阳新县盛发粉业有限公司
- 法人: 刘雪军
- 注册资本: 500.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2010-07-05
- 办公地址: 阳新县兴国镇银山开发区
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
10
工商信息
- 法人代表 刘雪军
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 阳新盛发、盛发粉业、盛发
- 注册资本 500.00万元
- 实缴资本 15.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 9142022279875111X1
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 79875111X
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 420222000012117
- 登记机关 阳新县市场监督管理局
- 核准日期 2015-05-28
- 营业期限 2010-07-05~2060-07-04
- 注册地址 阳新县兴国镇银山开发区
- 国标行业 采矿业->非金属矿采选业->土砂石开采->建筑装饰用石开采
- 专业行业 百货/厨具/宠物->纸巾纸品湿巾->纸业
- 公司简介 阳新县盛发粉业有限公司,公司位于阳新县兴国镇银山开发区交通便利。阳新县盛发粉业有限公司主要经营:未提供。公司自成立至今,不断吸取和借鉴国内外先进的经营和管理理念,努力实现公司业务、管理等方面自我超越!过去的一年,是精彩的一年,也是收获的一年。阳新县盛发粉业有限公司向曾经支持和关心我们的广大客户表示诚挚的谢意!我们将一如既往的向客户提供的服务。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
阮开培 | 自然人股东 | - | 32.00% |
李相昱 | - | - | 20.00% |
方志文 | - | - | 39.00% |
刘雪军 | 自然人股东 | - | 68.00% |
刘树生 | - | - | 32.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 刘雪军:41%;方志文:39%;[退出]阮开培:20%; | 刘雪军:68%;阮开培:32%; | 2015-05-28 |
股东信息变更 | 刘雪军:41%;方志文:39%;阮开培:20%; | 刘雪军:68%;阮开培:32%; | 2015-05-28 |
高级管理人员变更 | 刘雪军;方志文; | 阮开培;刘雪军; | 2015-05-28 |
主要人员变更 | 刘雪军;方志文; | 阮开培;刘雪军; | 2015-05-28 |
高级管理人员变更 | 阮开培;方志文; | 刘雪军;方志文; | 2015-04-16 |
负责人变更 | 阮开培 | 刘雪军 | 2015-04-16 |
主要人员变更 | 阮开培;方志文; | 刘雪军;方志文; | 2015-04-16 |
注册资本变更 | 5000.00 | 500.00 | 2015-04-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-10-29 |
主要人员变更 | 阮开培;金承富; | 阮开培;方志文; | 2014-10-29 |
投资人变更 | 阮开培:100%; | 刘雪军:41%;方志文:39%;阮开培:20%; | 2014-10-29 |
股东信息变更 | 阮开培:100%; | 刘雪军:41%;方志文:39%;阮开培:20%; | 2014-10-29 |
期限变更 | 7 | 50 | 2014-10-29 |
注册资本变更 | 1000.00 | 5000.00 | 2014-10-29 |
高级管理人员变更 | 阮开培;金承富; | 阮开培;方志文; | 2014-10-29 |
投资人变更 | 阮开培,出资15万,占100.0%, | 阮开培,出资1000万,占100.0%, | 2014-09-15 |
主要人员变更 | 监事,李相昱;总经理,刘树生;执行董事,阮开培; | 监事,金承富;执行董事,阮开培; | 2014-09-15 |
经营范围变更 | 一般经营项目:建筑石料用灰岩销售。; | 一般经营项目:非金属矿产品开采、加工、销售;建筑材料、塑业材料、纸业材料购销。(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营); | 2014-09-15 |
注册资本变更 | 15.00 | 1000.00 | 2014-09-15 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(私营) | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-09-15 |
共 30 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2020 | - | - | 369258*****.com | 0714-****000 | - | 73 |
工商年报联系人2018 | - | 1380****658 | 138062396*****9.com | - | - | 86 |
刘** | 执行董事 | - | - | 0714-****000 | - | 80 |
联系人共 11 条
解锁 查看更多信息
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
刘雪军 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity