中储(天津)建筑工程有限公司
- 法人: 张维立
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2021-01-13
- 办公地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓9-2-204(佰卓(天津)商务秘书有限公司托管第BZ-04666号)
公司概览
联系人
无角色
9
工商信息
- 法人代表 张维立
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 中储、天津中储
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91120222MA0786GD1J
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA0786GD1
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 120222001165575
- 登记机关 天津市宁河区市场监督管理局
- 核准日期 2024-06-19
- 营业期限 2021-01-13~
- 注册地址 天津市宁河区现代产业区海航东路新华产业科技园A41-228
- 国标行业 建筑业->土木工程建筑业->海洋工程建筑->其他海洋工程建筑
- 专业行业 建材/门窗/水电->房产服务/装修->物业
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
张维立 | 自然人股东 | 100.00万元 | 100.00% |
林继伟 | - | - | 0.00% |
李桂林 | - | - | 0.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | - | 认缴出资额(万元): 100.0;出资方式: 货币 | 2024-06-19 |
投资人变更 | 张维立 | - | 2024-06-19 |
投资人变更 | - | 无股权转让 | 2024-06-19 |
投资人变更 | 认缴出资额(万元): 28000.0;出资方式: 货币 | - | 2024-06-19 |
注册资本变更 | 28000.00 | 100.00 | 2024-06-19 |
经营范围变更 | 许可项目:各类工程建设活动;建筑劳务分包;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:房屋拆迁服务;海洋工程设计和模块设计制造服务;工程管理服务;国内货物运输代理;装卸搬运;道路货物运输站经营;物业管理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;平面设计;城乡市容管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;软件开发;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;道路危险货物运输;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋拆迁服务;海洋工程设计和模块设计制造服务;工程管理服务;国内货物运输代理;装卸搬运;道路货物运输站经营;物业管理;广告制作;广告发布;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;平面设计;城乡市容管理;会议及展览服务;市场营销策划;软件开发;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属制品销售;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);土石方工程施工;园林绿化工程施工;城市公园管理;城市绿化管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2024-06-19 |
地址变更 | 301700 | 301510 | 2022-06-10 |
主要人员变更 | 姓名:王秋波; | 姓名:空; | 2021-08-17 |
股东信息变更 | 李桂林 | 空 | 2021-08-17 |
法定代表人信息 | 姓名:李桂林;任职截止日期:2024-05-05;任职起始日期:2021-05-06; | 姓名:张维立;任职截止日期:2024-08-12;任职起始日期:2021-08-13; | 2021-08-17 |
高级管理人员备案 | 空 | 魏顺仕 | 2021-08-17 |
法定代表人变更 | 李桂林 | 张维立 | 2021-08-17 |
投资人变更 | 认缴出资额(万元): 28000.0;出资方式: 货币 | 空 | 2021-08-17 |
董事、监事、经理人员信息 | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-06-24;任职起始日期:2021-06-25;姓名:李桂林;国籍:中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-08-17 |
负责人变更 | 李桂林 | 张维立 | 2021-08-16 |
主要人员变更 | 姓名:林继伟; | 姓名:空; | 2021-06-28 |
高级管理人员备案 | 空 | 王秋波 | 2021-06-28 |
董事、监事、经理人员信息 | 任职截止日期:2024-05-05;任职起始日期:2021-05-06; | 任职截止日期:2024-06-24;任职起始日期:2021-06-25; | 2021-06-28 |
投资人变更 | 认缴出资额(万元): 28000.0;出资方式: 货币 | 空 | 2021-06-28 |
股东信息变更 | 空 | 李桂林 | 2021-06-28 |
共 31 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2021 | - | 1502****719 | 137021150*****3.com | - | - | 83 |
工商年报联系人2022、2023 | - | 1502****719 | 133021355*****3.com | - | - | 83 |
张金鸣 | 经理,执行董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity