广东亚商教育科技股份有限公司
- 法人: 程耿敦
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 股份有限公司(非上市自然人投资或控股)
- 成立时间: 2010-03-30
- 办公地址: 东莞市南城街道胜和塘贝商贸大厦A座华凯大厦12楼05A号-1
公司概览
联系人
公司高管
4
销售专家
11
无角色
8
工商信息
- 法人代表 程耿敦
- 经营状态 在业
- 成立年限 10~15年
- 简称 亚商教育、亚商、广东亚商
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 10.00万元
- 英文名 Guangdong Asia Business Education Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 10~20
- 统一社信代码 91441900553601156K
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 553601156
- 曾用名 东莞市亚商企业管理咨询服务有限公司 广东亚商教育咨询服务有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 441900000760375
- 登记机关 东莞市市场监督管理局
- 核准日期 2017-12-27
- 营业期限 2010-03-30~
- 注册地址 东莞市南城街道胜和塘贝商贸大厦A座华凯大厦12楼05A号-1
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->组织管理服务->企业总部管理
- 专业行业 教育/文具/乐器->培训辅导机构->在线教育、金融->企业金融服务->小微企业贷
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
胡志远 | 自然人股东 | 128.05万元 | 13.00% |
程耿敦 | 自然人股东 | 13.05万元 | 87.00% |
苏洁 | - | - | 0.00% |
胡德 | - | - | 0.00% |
曾轻辉 | - | - | 0.00% |
易学连 | - | - | 0.00% |
康勇 | - | - | 0.00% |
姚亮 | - | - | 0.00% |
吴有鉟 | - | - | 0.00% |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋1010A | 东莞市南城街道胜和塘贝商贸大厦A座华凯大厦12楼05A号-1 | 2017-12-27 |
名称变更 | 广东亚商教育咨询服务有限公司 | 广东亚商教育科技股份有限公司 | 2016-06-06 |
股东信息变更 | 程耿敦,执行董事,经理;胡志远,监事 | 程耿敦,董事长;胡德,职工代表监事;胡志远,董事;胡志远,经理;康勇,副董事长;吴有鉟,监事会主席;姚亮,副董事长;易学连,职工代表监事;曾轻辉,副董事长 | 2016-06-06 |
股东变更 | 程耿敦,执行董事,经理;胡志远,监事 | 程耿敦,董事长;胡德,职工代表监事;胡志远,董事;胡志远,经理;康勇,副董事长;吴有鉟,监事会主席;姚亮,副董事长;易学连,职工代表监事;曾轻辉,副董事长 | 2016-06-06 |
经营范围变更 | 企业管理咨询,教育咨询,会议论坛组织策划,投资管理。 | 教育科研文献研究与开发,教育软件的研究与开发,文化活动组织策划;企业管理咨询,教育咨询,会议及展览服务。 | 2016-06-06 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2016-06-06 |
股东信息变更 | 程耿敦,执行董事,经理;苏洁,监事 | 程耿敦,执行董事,经理;胡志远,监事 | 2016-03-29 |
股东变更 | 程耿敦,执行董事,经理;苏洁,监事 | 程耿敦,执行董事,经理;胡志远,监事 | 2016-03-29 |
主要人员变更 | 程耿敦,执行董事,经理;苏洁,监事 | 程耿敦,执行董事,经理;胡志远,监事 | 2016-03-29 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2016-03-29 |
名称变更 | 东莞市亚商企业管理咨询服务有限公司 | 广东亚商教育咨询服务有限公司 | 2016-01-26 |
名称变更变更 | 东莞市亚商企业管理咨询服务有限公司 | 广东亚商教育咨询服务有限公司 | 2016-01-26 |
章程变更 | - | 章程 | 2016-01-05 |
经营范围变更 | 企业管理咨询,会议论坛组织策划。 | 企业管理咨询,教育咨询,会议论坛组织策划,投资管理。 | 2016-01-05 |
地址变更 | 东莞市南城区元美东路东侧商业中心C座808号 | 东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋1010A | 2016-01-05 |
注册资本变更 | 10.00 | 1000.00 | 2016-01-05 |
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022、2023 | - | 1353****392 | 2781106*****.com | - | - | 86 |
谭** | - | 1365****874 | - | - | - | 84 |
工商年报联系人2022 | - | 1353****392 | - | - | - | 84 |
联系人共 22 条
解锁 查看更多信息
共 22 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
康勇 | 副董事长 | - |
姚亮 | 副董事长 | - |
程耿敦 | 董事长 | - |
曾轻辉 | 副董事长 | - |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity