巢湖市格青蓝婴幼儿托育服务有限公司
- 法人: 陈磊
- 注册资本: 200.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2018-11-22
- 办公地址: 安徽省合肥市巢湖市东塘路以南安成路以东汇豪天下南区1.2号楼商铺301铺
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
7
工商信息
- 法人代表 陈磊
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 格青蓝婴幼儿托育、格青蓝、巢湖格青蓝
- 注册资本 200.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91340181MA2T90L42U
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA2T90L42
- 曾用名 巢湖市格青蓝文化传媒有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 340181000085706
- 登记机关 巢湖市市场监督管理局
- 核准日期 2023-01-13
- 营业期限 2018-11-22~2048-11-21
- 注册地址 安徽省合肥市巢湖市东塘路以南安成路以东汇豪天下南区1.2号楼商铺301铺
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->广告业->其他广告服务
- 专业行业 -
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
陈磊 | 自然人股东 | 200.00万元 | 100.00% |
郎平 | 自然人股东 | 200.00万元 | 100.00% |
杨友霞 | - | - | 33.34% |
周梅枝 | - | - | 66.66% |
丁亚明 | - | - | 66.67% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 杨友霞 | 陈磊 | 2023-01-13 |
股东信息变更 | 郎平:(出资额:200.0000万元;出资比例:100%), | 陈磊:(出资额:200.0000万元;出资比例:100%), | 2023-01-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-01-12 |
股东信息变更 | 郎平:90%;李跃纪:10%; | 郎平:100%; | 2021-01-12 |
投资人变更 | 郎平:90%;李跃纪:10%; | 郎平:100%; | 2021-01-12 |
经营范围变更 | 广告设计、制作、发布、推广;教育信息咨询;婴幼儿游泳药浴服务;儿童室内娱乐活动;护理信息咨询服务;儿童游乐园服务;艺术交流活动策划;手工创意制作;婴幼儿用品、玩具、日用品零售;青少年儿童托管(不含教育培训);儿童食堂服务;儿童早期智能项目的研究;儿童玩具及用品的研究及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 3岁以下婴幼儿托育服务(全日制、半日制或计时制):专营3岁以下婴幼儿照护服务;教育信息咨询(不含教育培训);婴幼儿游泳药浴服务;儿童室内娱乐活动;护理信息咨询服务;儿童游乐园服务;艺术交流活动策划;手工创意制作;婴幼儿用品、玩具、日用品零售;青少年儿童托管(不含教育培训);儿童食堂服务;儿童早期智能项目的研究;儿童玩具及用品的研究及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-12-07 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-10-20 |
股东信息变更 | 郎平:100%; | 郎平:90%;李跃纪:10%; | 2020-10-20 |
投资人变更 | 郎平:100%; | 郎平:90%;李跃纪:10%; | 2020-10-20 |
投资人变更 | 李云:100%; | 郎平:100%; | 2020-05-08 |
负责人变更 | 李云 | 郎平 | 2020-05-08 |
高级管理人员变更 | 李云、周康 | 周康、郎平 | 2020-05-08 |
股东信息变更 | 李云:100%; | 郎平:100%; | 2020-05-08 |
主要人员变更 | 李云、周康 | 周康、郎平 | 2020-05-08 |
名称变更变更 | 巢湖市格青蓝文化传媒有限公司 | 巢湖市格青蓝婴幼儿托育服务有限公司 | 2019-12-05 |
其他事项备案 | 营业执照 | 单位办理住房公积金缴存登记 | 2019-12-05 |
经营范围变更 | 广告设计、制作、发布、推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 广告设计、制作、发布、推广;教育信息咨询;婴幼儿游泳药浴服务;儿童室内娱乐活动;护理信息咨询服务;儿童游乐园服务;艺术交流活动策划;手工创意制作;婴幼儿用品、玩具、日用品零售;青少年儿童托管(不含教育培训);儿童食堂服务;儿童早期智能项目的研究;儿童玩具及用品的研究及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-06-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 周梅枝:*%;杨友霞:*%; | 李云:*%; | 2019-05-24 |
其他事项备案 | 统计证 | 开户许可证 | 2019-05-24 |
股东信息变更 | 周梅枝:*%;杨友霞:*%; | 李云:*%; | 2019-05-24 |
共 31 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | - | 3142011*****.com | 8****996 | - | 74 |
工商年报联系人2018、2019、2020、2021 | - | - | 3142011*****.com | 0551-8****996 | - | 74 |
周康 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
郎平 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity