甘肃浚景能源矿业有限公司
- 法人: 邢玮
- 注册资本: 25000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2021-10-28
- 办公地址: 甘肃省白银市白银区兰州路16号35幢10-15室
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
8
工商信息
- 法人代表 邢玮
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 -
- 注册资本 25000.00万元
- 实缴资本 15384.62万元
- 英文名 Gansu JunJing Energy Mining Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91620402MA7BW5PU22
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA7BW5PU2
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 620402200092745
- 登记机关 白银市平川区市场监督管理局
- 核准日期 2024-07-05
- 营业期限 2021-10-28~2041-10-27
- 注册地址 甘肃省白银市平川区共和镇西合村四社1号
- 国标行业 采矿业->煤炭开采和洗选业->烟煤和无烟煤开采洗选->烟煤和无烟煤开采洗选
- 专业行业 农资/化工/环保->能源化工/材料->煤炭、物流运输->仓储服务
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
深圳和汇丰投资发展有限公司 | 法人股东 | 7692.31万元 | 25.00% |
邢玮 | 自然人股东 | 6250.00万元 | 25.00% |
蔡平 | 自然人股东 | 12500.00万元 | 50.00% |
马红兵 | 自然人股东 | - | 31.85% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
股东信息变更 | 邢玮(出资额:10000万元,出资比例:65.0000%),深圳和汇丰投资发展有限公司(出资额:5384.6153万元,出资比例:35.0000%) | 深圳和汇丰投资发展有限公司:(出资额:7692.3076万元;出资比例:50%),邢玮:(出资额:7692.3077万元;出资比例:50%) | 2024-05-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 邢玮(出资额:10000万元,出资比例:65.0000%),深圳和汇丰投资发展有限公司(出资额:5384.6153万元,出资比例:35.0000%) | 深圳和汇丰投资发展有限公司:(出资额:7692.3076万元;出资比例:50%),邢玮:(出资额:7692.3077万元;出资比例:50%) | 2024-05-11 |
地址变更 | 甘肃省白银市平川区红会路街道西合村四社1号 | 甘肃省白银市平川区共和镇西合村四社1号 | 2024-04-26 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 甘肃省白银市平川区红会路街道西合村四社1号 | 甘肃省白银市平川区共和镇西合村四社1号 | 2024-04-26 |
股东信息变更 | 深圳和汇丰投资发展有限公司(出资额:5384.6153万元,出资比例:35.0000%),邢玮(出资额:5100万元,出资比例:33.1500%),马红兵(出资额:4900万元,出资比例:31.8500%) | 邢玮:(出资额:10000.0000万元;出资比例:65%),深圳和汇丰投资发展有限公司:(出资额:5384.6153万元;出资比例:35%) | 2024-04-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳和汇丰投资发展有限公司(出资额:5384.6153万元,出资比例:35.0000%),邢玮(出资额:5100万元,出资比例:33.1500%),马红兵(出资额:4900万元,出资比例:31.8500%) | 邢玮:(出资额:10000.0000万元;出资比例:65%),深圳和汇丰投资发展有限公司:(出资额:5384.6153万元;出资比例:35%) | 2024-04-26 |
财务负责人 | 李蓉 | 马艳丽 | 2024-04-03 |
地址变更 | 甘肃省白银市白银区兰州路16号35幢10-15室 | 甘肃省白银市平川区共和镇西合村四社1号 | 2024-04-03 |
地址变更 | 甘肃省白银市白银区兰州路16号35幢10-15室 | 甘肃省白银市平川区红会路街道西合村四社1号 | 2024-04-03 |
股东信息变更 | 邢玮:5100万元 马红兵:4900万元 | 深圳和汇丰投资发展有限公司:5384.6153万元 邢玮:5100万元 马红兵:4900万元 | 2022-09-28 |
主要人员变更 | 邢玮:执行董事兼经理,马红兵:监事 | 孙永琪:董事,李栋:董事,马红兵:监事,峁子富:董事,邢玮:董事长,王兴奇:董事,孙永琪:经理 | 2022-09-28 |
注册资本变更 | - | - | 2022-09-28 |
投资总额变更 | 500万元 | 10000万元 | 2022-01-19 |
投资人变更 | 邢玮:255万元 马红兵:245万元 | 邢玮:5100万元 马红兵:4900万元 | 2022-01-19 |
股东信息变更 | 邢玮:255万元 马红兵:245万元 | 邢玮:5100万元 马红兵:4900万元 | 2022-01-19 |
注册资本变更 | - | - | 2022-01-19 |
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
李栋 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
马红兵 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2021 | - | 1778****895 | 3405197*****.com | - | - | 86 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
邢玮 | 执行董事,经理,董事长 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity