前海完胜科技(深圳)有限公司
- 法人: 何飏
- 注册资本: 1.00万元
- 企业类型: 有限责任公司
- 成立时间: 2017-03-07
- 办公地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
7
工商信息
- 法人代表 何飏
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 前海完胜、完胜、深圳完胜
- 注册资本 1.00万元
- 实缴资本 500.00万元
- 英文名 Qianhai Wansheng Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440300MA5EDF369Q
- 纳税人识别号 91440300MA5EDF369Q
- 组织机构代码 MA5EDF369
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440300200288365
- 登记机关 深圳市市场监督管理局南山监管局
- 核准日期 2024-03-08
- 营业期限 2017-03-07~
- 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->软件开发->其他软件开发
- 专业行业 运动/户外/体育->户外装备/鞋服->户外用品、百货/厨具/宠物->宠物食品日用->宠物用品
- 公司简介 前海完胜科技(深圳)有限公司成立于20170307,注册地址位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),CEO为何飏,经营范围为电子产品的技术开发与销售;电商平台的技术开发;LED产品、智能家居产品、家用电器、厨卫用品、宠物用品、户外用品的销售;在网上从事商贸活动、展览展示策划、供应链管理;投资兴办实业;国内贸易;经营进出口业务。LED产品、智能家居产品、电子产品、家用电器的生产。....更多
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
邓诏军 | 自然人股东 | - | 51.00% |
周东海 | - | - | 49.00% |
何飏 | 自然人股东 | - | 49.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何飏:出资额245(万元),比例49%,中国 邓诏军:出资额255(万元),比例51%,中国 | 何飏:出资额0(万元),比例49%,中国 邓诏军:出资额1(万元),比例51%,中国 | 2024-03-08 |
章程备案 | 2017-07-24 | 2024-01-01 | 2024-03-08 |
注册资本变更 | - | - | 2024-03-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500, | 1,156 | 2024-03-08 |
股东信息变更 | 何飏:出资额245(万元),比例49%,中国 邓诏军:出资额255(万元),比例51%,中国 | 何飏:出资额0(万元),比例49%,中国 邓诏军:出资额1(万元),比例51%,中国 | 2024-03-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邓诏军:执行董事 | 何飏:执行董事 | 2017-07-24 |
主要人员变更 | 周东海(监事) | 邓诏军(监事) | 2017-07-24 |
负责人变更 | 总经理:邓诏军;工商联络员:邓诏军;董事长:邓诏军;股东:周东海;股东:邓诏军;监事:周东海;法定代表人:邓诏军; | 股东:;监事:邓诏军;股东:;工商联络员:何飏;总经理:何飏;董事长:何飏;法定代表人:何飏; | 2017-07-24 |
其他事项备案 | 总经理:邓诏军;工商联络员:邓诏军;董事长:邓诏军;股东:周东海;股东:邓诏军;监事:周东海;法定代表人:邓诏军; | 股东:;监事:邓诏军;股东:;工商联络员:何飏;总经理:何飏;董事长:何飏;法定代表人:何飏; | 2017-07-24 |
章程变更 | - | 2017-07-24 | 2017-07-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周东海:监事 | 邓诏军:监事 | 2017-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 周东海:出资额245(万元),比例49%,中国 邓诏军:出资额255(万元),比例51%,中国 | 邓诏军:出资额255(万元),比例51%,中国 何飏:出资额245(万元),比例49%,中国 | 2017-07-24 |
章程或章程修正案通过日期变更 | - | 2017-07-24 | 2017-07-24 |
高级管理人员变更 | 执行董事:邓诏军;监事:周东海;总经理:邓诏军; | 执行董事:何飏;总经理:何飏;监事:邓诏军; | 2017-07-24 |
指定联系人 | 邓诏军 | 何飏 | 2017-07-24 |
股东信息变更 | 名称:邓诏军,出资额:255,出资比例:51名称:周东海,出资额:245,出资比例:49 | 名称:何飏,出资额:245,出资比例:49名称:邓诏军,出资额:255,出资比例:51 | 2017-07-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邓诏军 | 何飏 | 2017-07-24 |
法定代表人变更 | 邓诏军 | 何飏 | 2017-07-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邓诏军:总经理 | 何飏:总经理 | 2017-07-24 |
投资人变更 | 股东名称:邓诏军、出资额:255.000000、出资比例:51.000000;股东名称:周东海、出资额:245.000000、出资比例:49.000000; | 股东名称:何飏、出资额:245.000000、出资比例:49.000000;股东名称:邓诏军、出资额:255.000000、出资比例:51.000000; | 2017-07-24 |
共 21 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022、2023 | - | 1847****258 | 29257443*****.com | - | - | 83 |
工商年报联系人2018 | - | 1371****278 | 137138812*****9.com | - | - | 83 |
工商年报联系人2019 | - | 1867****019 | 29257443*****.com | - | - | 86 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
何飏 | 执行董事,总经理,总经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity