红安县林鑫包装制品有限公司
- 法人: 袁梦洁
- 注册资本: 80.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2005-08-24
- 办公地址: 红安县高桥镇二房湾村
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
9
工商信息
- 法人代表 袁梦洁
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 林鑫、林鑫包装制品、红安林鑫
- 注册资本 80.00万元
- 实缴资本 80.00万元
- 英文名 Hong'an County Linxin Package Products Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 914211227775800674
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 777580067
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 421122000021369
- 登记机关 红安县市场监督管理局
- 核准日期 2024-05-16
- 营业期限 2005-08-24~
- 注册地址 红安县高桥镇二房湾村
- 国标行业 制造业->木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业->木材加工->木片加工
- 专业行业 百货/厨具/宠物->纸巾纸品湿巾->纸业
- 公司简介 红安县林鑫包装制品有限公司办公室地址位于湖北省东部、大别山南麓的黄冈,黄冈红安县七里坪镇,于2005年08月24日在红安县工商行政管理局注册成立,注册资本为380万元,在公司发展壮大的18年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营木制包装品、纸业包装品、林业科技开发。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于黄冈包装印刷加工公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄遵祥 | 自然人股东 | 21.05万元 | 26.32% |
袁梦洁 | 自然人股东 | 58.95万元 | 73.68% |
黄红刚 | - | - | 73.68% |
程昌举 | - | - | 9.09% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | 章程备案 | 2024-05-16 |
股东信息变更 | 股东名称:黄遵祥,认缴出资额:100万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2005-08-24;股东名称:袁梦洁,认缴出资额:280万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2021-08-31; | 股东名称:黄遵祥,认缴出资额:21.05264万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-08-24;股东名称:袁梦洁,认缴出资额:58.94736万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-08-24; | 2024-05-16 |
注册资本变更 | - | - | 2024-05-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:黄遵祥,认缴出资额:100万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2005-08-24;股东名称:袁梦洁,认缴出资额:280万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2021-08-31; | 股东名称:黄遵祥,认缴出资额:21.05264万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-08-24;股东名称:袁梦洁,认缴出资额:58.94736万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2008-08-24; | 2024-05-16 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 380万元(币种:人民币) | 80万元(币种:人民币) | 2024-05-16 |
投资人变更 | 黄红刚:73.6842%;黄遵祥:26.3158%; | 黄遵祥:26.3158%;袁梦洁:73.6842%; | 2021-08-19 |
股东信息变更 | 黄红刚:73.6842%;黄遵祥:26.3158%; | 黄遵祥:26.3158%;袁梦洁:73.6842%; | 2021-08-19 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2021-08-19 |
其他变更 | 黄红刚:73.6842%;黄遵祥:26.3158%; | 黄遵祥:26.3158%;袁梦洁:73.6842%; | 2021-08-19 |
负责人变更 | 黄红刚 | 袁梦洁 | 2020-11-11 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2020-11-11 |
主要人员变更 | 黄遵祥(监事)、黄红刚(执行董事兼总经理) | 黄遵祥(监事)、袁梦洁(执行董事兼总经理) | 2020-11-11 |
高级管理人员变更 | 黄遵祥(监事)、黄红刚(执行董事兼总经理) | 黄遵祥(监事)、袁梦洁(执行董事兼总经理) | 2020-11-11 |
股东信息变更 | 黄遵祥:*%;程昌举:*%; | 黄遵祥:*%;黄红刚:*%; | 2020-01-10 |
高级管理人员变更 | 黄遵祥(负责人) | 黄遵祥(监事)、黄红刚(执行董事兼总经理) | 2020-01-10 |
其他变更 | 黄遵祥:90.9091%;程昌举:9.0909%; | 黄遵祥:26.3158%;黄红刚:73.6842%; | 2020-01-10 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2020-01-10 |
负责人变更 | 黄遵祥 | 黄红刚 | 2020-01-10 |
注册资本变更 | 110.00 | 380.00 | 2020-01-10 |
主要人员变更 | 黄遵祥(负责人) | 黄遵祥(监事)、黄红刚(执行董事兼总经理) | 2020-01-10 |
共 30 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄** | 监事 | 1360****261 | 130988908*****.com.cn | ****296 | - | 96 |
工商年报联系人2016 | - | 1309****803 | 130988908*****.com.cn | - | - | 86 |
工商年报联系人2022 | - | 1807****137 | 19037299*****.com | - | - | 83 |
联系人共 12 条
解锁 查看更多信息
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
袁梦洁 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity