深圳市时富网信科技有限公司
- 法人: 唐惠芳
- 注册资本: 23400.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(外商投资非独资)
- 成立时间: 2016-03-01
- 办公地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
公司概览
联系人
公司高管
5
销售专家
1
无角色
7
工商信息
- 法人代表 唐惠芳
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 时富网信
- 注册资本 23400.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Shenzhen Shifu Wangxin Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440300360112479F
- 纳税人识别号 91440300360112479F
- 组织机构代码 360112479
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440301501155156
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2021-12-02
- 营业期限 2016-03-01~5000-01-01
- 注册地址 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路98号卓越大厦306J15
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->软件开发->其他软件开发
- 专业行业 建材/门窗/水电->门禁安防消防->物联网、物联网、企业服务->云服务->云存储
- 公司简介 深圳市时富网信科技有限公司办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),于2016年03月01日在深圳市市场监督管理局注册成立,注册资本为3000万元欧元,在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营数据库管理、大数据分析;计算机网络技术开发;计算机信息系统、云存储、云计算、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于深圳企业管理及投资咨询黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
时富投资国际有限公司 | 企业法人 | - | 80.00% |
广东安信职业培训学院有限公司 | 法人股东 | - | 20.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路98号卓越大厦306J15 | 2021-12-02 |
投资总额(万元) | 3000 | 3600 | 2017-08-18 |
投资人变更 | 股东名称:广东安信职业培训学院有限公司、出资额:600.000000、出资比例:20.000000;股东名称:时富投资国际有限公司、出资额:2400.000000、出资比例:80.000000; | 股东名称:时富投资国际有限公司、出资额:2880.000000、出资比例:80.000000;股东名称:广东安信职业培训学院有限公司、出资额:720.000000、出资比例:20.000000; | 2017-08-18 |
注册资本变更 | - | - | 2017-08-18 |
股东信息变更 | 名称:广东安信职业培训学院有限公司,出资额:600,出资比例:20名称:时富投资国际有限公司,出资额:2400,出资比例:80 | 名称:时富投资国际有限公司,出资额:2880,出资比例:80名称:广东安信职业培训学院有限公司,出资额:720,出资比例:20 | 2017-08-18 |
股东信息变更 | 时富投资国际有限公司 2400.0000(万元) 80.0000% 广东安信职业培训学院有限公司 600.0000(万元) 20.0000% | 广东安信职业培训学院有限公司 720.0000(万元) 20.0000% 时富投资国际有限公司 2880.0000(万元) 80.0000% | 2016-08-01 |
投资总额变更 | 3000.0000 万元 | 3600.0000 万元 | 2016-08-01 |
注册资本变更 | - | - | 2016-08-01 |
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈报 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
林举亮 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
谢朗 | 董事长 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 12 条
解锁 查看更多信息
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
谢朗 | 董事长 | - |
吴伟军 | 董事 | - |
唐惠芳 | 董事,董事,总经理 | - |
陈国伟 | 董事 | - |
钟新友 | 董事 | - |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity