江苏开汇商业保理有限公司
- 法人: 郑藩明
- 注册资本: 50000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(港澳台法人独资)
- 成立时间: 2015-09-22
- 办公地址: 南京市玄武区玄武大道699-1号820室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
8
工商信息
- 法人代表 郑藩明
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 开汇、江苏开汇、开汇保理
- 注册资本 50000.00万元
- 实缴资本 50000.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91320100MA1MAEXYXL
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA1MAEXYX
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 320100400058117
- 登记机关 南京市市场监督管理局
- 核准日期 2023-05-26
- 营业期限 2015-09-22~2045-09-20
- 注册地址 南京市玄武区玄武大道108号聚慧园6号楼6、8-12层
- 国标行业 金融业->货币金融服务->非货币银行服务->融资租赁服务
- 专业行业 金融->企业金融服务->催收、金融->保险
- 公司简介 江苏开汇商业保理有限公司办公室地址位于六朝古都、江苏省会南京,南京南京市玄武区玄武大道6991号820室,于2015年09月22日在南京市工商行政管理局注册成立,注册资本为50000万元人民币,在公司发展壮大的8年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户账管理;与本公司业务相关的信用风险担保;客户资信调查与评估。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于南京保险服务公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
途牛旅游(香港)有限公司 | 外国(地区)企业 | 50000.00万元 | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 南京市玄武区苏宁大道32号 | 南京市玄武区苏宁大道108号聚慧园6号楼6、8-12层 | 2023-05-26 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 南京市玄武区苏宁大道32号 | 南京市玄武区苏宁大道108号聚慧园6号楼6、8-12层 | 2023-05-26 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 南京市玄武区苏宁大道32号 | 南京市玄武区玄武大道108号聚慧园6号楼6、8-12层 | 2023-05-26 |
地址变更 | 南京市玄武区苏宁大道32号 | 南京市玄武区玄武大道108号聚慧园6号楼6、8-12层 | 2023-05-26 |
地址变更 | 南京市玄武区玄武大道699-1号820室 | 南京市玄武区苏宁大道32号 | 2020-12-30 |
负责人变更 | 陈杰 | 郑藩明 | 2020-12-30 |
注册资本变更 | 75000.00 | 50000.00 | 2020-12-30 |
法定代表人变更 | 于敦德 | 陈杰 | 2017-12-25 |
注册资本变更 | 50000.00 | 75000.00 | 2016-11-01 |
投资总额变更 | 50000.000000 | 75000.000000 | 2016-11-01 |
投资总额变更 | 30000.000000 | 50000.000000 | 2015-12-18 |
注册资本变更 | 30000.00 | 50000.00 | 2015-12-18 |
地址变更 | 南京市玄武区玄武大道699-1号 | 南京市玄武区玄武大道699-1号820室 | 2015-10-27 |
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2020、2021 | - | - | zhangshishu*****niu.com | 025-8****969 | - | 73 |
辛守东 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2016、2017、2018 | - | - | xuxiaohu*****niu.com | 025-8****969 | - | 73 |
联系人共 12 条
解锁 查看更多信息
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
郑藩明 | 执行董事,总经理,总经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity