成都市妙想食品有限公司
- 法人: 吴研
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2010-09-09
- 办公地址: 成都市金牛区九里堤北路3号2幢1楼
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
6
无角色
2
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 吴研
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 妙想、妙想食品、成都妙想
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 50.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91510106562015028D
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 562015028
- 曾用名 成都市妙想商贸有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 510106000153048
- 登记机关 金牛区市场监督管理局
- 核准日期 2023-08-25
- 营业期限 2010-09-09~
- 注册地址 四川省成都市金牛区金凤凰大道588号2栋10层1005号
- 国标行业 批发和零售业->批发业->食品、饮料及烟草制品批发->其他食品批发
- 专业行业 食品/酒水/零食->方便速食速冻->自热米饭、食品/酒水/零食->生鲜肉类蛋品->牛肉、食品/酒水/零食->零食干果坚果->牛板筋、食品/酒水/零食->零食干果坚果->凤爪、食品/酒水/零食->方便速食速冻->海带、食品/酒水/零食->大米面条干货->金针菇
- 公司简介 成都市妙想食品有限公司,2010年9月9日创办于“美食之都”成都市。公司专注于辣味食品的开发,拥有专业研发团队并建立完善的生产供应链。公司旗下拥有“辣弟”、“嗨族人”、“辣小美”三大大品牌,为国内各渠道、平台打造“明家有品”系列辣味食品。 本公司产品涵盖了休闲“凤爪、牛板筋、风干肉、烤脖、牛肚、麻辣牛肉”6大系列辣味肉制品,“尖尖笋、脆笋、海带、素肉、魔芋素毛肚、金针菇”6大系列辣味素制食品;以及酸辣粉,自热火锅、自热米饭、拌饭代餐食品。长年经营达100多个单品,是目前国内休闲食品行业经营品种众多的食品企业之一。2021年公司与行业内优秀生产食品企业强强联合,继续加大研发新概念特色产品。 成都市妙想食品有限公司在发展的10年里,坚持创业初心,以市场为导向,合作双赢为原则。为客户提供了优质的产品、优秀的市场支持、健全的售后服务,得到了厂商、消费者的广泛认可,成为了辣味食品行业的先行者,始终为消费者带来不断创新的消费体验。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
明拥军 | 自然人股东 | 75.00万元 | 75.00% |
吴研 | 自然人股东 | 25.00万元 | 25.00% |
奚静秋 | - | - | 0.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴研 明国发 | 吴研 吴研 | 2023-08-25 |
投资人(股权)变更 | 吴研 出资 25万人民币;明拥军 出资 25万人民币; | 吴研 出资 25万人民币;明拥军 出资 75万人民币; | 2023-08-25 |
主要人员变更 | 吴研 明国发 | 吴研 吴研 | 2023-08-25 |
注册资本变更 | - | - | 2023-08-25 |
股东信息变更 | 吴研 出资 25万人民币;明拥军 出资 25万人民币; | 吴研 出资 25万人民币;明拥军 出资 75万人民币; | 2023-08-25 |
高级管理人员变更 | 周笑行[退出] | 吴研[新增] | 2021-05-26 |
章程变更 | 无 | - | 2021-05-26 |
主要人员变更 | 周笑行 | 吴研 | 2021-05-26 |
地址变更 | 成都市金牛区星辰二巷2号1栋3单元1层附10号 | 四川省成都市金牛区金凤凰大道588号2栋10层1005号 | 2021-05-26 |
地址变更 | 成都市金牛区九里堤北路3号2幢1楼 | 成都市金牛区星辰二巷2号1栋3单元1层附10号 | 2019-03-21 |
主要人员变更 | / | 周笑行,经理 | 2013-05-20 |
章程备案 | / | 明拥军,监事 | 2013-05-20 |
负责人变更 | 奚静秋 | 吴研,中华人民共和国居民身份证,***** | 2013-05-20 |
股东信息变更 | 吴研;奚静秋; | 明拥军;吴研; | 2013-05-20 |
名称变更变更 | 成都市妙想商贸有限公司 | 成都市妙想食品有限公司 | 2013-05-20 |
章程备案 | - | 明拥军,监事 | 2013-05-20 |
期限变更 | 2010-12-08 | 3999-01-01 | 2010-11-25 |
投资人变更 | 奚静秋;吴研; | 奚静秋,货币;吴研,货币; | 2010-11-25 |
实收出资变更 | 0 | 50 | 2010-11-25 |
股东信息变更 | 奚静秋;吴研; | 50 | 2010-11-25 |
共 20 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
成** | - | - | - | 028-8****761 | - | 72 |
工商年报联系人2013、2014、2015、2016、2018、2019、2020、2021 | - | 1339****271 | 5172886*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2022、2023 | - | 1339****271 | - | - | - | 84 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
吴研 | 执行董事,经理,执行董事,经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity