佛山市禅城区高佬海鲜餐厅
- 法人: 徐鹏
- 注册资本: 10.00万元
- 企业类型: 个人独资企业
- 成立时间: 2005-07-05
- 办公地址: 佛山市禅城区建新路1号西座2号铺
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
3
无角色
7
工商信息
- 法人代表 徐鹏
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 -
- 注册资本 10.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Gaolao Seafood Restaurant In Chancheng District of Foshan City
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440604789433507Q
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 789433507
- 曾用名 佛山市禅城区又一新餐厅
- 纳税资质 -
- 注册号 440602000154120
- 登记机关 佛山市禅城区市场监督管理局
- 核准日期 2022-05-24
- 营业期限 2005-07-05~
- 注册地址 佛山市禅城区建新路1号首层2号铺
- 国标行业 住宿和餐饮业->餐饮业->正餐服务->正餐服务
- 专业行业 食品/酒水/零食->水产鱼虾海鲜->海鲜、服务/休闲/出行->休闲娱乐场所->酒吧
- 公司简介 佛山市禅城区高佬海鲜餐厅于2005年7月5日开设于中国四大名镇之一的名城佛山。同时在佛山市禅城区建新路1号首层2号铺开展经营,为佛山市民提供等服务。佛山市禅城区高佬海鲜餐厅随时欢迎您的光临!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
徐鹏 | 自然人股东 | - | 100.00% |
孙涛 | - | - | 0.00% |
卢少云 | - | - | 0.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 餐饮服务。 | 许可项目:餐饮服务(不含酒吧服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2022-05-24 |
股东信息变更 | 卓健明 | 徐鹏 | 2020-04-30 |
投资人变更 | 卓健明 | 徐鹏 | 2020-04-30 |
股东变更 | - | 投资人发生变更 | 2020-04-30 |
名称变更 | 佛山市禅城区又一新餐厅 | 佛山市禅城区高佬海鲜餐厅 | 2016-08-11 |
投资人变更 | 卢少云 [退出] | 卓健明 [新增] | 2016-08-05 |
股东信息变更 | 卢少云 | 卓健明 | 2016-08-05 |
经营范围变更 | 服务:中餐制售(不含生吃海产品、凉菜、烧卤熟肉、糕点点心制售)(凭有效的《餐饮服务许可证》经营)。 | 餐饮服务。 | 2016-08-05 |
股东信息变更 | 孙涛 | 卢少云 | 2012-06-27 |
经营范围变更 | 服务:中餐制售(不含生吃海产品,不含糕点,不含烧卤熟肉)(凭有效的《餐饮服务许可证》经营)。 | 服务:中餐制售(不含生吃海产品、凉菜、烧卤熟肉、糕点点心制售)(凭有效的《餐饮服务许可证》经营)。 | 2012-06-27 |
经营范围变更 | 服务:中餐制售(不含生吃海产品,不含糕点,不含烧卤熟肉)(凭有效的《食品卫生许可证》经营)。 | 服务:中餐制售(不含生吃海产品,不含糕点,不含烧卤熟肉)(凭有效的《餐饮服务许可证》经营)。 | 2011-06-15 |
股东信息变更 | - | 投资人发生变更 | 2010-05-05 |
经营范围变更 | 服务、零售:饭、菜、茶、酒、饮料(不含烧卤熟肉食品、糕点点心制售)。 | 服务:中餐制售(不含生吃海产品,不含糕点,不含烧卤熟肉)(凭有效的《食品卫生许可证》经营)。 | 2010-05-05 |
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2020、2021 | - | 1781****552 | 4165930*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2014、2015 | - | 1892****117 | 389926*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2018、2019 | - | 1768****946 | - | - | - | 81 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
孙涛 | 董事长 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity