更 | 辽中县潘家堡镇南长岗子村 | 辽宁省沈阳市辽中区潘家堡镇南长岗子村 | 2017-07-10 |
联络员备案 | - | 王旭东 | 2017-07-10 |
高级管理人员变更 | 王旭东执行董事[退出]孙岳经理杨继承监事[退出] | 杜海霞执行董事[新增]徐英监事[新增]孙岳经理 | 2014-12-04 |
主要人员变更 | 1王旭东执行董事;2孙岳经理;3杨继承监事; | 1杜海霞执行董事;2徐英监事;3孙岳经理; | 2014-12-04 |
投资人变更 | 王旭东;[退出]孙岳;杨继承;[退出] | 杜海霞;[新增]徐英;[新增]孙岳; | 2014-12-04 |
股东信息变更 | 1王旭东;2孙岳;3杨继承; | 1杜海霞;2徐英;3孙岳; | 2014-12-04 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐英 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2019 | - | - | 130024445*****3.com | 3****517 | - | 82 |
工商年报联系人2014、2015 | - | - | 2782163*****.com | 024-3****517 | - | 74 |
联系人共 11 条
解锁 查看更多信息
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity