佛山市吉莱之陶瓷釉料有限公司
- 法人: 潘秋明
- 注册资本: 200.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2013-11-18
- 办公地址: 佛山市禅城区季华四路68号一座812室(住所申报)
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
8
工商信息
- 法人代表 潘秋明
- 经营状态 在业
- 成立年限 10~15年
- 简称 吉莱之陶瓷釉料、吉莱之、佛山吉莱之
- 注册资本 200.00万元
- 实缴资本 200.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 914406040826465337
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 082646533
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440602000320495
- 登记机关 佛山市禅城区市场监督管理局
- 核准日期 2020-07-15
- 营业期限 2013-11-18~
- 注册地址 佛山市禅城区季华四路68号一座812室(住所申报)
- 国标行业 制造业->非金属矿物制品业->陶瓷制品制造->建筑陶瓷制品制造
- 专业行业 农资/化工/环保->能源化工/材料、工具/机械/仪器->仪器仪表元件->实验室仪器
- 公司简介 佛山市中冠陶瓷釉料有限公司创建于1991年,是专业从事陶瓷色釉料研发、生产、营销及技术服务的大型高科技制釉企业,严格按照国际标准生产,并通过ISO9001:2008国际质量体系认证。 中冠企业拥有高素质和经验丰富的科研人员及管理团队,结合公司多年精湛的生产技术,高效优质地为各陶瓷企业专业提供陶瓷色料、熔块、成品釉、渗花釉料、陶瓷添加剂等五大系列上百个品种的一流色料、釉料精品。 佛山市南海中泰制釉厂是中冠企业专业生产各类色釉料产品的制造基地,严格按照ISO9001国际质量管理体系实施全员、全过程的全面质量管理,从而确保了产品的高品质。凭借优质的产品和良好的信誉,中冠企业赢得了广大客户的信赖和支持,在国内外市场享有盛誉。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
谢华春 | - | - | 0.00% |
潘秋明 | 自然人股东 | - | 70.00% |
潘智盛 | 自然人股东 | - | 30.00% |
卫翠婷 | - | - | 0.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 佛山市禅城区和平路一号华苑综合大楼二楼B区 | 佛山市禅城区季华四路68号一座812室(住所申报) | 2020-07-15 |
章程变更 | - | 2020-07-13章程 | 2020-07-15 |
股东信息变更 | 潘秋明,执行董事,经理;卫翠婷,监事 | 潘秋明,执行董事,经理;潘智盛,监事 | 2017-01-11 |
章程变更 | 章程修正案 | 章程 | 2017-01-11 |
股东变更 | 潘秋明,执行董事,经理;卫翠婷,监事[退出] | 潘秋明,执行董事,经理;潘智盛,监事[新增] | 2017-01-11 |
章程变更 | - | 章程修正案 | 2014-09-28 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2014-09-28 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2014-09-28 |
经营范围变更 | 陶瓷技术研发;销售:陶瓷化工原料(不含化学危险品),陶瓷原料、陶瓷制品,陶瓷釉料,建筑材料,陶瓷设备,实验室仪器;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的,须取得许可后方可经营)。 | 陶瓷技术研发;销售:陶瓷化工原料(不含化学危险品),陶瓷原料、陶瓷制品,陶瓷釉料,建筑材料,陶瓷设备,实验室仪器;货物进出口、技术进出口。 | 2014-09-28 |
股东信息变更 | 卫翠婷,监事;谢华春,执行董事,经理 | 潘秋明,执行董事,经理;卫翠婷,监事 | 2014-02-24 |
负责人变更 | 谢华春 | 潘秋明 | 2014-02-24 |
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2015、2016 | - | - | - | 0757-8****330 | - | 72 |
工商年报联系人2021 | - | 1322****382 | 26341689*****.com | - | - | 83 |
潘智盛 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
潘秋明 | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity