沈阳贝维斯教育咨询有限公司
- 法人: 郭苑
- 注册资本: 3.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2013-01-29
- 办公地址: 辽宁省沈阳市浑南区浑南东路18-27号(2门)
公司概览
公司品牌
启唯思早教
联系人
公司高管
2
销售专家
2
人力资源专家
7
无角色
10
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 郭苑
- 经营状态 注销
- 成立年限 10~15年
- 简称 沈阳贝维斯、贝维斯、贝维斯教育
- 注册资本 3.00万元
- 实缴资本 3.00万元
- 英文名 Shenyang Bevis Education Consulting Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 912101030571797427
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 057179742
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 210103000090587
- 登记机关 沈阳市浑南区市场监督管理局
- 核准日期 2024-08-16
- 营业期限 2013-01-29~
- 注册地址 辽宁省沈阳市浑南区浑南东路18-27号(2门)
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->咨询与调查->其他专业咨询与调查
- 专业行业 教育/文具/乐器->早教、教育/文具/乐器->培训辅导机构->早教、教育/文具/乐器->其他教育服务->教育咨询
- 公司简介 沈阳贝维斯教育咨询有限公司成立于0001-1-1,沈阳贝维斯教育咨询有限公司地址位于辽宁省沈阳市-沈阳市大东区滂江街龙之梦大厦1505,交通非常便利。沈阳贝维斯教育咨询有限公司本着“客户第一,诚信至上”的经营原则,欢迎国内外企业/公司/机构与本单位建立长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈合作业务。-代表沈阳贝维斯教育咨询有限公司欢迎新老客户来电咨询。沈阳贝维斯教育咨询有限公司电话是-,业务手机是-。 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
长春雅鸿教育咨询有限公司 | 其他投资者 | 3.00万元 | 100.00% |
长春卓雅教育咨询有限公司 | 其他投资者 | 3.00万元 | 0.00% |
沈阳道生教育咨询合伙企业(有限合伙) | - | - | 0.00% |
沈阳爱和信投资有限公司 | - | - | 0.00% |
徐银彪 | - | - | 0.00% |
张旭 | - | - | 0.00% |
张敏 | - | - | 0.00% |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
股东信息变更 | 1长春卓雅教育咨询有限公司; | 1长春雅鸿教育咨询有限公司; | 2023-03-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1长春卓雅教育咨询有限公司; | 1长春雅鸿教育咨询有限公司; | 2023-03-15 |
股东信息变更 | 1长春雅居乐教育咨询有限公司; | 1长春卓雅教育咨询有限公司; | 2022-08-17 |
注册资本变更 | 500.00 | - | 2020-06-12 |
主要人员变更 | 1徐银彪执行董事兼经理;2张旭监事; | 1官洁监事;2郭苑经理;3郭苑执行董事; | 2020-04-14 |
负责人变更 | 徐银彪 | 郭苑 | 2020-04-14 |
高级管理人员变更 | 徐银彪执行董事兼经理[退出]张旭监事[退出] | 官洁监事[新增]郭苑经理[新增]郭苑执行董事[新增] | 2020-04-14 |
期限变更 | 2023-01-28 | - | 2020-04-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2020-04-14 |
股东信息变更 | 1沈阳道生教育咨询合伙企业(有限合伙); | 1长春雅居乐教育咨询有限公司; | 2020-04-14 |
投资人变更 | 沈阳道生教育咨询合伙企业(有限合伙);[退出] | 长春雅居乐教育咨询有限公司;[新增] | 2020-04-14 |
股东信息变更 | 1沈阳爱和信投资有限公司;2徐银彪; | 1沈阳道生教育咨询合伙企业(有限合伙); | 2020-02-21 |
投资人变更 | 沈阳爱和信投资有限公司;[退出]徐银彪;[退出] | 沈阳道生教育咨询合伙企业(有限合伙);[新增] | 2020-02-21 |
地址变更 | 沈阳市沈河区朝阳街6号2-11-7室 | 辽宁省沈阳市浑南区浑南东路18-27号(2门) | 2020-01-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1张旭;2张敏; | 1徐银彪;2沈阳爱和信投资有限公司; | 2015-11-27 |
负责人变更 | 张敏 | 徐银彪 | 2015-11-27 |
注册资本变更 | 3.00 | - | 2015-11-27 |
股东信息变更 | 1张旭;2张敏; | 1徐银彪;2沈阳爱和信投资有限公司; | 2015-11-27 |
主要人员变更 | 1张旭监事;2张敏执行董事兼总经理; | 1张旭监事;2徐银彪执行董事兼经理; | 2015-11-27 |
高级管理人员变更 | 1张旭监事;2张敏执行董事兼总经理; | 1张旭监事;2徐银彪执行董事兼经理; | 2015-11-27 |
共 21 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
陈** | - | 1510****343 | - | - | - | 81 |
张旭 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
尚园长 | - | - | - | - | - | 70 |
联系人共 20 条
解锁 查看更多信息
共 20 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
徐银彪 | 执行董事兼经理 | - |
郭苑 | 执行董事,经理 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
融资历程
融资金额(万元) | 融资轮数 | 投资方 | 披露时间 |
---|---|---|---|
未披露 | 天使轮 | 爱和信投资 | 2015-11-27 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity