中汇鑫融资租赁(深圳)有限公司
- 法人: 龚建宇
- 注册资本: 130000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)
- 成立时间: 2016-04-05
- 办公地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
公司概览
联系人
销售专家
1
无角色
13
工商信息
- 法人代表 龚建宇
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 中汇鑫融资租赁、中汇鑫、深圳中汇鑫
- 注册资本 130000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Zhonghuixin Financial Leasing (Shenzhen) Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440300MA5D9Y800X
- 纳税人识别号 91440300MA5D9Y800X
- 组织机构代码 MA5D9Y800
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440301503532492
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2024-01-09
- 营业期限 2016-04-05~2046-03-23
- 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦30B
- 国标行业 金融业->货币金融服务->非货币银行服务->融资租赁服务
- 专业行业 金融->企业金融服务->融资租赁
- 公司简介 中汇鑫融资租赁(深圳)有限公司办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),于2016年04月05日在深圳市市场监督管理局注册成立,注册资本为20000万元美元,在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于深圳金融租赁业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
剑威电子(香港)有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1167号海运中心口岸楼0701-L008 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦30B | 2024-01-09 |
地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1167号海运中心口岸楼0701-L008 | 2023-09-25 |
负责人变更 | 赵健 | 龚建宇 | 2021-12-17 |
高级管理人员变更 | 赵健(总经理),赵健(执行董事) | 龚建宇(总经理),龚建宇(执行董事) | 2021-12-17 |
主要人员变更 | 赵健(总经理),赵健(执行董事) | 龚建宇(总经理),龚建宇(执行董事) | 2021-12-17 |
主要人员变更 | 张云玺(总经理),黎乐荣(监事),张云玺(执行董事) | 赵健(执行董事),李文群(监事),赵健(总经理) | 2021-05-28 |
负责人变更 | 张云玺 | 赵健 | 2021-05-28 |
总经理 | 张云玺(总经理), [退出]黎乐荣(监事), [退出]张云玺(执行董事) [退出] | 赵健(执行董事), [新增]李文群(监事), [新增]赵健(总经理) [新增] | 2021-05-28 |
指定联系人变更 | 张云玺 | 赵健 | 2021-05-28 |
负责人变更 | 李勇强 | 张云玺 | 2020-11-27 |
高级管理人员变更 | 李勇强(执行董事), [退出]李勇强(总经理), [退出]陈能富(监事) [退出] | 张云玺(总经理), [新增]黎乐荣(监事), [新增]张云玺(执行董事) [新增] | 2020-11-27 |
指定联系人变更 | 李勇强 | 张云玺 | 2020-11-27 |
主要人员变更 | 李勇强(执行董事),李勇强(总经理),陈能富(监事) | 张云玺(总经理),黎乐荣(监事),张云玺(执行董事) | 2020-11-27 |
执照副本数变更 | 1 | 20 | 2019-12-30 |
指定联系人 | 张宪敏(总经理),席正旺(监事),张宪敏(执行董事) | 李勇强(执行董事),李勇强(总经理),陈能富(监事) | 2019-12-04 |
主要人员变更 | 张宪敏(总经理) | 李勇强(总经理) | 2019-12-04 |
指定联系人 | 许春华 | 张宪敏 | 2019-05-20 |
主要人员变更 | 许春华(执行董事) | 张宪敏(执行董事) | 2019-05-20 |
其他变更 | 总经理:黄新涌;监事:潘巍翀;工商联络员:苏赛花;董事长:黄新涌;法定代表人:黄新涌; | 监事:席正旺;法定代表人:许春华;工商联络员:许春华;董事长:许春华;总经理:许春华; | 2019-05-10 |
指定联系人变更 | 苏赛花 | 许春华 | 2019-05-10 |
共 33 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2021 | - | - | 2852645*****.com | 0755-6****876 | - | 74 |
李文群 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
张云玺 | 执行董事,总经理 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 14 条
解锁 查看更多信息
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity