海南雨林谷国际养生度假村有限公司
- 法人: 林道祥
- 注册资本: 4300.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2005-12-06
- 办公地址: 海南省乐东县尖峰岭雨林谷游览区
公司概览
联系人
公司高管
3
销售专家
4
无角色
8
工商信息
- 法人代表 林道祥
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 雨林谷养生度假村、雨林谷度假村、雨林谷、海南雨林谷
- 注册资本 4300.00万元
- 实缴资本 4300.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91469033780718936W
- 纳税人识别号 460033780718936
- 组织机构代码 780718936
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 460000000055955
- 登记机关 乐东黎族自治县市场监督管理局
- 核准日期 2016-05-24
- 营业期限 2005-12-06~2055-12-05
- 注册地址 海南省乐东县尖峰岭雨林谷游览区
- 国标行业 住宿和餐饮业->住宿业->旅游饭店->旅游饭店
- 专业行业 运动/户外/体育->体育用品球具->高尔夫球、服务/休闲/出行->酒店住宿民宿->酒店
- 公司简介 海南雨林谷国际养生度假村有限公司 成立于2005年12月6日,注册地址在海南省乐东县尖峰岭雨林谷游览区 ,主要从事旅业开发与管理、酒店管理、会议服务、旅游咨询、代订客房住宿服务、代订车辆服务;种植业(苗木除外),水生野生动物驯养繁殖(杂交鲟鱼),水生野生动物经营经利用(杂交鲟鱼),园林绿化养护;高尔夫球场建设与经营;农业技术推广,农业开发,林业开发;日用百货和农产品的销售,工艺品销售,旅游景区管理,停车场地管理,营地,博物馆,培训,文化体育赛事。。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
王江梅 | 自然人股东 | - | 0.37% |
三亚鸿洲国际游艇会有限公司 | 企业法人 | - | 99.63% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
联络人员变更 | 施振武 | 周柔秀 | 2016-05-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 旅业开发与管理、酒店管理、会议服务、旅游咨询、代订客房住宿服务、代订车辆服务;种植业(苗木除外),水生野生动物驯养繁殖(杂交鲟鱼),水生野生动物经营经利用(杂交鲟鱼),园林绿化养护;高尔夫球场建设与经营;农业技术推广,农业开发,林业开发;日用百货和农产品的销售,工艺品销售。 | 旅业开发与管理、酒店管理、会议服务、旅游咨询、代订客房住宿服务、代订车辆服务;种植业(苗木除外),水生野生动物驯养繁殖(杂交鲟鱼),水生野生动物经营经利用(杂交鲟鱼),园林绿化养护;高尔夫球场建设与经营;农业技术推广,农业开发,林业开发;日用百货和农产品的销售,工艺品销售,旅游景区管理,停车场地管理,营地,博物馆,培训,文化体育赛事。 | 2016-05-24 |
章程变更 | 无 | 无 | 2016-05-24 |
股东信息变更 | 姓名:三亚鸿洲国际游艇会有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:海南志成彩色印刷有限公司,出资额:*%出资比例::*%; | 姓名:三亚鸿洲国际游艇会有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:王江梅,出资额:*%出资比例::*%; | 2013-07-05 |
期限变更 | 2035-12-05 | 2055-12-05 | 2013-07-05 |
投资人变更 | 姓名:三亚鸿洲国际游艇会有限公司,出资额:4284,出资比例:99.63%;,姓名:海南志成彩色印刷有限公司,出资额:16,出资比例:.37%; | 姓名:三亚鸿洲国际游艇会有限公司,出资额:4284,出资比例:99.63%;,姓名:王江梅,出资额:16,出资比例:.37%; | 2013-07-05 |
主要人员变更 | 陈少波,监事;胡汉文,执行董事,总经理 | 林道祥,董事长,总经理;王崇标,董事;王家友,董事;王秋英,监事 | 2013-03-25 |
高级管理人员变更 | 陈少波,监事;胡汉文,执行董事,总经理 | 林道祥,董事长,总经理;王崇标,董事;王家友,董事;王秋英,监事 | 2013-03-25 |
经营范围变更 | 旅业开发与管理、酒店管理、会议服务、土特产销售、旅游咨询、代订客房住宿服务、代订车辆服务(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。 | 旅业开发与管理、酒店管理、会议服务、旅游咨询、代订客房住宿服务、代订车辆服务;种植业(苗木除外),水生野生动物驯养繁殖(杂交鲟鱼),水生野生动物经营经利用(杂交鲟鱼),园林绿化养护;高尔夫球场建设与经营;农业技术推广,农业开发,林业开发;日用百货和农产品的销售,工艺品销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。 | 2013-03-25 |
法定代表人变更 | 胡汉文 | 林道祥 | 2013-03-25 |
投资人变更 | 姓名:海南志成生态科技养殖有限公司,出资额:2045,出资比例:47.56%;,姓名:李丽萍,出资额:89,出资比例:2.07%;,姓名:陈少波,出资额:51.5,出资比例:1.2%;,姓名:胡汉文,出资额:1577.5,出资比例:36.69%;,姓名:海南志成彩色印刷有限公司,出资额:16,出资比例:.37%;,姓名:海南志成旅业发展有限公司,出资额:521,出资比例:12.12%; | 姓名:三亚鸿洲国际游艇会有限公司,出资额:4284,出资比例:99.63%;,姓名:海南志成彩色印刷有限公司,出资额:16,出资比例:.37%; | 2013-03-25 |
股东信息变更 | 姓名:海南志成生态科技养殖有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:李丽萍,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:陈少波,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:胡汉文,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:海南志成彩色印刷有限公司,出资额:*%出资比例::*%;,姓名:海南志成旅业发展有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:三亚鸿洲国际游艇会有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:海南志成彩色印刷有限公司,出资额:*%出资比例::*%; | 2013-03-25 |
股东信息变更 | 姓名:海南志成生态科技养殖有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:胡汉文,出资额:*%出资比例::*%;,姓名:陈少波,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:海南志成彩色印刷有限公司,出资额:*%出资比例::*%;,姓名:海南志成旅业发展有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:海南志成生态科技养殖有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:李丽萍,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:陈少波,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:胡汉文,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:海南志成彩色印刷有限公司,出资额:*%出资比例::*%;,姓名:海南志成旅业发展有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2011-07-08 |
实收出资变更 | 2300.000000 | 4300.000000 | 2011-07-08 |
注册资本变更 | 2300.00 | 4300.00 | 2011-07-08 |
实收出资变更 | 1400.000000 | 2300.000000 | 2010-07-13 |
股东信息变更 | 姓名:海南志成生态科技养殖有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:陈少波,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:海南志成旅业发展有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:海南志成生态科技养殖有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:胡汉文,出资额:*%出资比例::*%;,姓名:陈少波,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:海南志成彩色印刷有限公司,出资额:*%出资比例::*%;,姓名:海南志成旅业发展有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2010-07-13 |
注册资本变更 | 1400.00 | 2300.00 | 2010-07-13 |
股东信息变更 | 姓名:海南志成生态科技养殖有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:陈少波,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:海南志成生态科技养殖有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:陈少波,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:海南志成旅业发展有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2010-05-31 |
实收出资变更 | 300.000000 | 1400.000000 | 2010-05-31 |
共 22 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2019、2020、2021 | - | 1818****842 | ha*****sun.net | - | - | 86 |
工商年报联系人2022、2023 | - | 1818****842 | ha*****sun.net | - | - | 86 |
王** | 董事 | - | w*****sun.net | - | - | 81 |
联系人共 14 条
解锁 查看更多信息
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王家友 | 董事 | - |
林道祥 | 董事长,总经理 | - |
王崇标 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity