高歌(上海)餐饮管理有限公司
- 法人: 郑宇泽
- 注册资本: 249.01万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2014-02-12
- 办公地址: 上海市浦东新区川沙路5600号8号楼317室
公司概览
联系人
公司高管
2
无角色
15
工商信息
- 法人代表 郑宇泽
- 经营状态 注销
- 成立年限 10~15年
- 简称 上海高歌、上海高歌餐饮、高歌、高歌餐饮
- 注册资本 249.01万元
- 实缴资本 200.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 913101150918462890
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 091846289
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310115400291545
- 登记机关 浦东新区市场监督管理局
- 核准日期 2023-12-15
- 营业期限 2014-02-12~2044-02-11
- 注册地址 上海市浦东新区牡丹路60号1001-J室
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->综合管理服务->其他综合管理服务
- 专业行业 餐饮/小吃/甜点->中式餐饮快餐->中式快餐、网络/游戏/传媒->软件工具系统->餐饮管理系统
- 公司简介 高歌餐饮为一在浦东注册的中外合资企业,致力于经营和发展中式快餐业务,公司目前拥有上海地区独家注册的品牌商标。高歌的重视快餐,其餐饮设计突出各地地道菜式,制作精巧,还原其传统的优良口味,加上完美的套餐搭配设计,为消费者提供一创新又满意的饮食场所。 高歌餐饮的管理层全属高阶专业人士,具有丰富的管理和市场发展经验。第一家快餐预计于2014年秋季开业。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黎珍 | - | - | 0.00% |
郑宇泽 | 自然人股东 | - | 100.00% |
汪开福 | - | - | 0.00% |
杨兴刚 | - | - | 0.00% |
孔庆功 | - | - | 0.00% |
余红刚 | - | - | 0.00% |
何海波 | - | - | 0.00% |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程变更 | 无 | 2022-07-07章程备案 | 2022-08-08 |
主要人员变更 | 张慧 | 吕树召 | 2022-08-08 |
负责人变更 | 汪开福 | 郑宇泽 | 2022-08-08 |
股东信息变更 | 汪开福; | 郑宇泽; | 2022-08-08 |
投资人变更 | 何树涛; | 汪开福; | 2020-11-19 |
负责人变更 | 何树涛 | 汪开福 | 2020-11-19 |
章程变更 | 无 | 2020-11-17章程修正案 | 2020-11-19 |
联络人员变更 | 徐瑗瑗 | 汪开福 | 2020-11-19 |
股东信息变更 | 何树涛; | 汪开福; | 2020-11-19 |
章程备案 | 无 | 2020-05-15章程备案 | 2020-06-19 |
投资人变更 | 上海格瑞澜亭餐饮有限公司; | 何树涛; | 2020-06-19 |
股东信息变更 | 上海格瑞澜亭餐饮有限公司; | 何树涛; | 2020-06-19 |
负责人变更 | 卢刚 | 何树涛 | 2020-06-19 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-06-19 |
主要人员变更 | 钱胜云 | 张慧 | 2020-06-19 |
高级管理人员变更 | 范释聪 | 钱胜云 | 2018-04-19 |
股东信息变更 | 何海波;黎珍;余红刚;孔庆功;杨兴刚; | 上海格瑞澜亭餐饮有限公司; | 2018-04-19 |
投资人变更 | 何海波;黎珍;余红刚;孔庆功;杨兴刚; | 上海格瑞澜亭餐饮有限公司; | 2018-04-19 |
主要人员变更 | 范释聪 | 钱胜云 | 2018-04-19 |
企业类型变更 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-04-19 |
共 36 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2020、2021 | - | 1381****908 | 13449788*****.com | - | - | 83 |
张慧 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
郑宇泽 | 执行董事,总经理 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 17 条
解锁 查看更多信息
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
汪开福 | 执行董事 | - |
卢刚 | 总经理 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity