榆林市红杉曹家伙场铁路集运有限公司
- 法人: 刘雄
- 注册资本: 10000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2015-03-16
- 办公地址: 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇喇嘛滩村
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
9
招投标
招标数量
2次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
0次
中标金额
-元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 刘雄
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 红杉曹家伙场铁路集运、榆林红杉曹家伙场
- 注册资本 10000.00万元
- 实缴资本 10000.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 20~30
- 统一社信代码 916108003056191977
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 305619197
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 612700100110979
- 登记机关 榆林市市场监督管理局
- 核准日期 2024-05-31
- 营业期限 2015-03-16~2055-03-09
- 注册地址 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇喇嘛滩村
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->铁路运输业->铁路货物运输->铁路货物运输
- 专业行业 其他、物流运输->运输服务->铁路运输
- 公司简介 榆林市红杉曹家伙场铁路集运有限公司成立于2015年03月16日,注册地址在陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇喇嘛滩村,主要从事普通货物铁路运输;煤炭洗选、加工、销售;物流服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
韩永成 | - | - | 0.00% |
陕西红杉实业有限公司 | - | - | 100.00% |
陕西秦普燃料有限责任公司 | - | - | 10.00% |
榆林铁路物流集团有限公司 | - | - | 100.00% |
榆林矿业集团有限公司 | 法人股东 | - | 100.00% |
刘雄 | - | - | 0.00% |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 企业名称: 陕西红杉实业(集团)有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100 | 企业名称: 榆林矿业集团有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100 | 2024-05-31 |
章程修正案备案 | - | 同意本次章程备案 | 2024-05-31 |
联络员备案 | 原联络员姓名:王静,原联络员固定电话:****-*******,原联络员移动电话:*********** , 原联络员电子邮箱:*********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:****************** | 现联络员姓名:王静,现联络员固定电话:****-*******,现联络员移动电话:*********** , 现联络员电子邮箱:*********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:****************** | 2024-05-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 艾先武; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘雄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 白云; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘雄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2024-05-31 |
财务负责人备案 | 原财务负责人姓名:刘晶,原财务负责人固定电话:****-*******,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:****************** | 现财务负责人姓名:赵洋,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:********@qq.com,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码:****************** | 2024-05-31 |
股东信息变更 | 企业名称: 陕西红杉实业(集团)有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100 | 企业名称: 榆林矿业集团有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100 | 2024-05-31 |
其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇喇嘛滩村),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市) | 现生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇喇嘛滩村),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市) | 2024-05-31 |
主要人员变更 | 姓名: 艾先武; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘雄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 白云; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘雄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2024-05-31 |
股东信息变更 | 韩永成 | 刘雄 | 2018-05-23 |
高级管理人员变更 | 姓名:韩永成;证件号码:*****************X;职位:执行董事[退出]姓名:薛永亮;证件号码:******************;职位:经理[退出]姓名:朱志昌;证件号码:******************;职位:监事[退出] | 姓名:艾先武;证件号码:******************;职位:监事[新增]姓名:刘雄;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理[新增] | 2018-05-23 |
投资人变更 | 韩永成[退出] | 刘雄[新增] | 2018-05-23 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:张红帅,原联络员固定电话:****-*******,原联络员移动电话:***********,原联络员电子邮箱:*********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:李盼,原财务负责人固定电话:****-*******,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,原财务负责人证件名称:居民身份证,原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:张红帅,现联络员固定电话:****-*******,现联络员移动电话:***********,现联络员电子邮箱:*********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:刘晶,现财务负责人固定电话:****-*******,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-05-23 |
联络人员变更 | 原联络员姓名:张红帅,原联络员固定电话:****-*******,原联络员移动电话:*********** , 原联络员电子邮箱:*********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:李盼,原财务负责人固定电话:****-*******,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,原财务负责人证件名称:居民身份证,原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:张红帅,现联络员固定电话:****-*******,现联络员移动电话:*********** , 现联络员电子邮箱:*********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:刘晶,现财务负责人固定电话:****-*******,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-05-23 |
负责人变更 | 韩永成 | 刘雄 | 2018-05-23 |
主要人员变更 | 姓名: 韩永成; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事 姓名: 薛永亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 朱志昌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 艾先武; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘雄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2018-05-23 |
负责人变更 | 思润梅 | 韩永成 | 2017-06-23 |
主要人员变更 | 姓名: 思润梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 思润梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 王涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 薛永亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 韩永成; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事 姓名: 薛永亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 朱志昌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2017-06-23 |
高级管理人员变更 | 姓名: 思润梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 思润梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 王涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 薛永亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 韩永成; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事 姓名: 薛永亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 朱志昌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2017-06-23 |
投资人变更 | 思润梅[退出] | 韩永成[新增] | 2017-06-23 |
股东信息变更 | 思润梅 | 韩永成 | 2017-06-23 |
共 34 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
09126663542 | - | - | - | - | - | 70 |
艾先武 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
刘雄 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 12 条
解锁 查看更多信息
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
刘雄 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
榆林市红杉曹家伙场铁路集运有限公司铁路建设项目施工总承包招标公告 | 招标公告 | 铁路专用线工程 铁路建设项目施工总承包 | 陕西-榆林 | - | 2015-06-09 |
榆林市红杉曹家伙场铁路集运有限公司铁路建设项目施工监理招标公告 | 招标公告 | 铁路专用线工程 铁路建设项目施工监理 | 陕西-榆林 | - | 2015-06-08 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity