武汉市滴哩科技有限公司
- 法人: 黄开榜
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2020-09-25
- 办公地址: 武汉东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢19层办公3号(自贸区武汉片区)
公司概览
联系人
公司高管
1
技术专家
1
无角色
5
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
专利信息
专利总数
2
专利数排名
75%以后
专利总数
2
工商信息
- 法人代表 黄开榜
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 滴哩、武汉滴哩
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Wuhan Dili Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 20~99
- 统一社信代码 91420100MA49KLD44W
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA49KLD44
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 420100001597091
- 登记机关 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局
- 核准日期 2024-03-18
- 营业期限 2020-09-25~
- 注册地址 武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋1-18层7层708室
- 国标行业 科学研究和技术服务业->科技推广和应用服务业->其他科技推广服务业->其他科技推广服务业
- 专业行业 数码/手机/电脑->影音音箱播放->耳机、数码/手机/电脑->手机通讯服务->手机、先进制造->7G通信->光通信设备
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄开榜 | 自然人股东 | - | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
财务负责人 | 姓名:黄开智 | 姓名:黄开榜 | 2024-05-08 |
地址变更 | 武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B2栋17层01室1701(自贸区武汉片区) | 武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋1-18层7层708室 | 2024-03-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B2栋17层01室1701(自贸区武汉片区) | 武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋1-18层7层708室 | 2024-03-18 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2024-03-18 |
地址变更 | 武汉东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢19层办公3号(自贸区武汉片区) | 武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B2栋17层01室1701(自贸区武汉片区) | 2022-09-23 |
自贸区片区 | 1|1 | 0| | 2022-09-23 |
章程 | - | 章程备案 | 2022-09-23 |
其他事项备案 | 1|1 | 0| | 2022-09-23 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2022-09-23 |
经营场所 | 武汉东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢19层办公3号(自贸区武汉片区) | 武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B2栋17层01室1701(自贸区武汉片区) | 2022-09-23 |
股东信息变更 | 黄开智:60%;徐玲:40%; | 黄开榜:100%; | 2021-07-09 |
股东名录 | 黄开智:60%;徐玲:40%; | 黄开榜:100%; | 2021-07-09 |
主要人员变更 | 黄开智(执行董事)、徐玲(监事)、黄开智(经理) | 徐玲(监事)、黄开榜(执行董事兼总经理) | 2021-07-09 |
详细企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-07-09 |
投资人变更 | 黄开智:60%;徐玲:40%; | 黄开榜:100%; | 2021-07-09 |
联络员备案 | 黄开智 | 黄开榜 | 2021-07-09 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-07-09 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2021-07-09 |
高级管理人员变更 | 黄开智(执行董事)、徐玲(监事)、黄开智(经理) | 徐玲(监事)、黄开榜(执行董事兼总经理) | 2021-07-09 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 黄开智 | 黄开榜 | 2021-07-09 |
共 24 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄开榜 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - | - | - | - | 79 |
黄开智 | 财务负责人 | - | - | - | - | 79 |
徐玲 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
黄开榜 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity