邯郸顺达国际集装箱联运有限公司
- 法人: 赵红刚
- 注册资本: 520.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2000-06-12
- 办公地址: 邯郸市邯磁路198号
公司概览
联系人
公司高管
5
销售专家
5
无角色
7
工商信息
- 法人代表 赵红刚
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 顺达集装箱联运、邯郸顺达、顺达、顺达国际、顺达国际集装箱联运
- 注册资本 520.00万元
- 实缴资本 520.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 20~30
- 统一社信代码 911304007233987379
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 723398737
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 130400000100313
- 登记机关 邯山区市场监督管理局
- 核准日期 2024-05-28
- 营业期限 2000-06-12~2040-06-11
- 注册地址 河北省邯郸市邯山区邯磁路198号
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->装卸搬运和仓储业->装卸搬运->装卸搬运
- 专业行业 -
- 公司简介 邯郸顺达国际集装箱联运有限公司办公室地址位于战国赵国都城邯郸,邯郸邯郸市市辖区107国道邯郸市锻件厂东面,于2000年06月12日在邯郸市工商行政管理局注册成立,注册资本为520(万元),在公司发展壮大的23年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货订舱仓储中转集装箱拼装拆箱结算运杂费报关报验相关的短途运输服务及运输咨询业务;集装箱堆存检修清洗,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,目前团队人数有69人,我公司属于邯郸仓储业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
邯郸市公铁联运有限公司 | 企业法人 | - | 11.54% |
万合集团股份有限公司 | 企业法人 | - | 88.46% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 晋跟芳 周景源 | 任海红 | 2024-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:贾斌;副总经理:王耀冀;财务负责人: | 经理:秦楠;财务负责人:武珍 | 2024-05-28 |
主要人员变更 | 宗玉柱 贾斌 侯玉臻 高子彬 王耀冀 | 赵红刚 | 2024-05-28 |
主要人员变更 | 总经理:贾斌;副总经理:王耀冀;财务负责人: | 经理:秦楠;财务负责人:武珍 | 2024-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 晋跟芳 周景源 | 任海红 | 2024-05-28 |
法定代表人变更 | 宗玉柱 | 赵红刚 | 2024-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 宗玉柱 贾斌 侯玉臻 高子彬 王耀冀 | 赵红刚 | 2024-05-28 |
地址变更 | 邯郸市市辖区107国道邯郸市锻件厂东面 | 河北省邯郸市邯山区邯磁路198号 | 2020-06-16 |
股东信息变更 | 邯郸第二联运公司;邯郸交通运输集团有限公司; | 邯郸市公铁联运有限公司;万合集团股份有限公司; | 2020-06-16 |
股东或股份发起人名称变更 | 邯郸第二联运公司;邯郸交通运输集团有限公司; | 邯郸市公铁联运有限公司;万合集团股份有限公司; | 2020-06-16 |
期限变更 | 2000年6月12日 至 2020年6月11日 | 2000年6月12日 至 2040年6月11日 | 2020-06-16 |
章程备案 | 无 | 2020-06-03 | 2020-06-16 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
秦楠 | 经理 | - | - | - | - | 79 |
任海红 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
晋跟芳 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 16 条
解锁 查看更多信息
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
贾斌 | 董事,总经理,总经理,董事 | - |
高子彬 | 董事 | - |
王耀冀 | 副总经理,董事,副总经理,董事 | - |
侯玉臻 | 董事 | - |
宗玉柱 | 董事长 | - |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity