东莞市兴汉云智电子有限公司
- 法人: 李平
- 注册资本: 1100.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2018-07-25
- 办公地址: 东莞市凤岗镇
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
7
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
专利信息
专利总数
13
专利数排名
75%以后
专利总数
13
工商信息
- 法人代表 李平
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 东莞兴汉云智、兴汉云智电子、兴汉云智
- 注册资本 1100.00万元
- 实缴资本 1100.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 50~100
- 统一社信代码 91441900MA5226101L
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA5226101
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 441900005349265
- 登记机关 东莞市市场监督管理局
- 核准日期 2023-08-25
- 营业期限 2018-07-25~
- 注册地址 广东省东莞市凤岗镇碧湖路30号2栋501室
- 国标行业 制造业->计算机、通信和其他电子设备制造业->其他电子设备制造->其他电子设备制造
- 专业行业 网络/游戏/传媒、先进制造->集成电路、建材/门窗/水电->门禁安防消防->物联网、其他、物联网、服务/休闲/出行、数码/手机/电脑->网络/数据存储
- 公司简介 东莞市兴汉云智电子有限公司,成立于2018-07-25,位于广东省东莞市凤岗镇碧湖路30号2栋501室,所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业。机械/设备 50-99人
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
深圳市联智通达智能有限公司 | 企业法人 | 165.00万元 | 15.00% |
深圳市联智通达科技有限公司 | 企业法人 | 165.00万元 | 0.00% |
深圳市康士达科技有限公司 | 企业法人 | - | 25.00% |
北京兴汉网际股份有限公司 | 企业法人 | - | 60.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 北京兴汉网际股份有限公司;深圳市联智通达科技有限公司;深圳市康士达科技有限公司 | 北京兴汉网际股份有限公司;深圳市康士达科技有限公司;深圳市联智通达智能有限公司 | 2023-08-25 |
章程变更 | - | 章程 | 2022-10-19 |
经营范围变更 | 研发、产销:电子产品、计算机软、硬件;信息系统集成服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | 一般项目:其他电子器件制造;集成电路制造;集成电路销售;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;云计算设备制造;云计算设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;物联网技术研发;机械设备研发;专业设计服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-10-19 |
法定代表人变更 | 杨建兴 | 李平 | 2022-07-26 |
主要人员变更 | 吴雍(监事);李平(经理);杨建兴(执行董事); | 李平(执行董事,经理);吴雍(监事); | 2022-07-26 |
章程变更 | - | 章程 | 2022-07-26 |
地址变更 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖工业区碧湖大道38号A栋5楼 | 广东省东莞市凤岗镇碧湖路30号2栋501室 | 2019-12-19 |
经营范围变更 | 研发、产销:电子产品、计算机软、硬件;信息系统集成服务;货物或技术进出口。 | 研发、产销:电子产品、计算机软、硬件;信息系统集成服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | 2019-12-19 |
注册资本变更 | 800.00 | 1100.00 | 2019-12-19 |
章程变更 | - | 章程 | 2019-03-28 |
注册资本变更 | 500.00 | 800.00 | 2019-03-28 |
经营范围变更 | 研发、产销:电子产品、计算机软、硬件;信息系统集成服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | 研发、产销:电子产品、计算机软、硬件;信息系统集成服务;货物或技术进出口。 | 2019-03-28 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
杨建兴 | 执行董事 | - | - | - | - | 79 |
李平 | 执行董事,经理 | - | - | - | - | 79 |
吴雍 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
杨建兴 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity