中进汽贸(天津)汽车贸易有限公司
- 法人: 刘向东
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(法人独资)
- 成立时间: 2008-10-09
- 办公地址: 河西区黑牛城道43号内101-103室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
13
工商信息
- 法人代表 刘向东
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 天津中进、中进、中进汽车贸易、中进汽贸汽车贸易、天津中进汽车贸易
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 1000.00万元
- 英文名 CATC (TIANJIN) AUTOMOBILE Trading Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91120103679432714J
- 纳税人识别号 91120103679432714J
- 组织机构代码 679432714
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 120103000105522
- 登记机关 天津市河西区市场监督管理局
- 核准日期 2024-01-15
- 营业期限 2008-10-09~2058-10-08
- 注册地址 河西区黑牛城道43号内101-103室
- 国标行业 批发和零售业->零售业->汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售->汽车新车零售
- 专业行业 物流运输->仓储服务、服务/休闲/出行
- 公司简介 中进汽贸(天津)汽车贸易有限公司中进汽贸(天津)汽车贸易有限公司成立于1995年8月,是中国进口汽车贸易中心的直属分支机构,上属国机集团。地处天津河西区黑牛城道,占地3.8万平方米,拥有8000平方米的汽车仓储库。多年来,中进汽贸天津公司在进口车和国产车方面已TimesNewRoman'"月,是中国进口汽车贸易中心的直属分支机构,上属国机集团。地处天津河西区黑牛城道,占地3.8万公司地址:天津市河西区黑牛城道43号公司网站:www.ctcai.tj.cn
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
中国进口汽车贸易有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 任职起始日期:2011-07-27;姓名:杨建鑫; | 任职起始日期:2024-01-11;姓名:孟宪策; | 2024-01-15 |
主要人员变更 | 任职起始日期:2011-07-27;姓名:杨建鑫; | 任职起始日期:2024-01-11;姓名:孟宪策; | 2024-01-15 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2022-07-18;姓名:信平;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-08-31 |
主要人员变更 | - | 权可 | 2023-08-31 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2022-07-18;姓名:信平;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-08-31 |
高级管理人员备案 | - | 权可 | 2023-08-31 |
主要人员变更 | 姓名:陈美霞; | 姓名:信平; | 2022-07-20 |
法定代表人变更 | 姓名:贾屹; | 姓名:刘向东; | 2022-07-20 |
董事、监事、经理人员信息 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2017-07-03;姓名:田亚梅;国籍:中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2020-05-27 |
负责人变更 | 田亚梅 | 贾屹 | 2020-05-27 |
法定代表人信息 | 姓名:田亚梅;任聘单位:董事会;任职起始日期:2017-07-03;产生方式:选举; | 姓名:贾屹;任聘单位:股东指派;任职起始日期:2020-05-21;产生方式:委派; | 2020-05-27 |
主要人员变更 | 姓名:徐军; | 姓名:空; | 2020-05-27 |
主要人员变更 | 姓名:李雪红; | 姓名:陈美霞; | 2019-08-12 |
董事、监事、经理人员信息 | 任职起始日期:2018-07-30;姓名:李雪红; | 任职起始日期:2019-08-08;姓名:陈美霞; | 2019-08-12 |
董事、监事、经理人员信息 | 任职起始日期:2012-02-17;姓名:金素才; | 任职起始日期:2018-07-30;姓名:李雪红; | 2018-07-31 |
主要人员变更 | 姓名:金素才; | 姓名:李雪红; | 2018-07-31 |
董事、监事、经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职起始日期:2012-02-17; | 法定代表人标识:否;任职起始日期:2017-07-03; | 2017-07-04 |
法定代表人变更 | 贾屹 | 田亚梅 | 2017-07-04 |
法定代表人信息 | 姓名:贾屹;任职起始日期:2012-02-17; | 姓名:田亚梅;任职起始日期:2017-07-03; | 2017-07-04 |
主要人员变更 | 任职起始日期:2011-07-27; | 任职起始日期:2017-07-03; | 2017-07-04 |
共 39 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
津河西关 | 1203980037 | 2012-02-21 | 正常 | 2070-12-31 | 高级认证企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐军 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
刘向东 | 执行董事 | - | - | - | - | 79 |
朱兵 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 15 条
解锁 查看更多信息
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
贾屹 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
质量管理体系认证(ISO9000) | 00918Q12342R0S | 2018-11-28 | 2021-11-27 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity