湖北焕水枫林生态文化发展有限公司
- 法人: 张红枝
- 注册资本: 800.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2018-03-05
- 办公地址: 湖北省黄冈市罗田县胜利镇汪家冲村方家河
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
1
无角色
5
工商信息
- 法人代表 张红枝
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 焕水枫林、焕水枫林生态文化、湖北焕水枫林
- 注册资本 800.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Hubei Huanshui Fenglin Ecological Culture Development Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91421123MA4933DW1C
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA4933DW1
- 曾用名 湖北焕水枫林生态文旅发展有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 421123000047074
- 登记机关 罗田县市场监督管理局
- 核准日期 2021-05-08
- 营业期限 2018-03-05~
- 注册地址 湖北省黄冈市罗田县胜利镇汪家冲村方家河
- 国标行业 住宿和餐饮业->住宿业->旅游饭店->旅游饭店
- 专业行业 服务/休闲/出行->休闲娱乐场所->游乐园、食品/酒水/零食->新鲜蔬菜水果->水果、运动/户外/体育->体育用品球具->台球、教育/文具/乐器、服务/休闲/出行->公司商务服务->人力资源、企业服务->企业通用服务->人力资源
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
邵琴 | 自然人股东 | - | 20.00% |
李高焕 | 自然人股东 | - | 80.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 李高焕(执行董事兼总经理)、邵琴(监事) | 张红枝(总经理)、邵琴(监事)、李高焕(执行董事) | 2021-05-08 |
法定代表人变更 | 李高焕 | 张红枝 | 2021-05-08 |
高级管理人员变更 | 李高焕(执行董事兼总经理)、邵琴(监事) | 张红枝(总经理)、邵琴(监事)、李高焕(执行董事) | 2021-05-08 |
经营范围变更 | 旅游观光,旅游产品开发;餐饮服务;住宿服务;会议、展览及相关服务;花卉、苗木、中药材种植及销售;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、农副产品零售;米酒、杂粮酒、果酒的制造与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 许可项目:餐饮服务;住宿服务;酒制品生产;食品经营;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;游乐园服务;水果种植;花卉种植;中草药种植;中草药收购;农副产品销售;花卉绿植租借与代管理;仓储设备租赁服务;从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);租借道具活动;台球活动;养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-12-07 |
经营范围变更 | 旅游观光,旅游产品开发;餐饮服务;住宿服务;花卉、苗木、中药材种植及销售;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、农副产品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 旅游观光,旅游产品开发;餐饮服务;住宿服务;会议、展览及相关服务;花卉、苗木、中药材种植及销售;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、农副产品零售;米酒、杂粮酒、果酒的制造与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 2020-06-28 |
名称变更变更 | 湖北焕水枫林生态文旅发展有限公司 | 湖北焕水枫林生态文化发展有限公司 | 2020-06-28 |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
李** | 执行董事 | 1385****261 | - | - | - | 90 |
张红枝 | 财务负责人,总经理,总经理,财务负责人 | - | - | - | - | 79 |
邵琴 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李高焕 | 执行董事 | - |
张红枝 | 财务负责人,总经理,总经理,财务负责人 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity