沈阳可可西网络科技有限公司
- 法人: 崔云鹏
- 注册资本: 5000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2016-06-08
- 办公地址: 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路36-1号133室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
4
工商信息
- 法人代表 崔云鹏
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 沈阳可可西、可可西网络、可可西
- 注册资本 5000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Shenyang Kekexi Network Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91210103MA0P4T3K3W
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA0P4T3K3
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 210103000165098
- 登记机关 沈阳市沈河区市场监督管理局
- 核准日期 2018-01-11
- 营业期限 2016-06-08~
- 注册地址 沈阳市沈河区万柳塘路36-1号133室
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->软件开发->基础软件开发
- 专业行业 金融、工具/机械/仪器->仪器仪表元件->电力设备、先进制造->机器人、服务/休闲/出行->出行票务服务->代驾
- 公司简介 沈阳可可西网络科技有限公司办公室地址位于东北第一大城市,一朝发祥地,两代帝王都的沈阳,沈阳沈阳市沈河区万柳塘路361号133室,于2016年06月08日在沈阳市沈河区市场监督管理局注册成立,注册资本为5000万人民币,在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营网络软件开发;计算机软硬件、机器人、环保技术、农业技术、电力设备、安防设备、无人机、汽车技术、新能源汽车开发;室内空气净化服务;货运代理服务;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;网络设备、电子产品、办公用品、计算机软硬件及外辅设备、太阳能电池板、家居用品、污水净化设备、金融机具销售;...,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于沈阳计算机网络设备厂黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
曲克新 | 自然人股东 | 250.00万元 | 5.00% |
崔云鹏 | 自然人股东 | 4750.00万元 | 95.00% |
魏洪涛 | - | - | 0.00% |
董秋玲 | - | - | 0.00% |
张强 | - | - | 0.00% |
宁波 | - | - | 0.00% |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 1张强监事;2崔云鹏执行董事兼经理; | 1曲克新监事;2崔云鹏执行董事兼经理; | 2018-01-11 |
股东信息变更 | 1魏洪涛;2张强; | 1崔云鹏;2曲克新; | 2018-01-11 |
高级管理人员变更 | 1张强监事;2崔云鹏执行董事兼经理; | 1曲克新监事;2崔云鹏执行董事兼经理; | 2018-01-11 |
投资人变更 | 1魏洪涛;2张强; | 1崔云鹏;2曲克新; | 2018-01-11 |
主要人员变更 | 1张强监事;2魏洪涛执行董事兼经理; | 1张强监事;2崔云鹏执行董事兼经理; | 2017-06-01 |
负责人变更 | 魏洪涛 | 崔云鹏 | 2017-06-01 |
高级管理人员变更 | 1张强监事;2魏洪涛执行董事兼经理; | 1张强监事;2崔云鹏执行董事兼经理; | 2017-06-01 |
高级管理人员变更 | 1董秋玲监事;2宁波执行董事兼经理; | 1张强监事;2魏洪涛执行董事兼经理; | 2017-04-14 |
投资人变更 | 1董秋玲;2宁波; | 1魏洪涛;2张强; | 2017-04-14 |
主要人员变更 | 1董秋玲监事;2宁波执行董事兼经理; | 1张强监事;2魏洪涛执行董事兼经理; | 2017-04-14 |
股东信息变更 | 1董秋玲;2宁波; | 1魏洪涛;2张强; | 2017-04-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宁波 | 魏洪涛 | 2017-04-14 |
注册资本变更 | 1000.00 | 5000.00 | 2017-04-14 |
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
崔** | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | 1580****331 | 9885678*****.com | - | - | 95 |
工商年报联系人2017 | - | 1306****066 | 35708331*****.com | - | - | 86 |
曲克新 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 6 条
解锁 查看更多信息
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
崔云鹏 | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity