上海凯骋国际物流有限公司
- 法人: 沈菁
- 注册资本: 500.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2010-12-01
- 办公地址: 崇明县兴工路18号2号楼397室
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
3
无角色
4
工商信息
- 法人代表 沈菁
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 凯骋国际物流、凯骋、上海凯骋
- 注册资本 500.00万元
- 实缴资本 250.00万元
- 英文名 Shanghai Kaicheng International Logistics Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91310230566510237P
- 纳税人识别号 91310230566510237P
- 组织机构代码 566510237
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310230000448923
- 登记机关 崇明区市场监督管理局
- 核准日期 2019-12-06
- 营业期限 2010-12-01~
- 注册地址 上海市崇明区中兴镇兴工路18号2号楼397室(上海广福经济小区)
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->装卸搬运和仓储业->其他仓储业->其他仓储业
- 专业行业 服务/休闲/出行->生活便民服务->物流、物流运输->物流服务、物流运输->仓储服务
- 公司简介 上海凯骋国际物流有限公司办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海上海市崇明区中兴镇兴工路18号2号楼397室(上海广福经济小区),于2010年12月01日在崇明区市场监管局注册成立,在公司发展壮大的12年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营海上国际货运代理业务,航空国际货运代理业务,陆路国际货运代理业务,代理报检服务,仓储服务,经济信息咨询,货物运输代理,从事货物及技术的进出口业务,化工产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于上海物流服务公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄琴 | - | - | 0.00% |
陈欣怡 | 自然人股东 | - | 50.00% |
田伯建 | - | - | 50.00% |
周建军 | 自然人股东 | - | 50.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 陈欣怡 | 沈菁 | 2019-12-06 |
主要人员变更 | 陈欣怡 | 沈菁 | 2019-12-06 |
高级管理人员变更 | 陈欣怡[退出] | 沈菁[新增] | 2019-12-06 |
负责人变更 | 黄琴 | 陈欣怡 | 2017-05-26 |
高级管理人员变更 | 黄琴[退出] | 陈欣怡[新增] | 2017-05-26 |
主要人员变更 | 黄琴 | 陈欣怡 | 2017-05-26 |
投资人变更 | 黄琴;周建军; | 周建军;陈欣怡; | 2017-05-26 |
地址变更 | 上海市崇明县中兴镇兴工路18号2号楼397室(上海广福经济小区) | 上海市崇明区中兴镇兴工路18号2号楼397室(上海广福经济小区) | 2017-05-26 |
经营期限(营业期限)变 | 2010-12-01~2020-11-30 | 2010-12-01~ | 2017-05-26 |
股东信息变更 | 黄琴;周建军; | 周建军;陈欣怡; | 2017-05-26 |
经营范围变更 | 海上国际货运代理业务,航空国际货运代理业务,陆路国际货运代理业务,代理报检服务,仓储服务,经济信息咨询,货物运输代理,从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 海上国际货运代理业务,航空国际货运代理业务,陆路国际货运代理业务,代理报检服务,仓储服务,经济信息咨询,货物运输代理,从事货物及技术的进出口业务,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2014-09-09 |
地址变更 | 上海市崇明县兴工路18号2号楼397室(上海广福经济小区) | 上海市崇明县中兴镇兴工路18号2号楼397室(上海广福经济小区) | 2014-09-09 |
投资人变更 | 黄琴 2012-11-18货币200.000000万人民币;周建军 2012-11-18货币200.000000万人民币; | 黄琴 2010-11-19货币50.000000万人民币;黄琴 2012-12-25货币200.000000万人民币;周建军 2012-12-25货币200.000000万人民币;周建军 2010-11-19货币50.000000万人民币; | 2012-12-26 |
实收出资变更 | 100.000000万人民币 | 500.000000万人民币 | 2012-12-26 |
股东信息变更 | 田伯建 出资 250.000000万人民币 比例 50.0000%;周建军 出资 250.000000万人民币 比例 50.0000%; | 周建军 出资 250.000000万人民币 比例 50.0000%;黄琴 出资 250.000000万人民币 比例 50.0000%; | 2011-09-19 |
主要人员变更 | 田伯建;周建军 | 黄琴;周建军 | 2011-09-19 |
负责人变更 | 田伯建 | 黄琴 | 2011-09-19 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022、2023 | - | 1391****696 | - | - | - | 76 |
沈菁 | 执行董事 | - | - | - | - | 79 |
周建军 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
沈菁 | 执行董事 | - |
黄琴 | 执行董事 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity