交城县云顶文化传播有限公司
- 法人: 梁成俊
- 注册资本: 50.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2003-02-19
- 办公地址: 城县天宁镇奈林村王山圆明寺
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
7
工商信息
- 法人代表 梁成俊
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 -
- 注册资本 50.00万元
- 实缴资本 50.00万元
- 英文名 Jiaocheng Yunding Culture Communication Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91141122757295082T
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 757295082
- 曾用名 交城县云顶生态农业有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 141122100000579
- 登记机关 交城县市场监督管理局
- 核准日期 2021-02-07
- 营业期限 2003-02-19~2053-02-18
- 注册地址 山西省吕梁市交城县天宁镇奈林村王山圆明寺
- 国标行业 农、林、牧、渔业->农业->谷物种植->其他谷物种植
- 专业行业 -
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
郭利强 | 自然人股东 | - | 30.00% |
贾云 | 自然人股东 | - | 30.00% |
蔚明 | - | - | 0.00% |
梁成俊 | 自然人股东 | - | 40.00% |
任治国 | - | - | 0.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
期限变更 | 2021-02-18 | 2053-02-18 | 2021-02-07 |
经营范围变更 | 种植:草、中草药、谷物;园林绿化;养殖:鸡、牛、羊。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 组织文化艺术交流活动(不含演出)、武术健身服务、组织武术文化赛事策划、体育运动服务、休闲健身服务、体育表演策划、企业形象策划、会议服务、展览展示服务、礼仪服务、广告的设计、制作、发布;康养服务。种植:草、中草药、谷物;园林绿化;养殖:鸡、牛、羊。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-06-08 |
地址变更 | 吕梁市交城县会立乡米家庄村 | 山西省吕梁市交城县天宁镇奈林村王山圆明寺 | 2020-06-08 |
名称变更 | 交城县云顶生态农业有限公司 | 交城县云顶文化传播有限公司 | 2020-06-08 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-11-14 |
经营范围变更 | 种植:草(法律法规禁止经营的不得经营,需取得许可证后经营的,取得许可证后方可经营)。; | 种植:草、中草药、谷物;园林绿化;养殖:鸡、牛、羊。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-11-14 |
联络人员变更 | - | 阴晨姝 | 2016-11-14 |
投资人变更 | 蔚明:*%; | 贾云:*%;郭利强:*%;梁成俊:*%; | 2016-11-14 |
股东信息变更 | 蔚明; | 贾云;郭利强;梁成俊; | 2016-11-14 |
负责人变更 | 蔚明 | 梁成俊 | 2016-11-14 |
联络员备案 | - | 阴晨姝 | 2016-11-14 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-02-18 | 2021-02-18 | 2016-11-14 |
主要人员变更 | 贾云、蔚明 | 贾云、梁成俊 | 2016-11-14 |
高级管理人员变更 | 贾云、蔚明 | 贾云、梁成俊 | 2016-11-14 |
期限变更 | {2003-02-19,2013-02-18} | {2003-02-19,2016-02-18} | 2013-06-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | *种植:苗木、食用菌、草。圈养:鸡、牛、羊。 | 种植:草(法律法规禁止经营的不得经营,需取得许可证后经营的,取得许可证后方可经营)。; | 2013-06-28 |
其他变更 | 5 | 2 | 2011-03-25 |
负责人变更 | 任治国 | 蔚明 | 2011-03-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2011-03-25 |
期限变更 | 营业期限: 2003-02-19 至 2009-03-13 | 营业期限: 2003-02-19 至 2013-02-18 | 2009-09-14 |
共 24 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
贾云 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022 | - | 1365****016 | 10767459*****.com | - | - | 83 |
工商年报联系人2016、2017 | - | - | 12811979*****.com | ****119 | - | 74 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
梁成俊 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity