杭州日铁排气装置有限公司
官网- 法人: 小山悟
- 注册资本: 1365.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(外国法人独资)
- 成立时间: 2007-11-16
- 办公地址: 杭州市滨江区浦沿街道园区中路38号2幢1-2层
公司概览
联系人
公司高管
3
销售专家
3
无角色
12
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 小山悟
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 日铁、日铁排气装置、杭州日铁
- 注册资本 1365.00万元
- 实缴资本 1365.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 150~500
- 统一社信代码 91330108668017718T
- 纳税人识别号 91330108668017718T
- 组织机构代码 668017718
- 曾用名 杭州日铁住金排气装置有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 330100400012757
- 登记机关 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局
- 核准日期 2019-07-05
- 营业期限 2007-11-16~2057-11-15
- 注册地址 浙江省杭州市滨江区浦沿街道园区中路38号2幢1-2层
- 国标行业 制造业->汽车制造业->汽车零部件及配件制造->汽车零部件及配件制造
- 专业行业 汽车/骑行/车品->骑行摩托车辆->摩托车、服务/休闲/出行
- 公司简介 杭州日铁排气装置有限公司是世界五百强企业的全资子公司(日资),主要生产摩托车尾气排放控制装置。自2007年11月在杭州滨江区成立以来,公司业务不断发展壮大,目前办公室职员已有25人,车间工作人员90人,公司提供良好工作环境、有竞争力的薪酬(五险一金及15薪)与发展机会、希望有更多的有志之士加入我们的团队,跟公司共同发展!**********************/(公司网站)我们为你提供:1、公平的晋升机制,每年一次的加薪以及有竞争力的年终奖金2、良好的培训机制(提供入职培训、内训、外训、语言学习及出国学习机会)3、试用期起即缴纳五险一金(全额12%)4、各种节日福利、生日福利、工会福利,每年一次拓展旅游活动5、法定带薪年休假+公司福利休假+奖励休假6、每年一次的员工福利体检
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 | 企业法人 | - | 100.00% |
新日铁住金マテリアルズ株式会社 | - | - | 0.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 姓名: MORII TSUNEKI; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 浦川健一; 证件号码: TS*******; 职位: 监事; 姓名: 稻熊徹; 证件号码: TS*******; 职位: 董事; 姓名:赵美君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 中山岳志; 证件号码: TT*******; 职位: 董事长; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 浦川健一; 证件号码: TS*******; 职位: 监事; 姓名: 稻熊徹; 证件号码: TS*******; 职位: 董事; 姓名:赵美君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2024-04-15 |
主要人员变更 | 姓名: MORII TSUNEKI; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 平山胜英; 证件号码: TR*******; 职位: 董事; 姓名: 浦川健一; 证件号码: TS*******; 职位: 监事; 姓名:赵美君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: MORII TSUNEKI; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 浦川健一; 证件号码: TS*******; 职位: 监事; 姓名: 稻熊徹; 证件号码: TS*******; 职位: 董事; 姓名:赵美君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-09-16 |
主要人员变更 | 姓名: MORII TSUNEKI; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 浦川健一; 证件号码: TS*******; 职位: 监事; 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事; 姓名:赵美君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: MORII TSUNEKI; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 平山胜英; 证件号码: TR*******; 职位: 董事; 姓名: 浦川健一; 证件号码: TS*******; 职位: 监事; 姓名:赵美君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-04-20 |
主要人员变更 | 姓名: MORII TSUNEKI; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: YAMANAKA JUNJI; 证件号码: TK*******; 职位: 监事; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事; | 姓名: MORII TSUNEKI; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 浦川健一; 证件号码: TS*******; 职位: 监事; 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事; | 2021-06-15 |
高级管理人员变更 | 姓名: MORII TSUNEKI; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: YAMANAKA JUNJI; 证件号码: TK*******; 职位: 监事; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事; | 姓名: MORII TSUNEKI; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 浦川健一; 证件号码: TS*******; 职位: 监事; 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事; | 2021-06-15 |
负责人变更 | 藤田典之 | 小山悟 | 2019-07-05 |
主要人员变更 | 姓名: 八木律; 证件号码: TH*******; 职位: 监事; 姓名: 森井典纪; 证件号码: TR*******; 职位: 董事; 姓名: 糟谷雅幸; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; | 姓名: MORII TSUNEKI; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: YAMANAKA JUNJI; 证件号码: TK*******; 职位: 监事; 姓名: 小山悟; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事; | 2019-07-05 |
高级管理人员变更 | 姓名:八木律;证件号码:TH*******;职位:监事;姓名:森井典纪;证件号码:TR*******;职位:董事;姓名:糟谷雅幸;证件号码:TR*******;职位:董事长;姓名:藤田典之;证件号码:TZ*******;职位:董事兼总经理; | 姓名:MORIITSUNEKI;证件号码:TR*******;职位:董事长;姓名:YAMANAKAJUNJI;证件号码:TK*******;职位:监事;姓名:小山悟;证件号码:TZ*******;职位:董事兼总经理;姓名:藤田典之;证件号码:TZ*******;职位:董事; | 2019-07-05 |
主要人员变更 | 姓名: 八木律; 证件号码: TH*******; 职位: 监事 姓名: 森井典纪; 证件号码: TR*******; 职位: 董事 姓名: 清水淳一; 证件号码: TK*******; 职位: 董事长 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 八木律; 证件号码: TH*******; 职位: 监事 姓名: 森井典纪; 证件号码: TR*******; 职位: 董事 姓名: 糟谷雅幸; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理 | 2019-03-05 |
高级管理人员变更 | 姓名:八木律;证件号码:TH*******;职位:监事姓名:森井典纪;证件号码:TR*******;职位:董事姓名:清水淳一;证件号码:TK*******;职位:董事长姓名:藤田典之;证件号码:TZ*******;职位:董事兼总经理 | 姓名:八木律;证件号码:TH*******;职位:监事姓名:森井典纪;证件号码:TR*******;职位:董事姓名:糟谷雅幸;证件号码:TR*******;职位:董事长姓名:藤田典之;证件号码:TZ*******;职位:董事兼总经理 | 2019-03-05 |
名称变更变更 | 杭州日铁住金排气装置有限公司 | 杭州日铁排气装置有限公司 | 2019-03-05 |
股东信息变更 | 企业名称: 新日铁住金マテリアルズ株式会社; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 企业名称: 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 2019-03-05 |
投资人变更 | 企业名称:新日铁住金マテリアルズ株式会社;出资额:***万;百分比:***% | 企业名称:日鉄ケミカル&マテリアル株式会社;出资额:***万;百分比:***% | 2019-03-05 |
主要人员变更 | 姓名: 植岛俊幸; 证件号码: TK*******; 职位: 董事 姓名: 浅野眞; 证件号码: TK*******; 职位: 监事 姓名: 清水淳一; 证件号码: TK*******; 职位: 董事长 姓名: 藤田典之; 证件号码: TH*******; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 八木律; 证件号码: TH*******; 职位: 监事 姓名: 森井典纪; 证件号码: TR*******; 职位: 董事 姓名: 清水淳一; 证件号码: TK*******; 职位: 董事长 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理 | 2018-09-14 |
高级管理人员变更 | 姓名: 植岛俊幸; 证件号码: TK*******; 职位: 董事 姓名: 浅野眞; 证件号码: TK*******; 职位: 监事 姓名: 清水淳一; 证件号码: TK*******; 职位: 董事长 姓名: 藤田典之; 证件号码: TH*******; 职位: 董事兼总经理 | 姓名: 八木律; 证件号码: TH*******; 职位: 监事 姓名: 森井典纪; 证件号码: TR*******; 职位: 董事 姓名: 清水淳一; 证件号码: TK*******; 职位: 董事长 姓名: 藤田典之; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事兼总经理 | 2018-09-14 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:朱慧佳;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码: | 现联络员姓名:赵美君;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:zhao@nshz.net.cn;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:赵美君;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:zhao@nshz.net.cn;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-05-29 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:朱慧佳;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码: | 现联络员姓名:赵美君;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:zhao@nshz.net.cn;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:赵美君;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:zhao@nshz.net.cn;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-05-29 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:朱慧佳;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码: | 现联络员姓名:赵美君;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:*****;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:赵美君;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-05-29 |
其他事项备案 | 注册号:*************** 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:*****************T | 2016-08-17 |
统一社会信用代码变更 | 注册号:330100400012757 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:91330108668017718T | 2016-08-17 |
共 30 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
钱关萧办 | 3301941056 | 2010-12-23 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2015 | - | - | zh*****3.com | 0571-8****982 | - | 74 |
浦川健一 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022 | - | 1595****169 | zh*****hz.net.cn | - | - | 86 |
联系人共 18 条
解锁 查看更多信息
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
藤田典之 | 董事 | - |
MORII TSUNEKI | 董事长 | - |
小山悟 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网站备案
网站首页 | 域名 | 网站备案/许可证号 | 审核日期 |
---|---|---|---|
nshz.net.cn | nshz.net.cn | 浙ICP备17013778号-1 | 2017-04-10 |
www.nshz.net.cn | nshz.net.cn | 浙ICP备17013778号-1 | 2017-04-10 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity