岳阳三喜堂健康产业有限公司
- 法人: 陈文
- 注册资本: 800.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2017-02-17
- 办公地址: 岳阳市南湖新区邕园路14号
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
3
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 陈文
- 经营状态 注销
- 成立年限 5~10年
- 简称 三喜堂、三喜堂健康、岳阳三喜堂
- 注册资本 800.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Yueyang Sanxitang Health Industry Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~20
- 统一社信代码 91430600MA4LBW0436
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA4LBW043
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 430600000112625
- 登记机关 岳阳市南湖新区市场监督管理局
- 核准日期 2020-09-14
- 营业期限 2017-02-17~2047-02-16
- 注册地址 岳阳市南湖新区邕园路14号
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->咨询与调查->其他专业咨询与调查
- 专业行业 运动/户外/体育->健身器材设备->健身会所、服务/休闲/出行->休闲娱乐场所->健身会所、保健/药品/医疗->养生保健->健康管理、企业服务->企业通用服务->咨询服务、保健/药品/医疗->保健品营养品->保健品
- 公司简介 岳阳三喜堂健康产业有限公司是一所集瑜伽、健身、太极、书法、咖啡厅、餐饮为一体的综合性会所
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄芳 | 自然人股东 | - | 18.00% |
陈文 | 自然人股东 | - | 64.50% |
邱德保 | 自然人股东 | - | 2.00% |
杨红梅 | 自然人股东 | - | 1.00% |
李晟伟 | 自然人股东 | - | 1.00% |
彭泓 | 自然人股东 | - | 0.50% |
张远方 | 自然人股东 | - | 8.00% |
张勇军 | 自然人股东 | - | 2.00% |
常修桔 | 自然人股东 | - | 3.00% |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 健康管理,营养健康咨询服务,学术交流活动的组织,文化活动的组织与策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 健康管理;营养健康咨询服务;健康养生咨询(不含医疗诊断);健康医疗产业项目的建设;保健品的研发;健康体检服务;医疗学术推广服务;学术交流活动的组织;文化活动的组织与策划;商业活动的策划;饮料及冷饮服务;餐饮管理;小型餐饮;保健品、文化用品、营养和保健食品、日用百货、散装食品、预包装食品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-09-14 |
联络员备案 | 陈文 *** 备案手机:*** | 陈文 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2018-05-29 |
主要人员变更 | 高培根 | 万风霞 | 2018-01-08 |
股东信息变更 | 陈文 | 常修桔 ,陈文 ,黄芳 ,李晟伟 ,彭泓 ,邱德保 ,杨红梅 ,张勇军 ,张远方 | 2018-01-08 |
股东变更 | 陈文 | 常修桔,陈文,黄芳,李晟伟,彭泓,邱德保,杨红梅,张勇军,张远方 | 2018-01-08 |
股东或股份发起人名称变更 | 陈文; | 陈文;黄芳;张远方;常修桔;杨红梅;张勇军;彭泓;李晟伟;邱德保; | 2018-01-08 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-01-08 |
高级管理人员变更 | 高培根 | 万风霞 | 2018-01-08 |
高级管理人员变更 | 黄芳 | 陈文 | 2017-06-01 |
主要人员变更 | 黄芳 | 陈文 | 2017-06-01 |
联络员备案 | 黄芳 *** 备案手机:*** | 陈文 *** 备案手机:*** | 2017-06-01 |
负责人变更 | 黄芳 | 陈文 | 2017-06-01 |
投资人变更 | 黄芳 出资 800万人民币; | 陈文 出资 800万人民币; | 2017-06-01 |
股东变更 | 黄芳 | 陈文 | 2017-06-01 |
股东信息变更 | 黄芳 | 陈文 | 2017-06-01 |
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2017、2018、2019、2020、2021 | - | 1867****226 | 12257763*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2018、2019、2022、2023 | - | 1867****226 | 12257763*****.com | - | - | 86 |
万风霞 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 6 条
解锁 查看更多信息
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
陈文 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity