熙龙(上海)国际物流有限公司
- 法人: KIM HEE YONG
- 注册资本: 500.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(外国自然人独资)
- 成立时间: 2015-05-22
- 办公地址: 天钥桥路329号B栋922室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
5
工商信息
- 法人代表 KIM HEE YONG
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 上海熙龙国际物流、熙龙国际物流、熙龙、上海熙龙
- 注册资本 500.00万元
- 实缴资本 93.93万元
- 英文名 Xilong (Shanghai) International Logistics Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91310113342386978N
- 纳税人识别号 91310113342386978N
- 组织机构代码 342386978
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310113001335281
- 登记机关 上海市市场监督管理局
- 核准日期 2020-12-17
- 营业期限 2015-05-22~2035-05-21
- 注册地址 上海市宝山区高逸路112-118号3幢A0386室
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->多式联运和运输代理业->运输代理业->其他运输代理业
- 专业行业 服务/休闲/出行->生活便民服务->物流
- 公司简介 熙龙(上海)国际物流有限公司办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海上海市宝山区宝杨路1800号2号楼A256室,于2015年05月22日在宝山区市场监督管理局注册成立,在公司发展壮大的8年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营海上、航空、公路的国际货物运输代理;接受委托代办报检服务;货物运输代理;货物仓储、装卸服务;会展服务;商务信息咨询;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于上海货运物流黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
李公宝 | - | - | 0.00% |
KIM HEE YONG | 自然人股东 | - | 100.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2020-07-08章程备案 | 2020-12-03章程备案 | 2020-12-17 |
经营范围变更 | 从事海上、航空、公路国际、国内货物运输代理(除船舶代理、外轮理货、水路货物运输代理)(快递业务除外);接受委托代办报检服务;货物仓储、装卸服务(除危险品及专项规定);会展服务;商务信息咨询(除证券、期货、经纪);从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事海上、航空、公路国际、国内货物运输代理(除船舶代理、外轮理货、水路货物运输代理)(快递业务除外);接受委托代办报检服务;货物仓储、装卸服务(除危险品及专项规定);会展服务;商务信息咨询(除证券、期货、经纪);从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-12-17 |
地址变更 | 上海市宝山区宝杨路1800号2号楼A256室 | 上海市宝山区高逸路112-118号3幢A0386室 | 2020-07-20 |
章程变更 | - | 2020-07-08章程备案 | 2020-07-20 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(外国自然人独资) | 2018-05-25 |
章程变更 | - | 2018-05-03章程备案 | 2018-05-25 |
境外股东发起人的境内法律文件送达接受人变更 | - | 徐红兰 | 2018-05-25 |
境外股东发起人的境内 | - | 徐红兰 | 2018-05-25 |
股东信息变更 | 李公宝 | KIMHEEYONG | 2018-05-25 |
联络人员变更 | 金鹏飞 | 徐红兰 | 2018-05-25 |
主要人员变更 | 无 | CHUNGEUNKYUNG | 2018-05-25 |
投资人变更 | 李公宝 | KIMHEEYONG | 2018-05-25 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2016、2017、2018、2019 | - | - | viv*****omas-giobe.com | 021-5****569 | - | 74 |
CHUNG EUN KYUNG | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2015 | - | - | vivi*****omas-globe.com | 021-5****569 | - | 74 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
KIM HEE YONG | 执行董事,经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity