广东四开机械能源产业有限公司
- 法人: 刘桂民
- 注册资本: 1950032.50万元
- 企业类型: 有限责任公司(港澳台法人独资)
- 成立时间: 2016-11-24
- 办公地址: 东莞市常平镇金美路金河二路250号一栋二楼
公司概览
联系人
公司高管
3
无角色
4
工商信息
- 法人代表 刘桂民
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 广东四开、四开机械能源、四开
- 注册资本 1950032.50万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Guangdong Grand Mechanical Energy Industry Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91441900MA4W0KWE67
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA4W0KWE6
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 441900400222347
- 登记机关 东莞市市场监督管理局
- 核准日期 2018-02-02
- 营业期限 2016-11-24~2046-11-24
- 注册地址 东莞市常平镇金美路金河二路250号一栋二楼
- 国标行业 制造业->计算机、通信和其他电子设备制造业->智能消费设备制造->其他智能消费设备制造
- 专业行业 工具/机械/仪器、汽车/骑行/车品->汽车跑车整车->新能源汽车、电商零售->跨境电商->跨境电子商务对外贸易经营者、农资/化工/环保->能源化工/材料->电力
- 公司简介 广东四开机械能源产业有限公司成立于2016年11月24日,注册地址在东莞市常平镇金美路金河二路250号一栋二楼,主要从事产销、研发:机械动力能发电设备、电子用电产品、电力能源产品、光电能源产品;研发:新能源汽车。。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
中国四开金属投资基金会有限公司 | 企业法人 | 300005.00万元 | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资总额变更 | 29999.9999 | 300005.0000( + 900.01667% ) | 2018-02-02 |
注册资本变更 | 30000.00 | - | 2018-02-02 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 29999.999900 | 300005.000000 | 2018-02-02 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2018-02-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 29999.9999 | 300005.0000 | 2018-02-02 |
章程变更 | 章程修正案 | 章程 | 2018-02-02 |
经营范围变更 | 产销、研发:机械动力能发电设备、电子用电产品、电力能源产品、光电能源产品及新能源汽车。 | 产销、研发:机械动力能发电设备、电子用电产品、电力能源产品、光电能源产品;研发:新能源汽车。 | 2016-12-21 |
章程备案 | - | 章程修正案 | 2016-12-21 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 产销、研发:机械动力能发电设备、电子用电产品、电力能源产品、光电能源产品及新能源汽车。 | 产销、研发:机械动力能发电设备、电子用电产品、电力能源产品、光电能源产品;研发:新能源汽车。 | 2016-12-21 |
章程变更 | - | 章程修正案 | 2016-12-21 |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
常平海关 | 44199449GE | 2017-01-06 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2016、2017、2018、2019、2020、2021 | - | 1311****999 | 131131859*****9.com | - | - | 83 |
刘桂民 | 董事长,总经理,董事长,总经理 | - | - | - | - | 79 |
刘霞 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
刘桂民 | 董事长,总经理,董事长,总经理 | - |
林小兰 | 董事 | - |
张敏 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity