滁州安元投资基金有限公司
- 法人: 屠思强
- 注册资本: 50000.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2016-10-28
- 办公地址: 合肥市梅山路18号国元大厦22楼
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
14
工商信息
- 法人代表 屠思强
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 安元投资、安元、滁州安元
- 注册资本 50000.00万元
- 实缴资本 20000.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91341100MA2N1P5L9W
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA2N1P5L9
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 341100000118940
- 登记机关 滁州市市场监督管理局
- 核准日期 2022-06-21
- 营业期限 2016-10-28~2025-10-27
- 注册地址 安徽省滁州市龙蟠大道99号政务中心东五楼
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->其他商务服务业->其他未列明商务服务业
- 专业行业 金融->理财->实业投资、金融->理财->股权投资
- 公司简介 滁州安元投资基金有限公司 成立于2016年10月28日,注册地址在安徽省滁州市龙蟠大道99号政务中心东五楼 ,主要从事股权投资、与股权相关的债权投资;投资顾问、投资管理、投资咨询;投资于与多层次资本市场相关的债券产品或金融工具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
滁州银丰融资担保有限公司 | 企业法人 | - | 5.00% |
滁州市琅琊国有资产运营有限公司 | 企业法人 | - | 5.00% |
滁州市城投鑫创资产管理有限公司 | 企业法人 | - | 5.00% |
滁州市城市建设投资有限公司 | - | - | 0.00% |
明光跃龙投资控股集团有限公司 | 企业法人 | - | 5.00% |
安徽安元投资基金有限公司 | 企业法人 | - | 60.00% |
天长市城市建设投资有限公司 | 企业法人 | - | 10.00% |
凤阳县中都城乡建设有限公司 | 企业法人 | - | 5.00% |
全椒县全信产业投资有限公司 | 企业法人 | - | 5.00% |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 刘振 | 屠思强 | 2022-06-21 |
主要人员变更 | 刘振、周利华、屠思强、司武水、娄威、章法宝 | 邹红波、周利华、屠思强、司武水、娄威、章法宝 | 2022-06-21 |
股东信息变更 | 安徽安元投资基金有限公司:60%;天长市城市建设投资有限公司:10%;滁州市琅琊国有资产运营有限公司:5%;滁州银丰融资担保有限公司:5%;全椒县全信产业投资有限公司:5%;明光市城市建设投资有限公司:5%;滁州市城投鑫创资产管理有限公司:5%;凤阳县中都城乡建设有限公司:5%; | 安徽安元投资基金有限公司:60%;滁州市琅琊国有资产运营有限公司:5%;凤阳县中都城乡建设有限公司:5%;天长市城市建设投资有限公司:10%;全椒县全信产业投资有限公司:5%;滁州银丰融资担保有限公司:5%;滁州市城投鑫创资产管理有限公司:5%;明光跃龙投资控股集团有限公司:5%; | 2020-05-18 |
投资人变更 | 安徽安元投资基金有限公司:60%;天长市城市建设投资有限公司:10%;滁州市琅琊国有资产运营有限公司:5%;滁州银丰融资担保有限公司:5%;全椒县全信产业投资有限公司:5%;明光市城市建设投资有限公司:5%;滁州市城投鑫创资产管理有限公司:5%;凤阳县中都城乡建设有限公司:5%; | 安徽安元投资基金有限公司:60%;滁州市琅琊国有资产运营有限公司:5%;凤阳县中都城乡建设有限公司:5%;天长市城市建设投资有限公司:10%;全椒县全信产业投资有限公司:5%;滁州银丰融资担保有限公司:5%;滁州市城投鑫创资产管理有限公司:5%;明光跃龙投资控股集团有限公司:5%; | 2020-05-18 |
投资人变更 | 安徽安元投资基金有限公司:60%;天长市城市建设投资有限公司:10%;凤阳县中都城乡建设有限公司:5%;滁州银丰融资担保有限公司:5%;全椒县全信产业投资有限公司:5%;明光市城市建设投资有限公司:5%;滁州市城市建设投资有限公司:5%;滁州市琅琊国有资产运营有限公司:5%; | 安徽安元投资基金有限公司:60%;滁州市琅琊国有资产运营有限公司:5%;凤阳县中都城乡建设有限公司:5%;天长市城市建设投资有限公司:10%;全椒县全信产业投资有限公司:5%;明光市城市建设投资有限公司:5%;滁州银丰融资担保有限公司:5%;滁州市城投鑫创资产管理有限公司:5%; | 2019-09-09 |
股东信息变更 | 安徽安元投资基金有限公司:*%;天长市城市建设投资有限公司:*%;凤阳县中都城乡建设有限公司:*%;滁州银丰融资担保有限公司:*%;全椒县全信产业投资有限公司:*%;明光市城市建设投资有限公司:*%;滁州市城市建设投资有限公司:*%;滁州市琅琊国有资产运营有限公司:*%; | 安徽安元投资基金有限公司:*%;滁州市琅琊国有资产运营有限公司:*%;凤阳县中都城乡建设有限公司:*%;天长市城市建设投资有限公司:*%;全椒县全信产业投资有限公司:*%;明光市城市建设投资有限公司:*%;滁州银丰融资担保有限公司:*%;滁州市城投鑫创资产管理有限公司:*%; | 2019-09-09 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 其他有限责任公司 | 2016-11-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 其他有限责任公司 | 2016-11-04 |
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2016 | - | 1801****727 | 6346767*****.com | - | - | 86 |
屠思强 | 董事长 | - | - | - | - | 79 |
张蔚青 | 财务负责人 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 17 条
解锁 查看更多信息
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
娄威 | 董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity