沈阳哈根低碳新能源科技有限公司
- 法人: 杜昊隽
- 注册资本: 300.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2006-11-01
- 办公地址: 沈阳市皇姑区宁山东路50号412
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
1
无角色
9
工商信息
- 法人代表 杜昊隽
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 哈根低碳新能源、沈阳哈根、哈根
- 注册资本 300.00万元
- 实缴资本 300.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91210105793166958L
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 793166958
- 曾用名 沈阳鑫业商贸有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 210105000042623
- 登记机关 沈阳市皇姑区市场监督管理局
- 核准日期 2020-09-21
- 营业期限 2006-11-01~
- 注册地址 沈阳市皇姑区宁山东路50号412
- 国标行业 科学研究和技术服务业->研究和试验发展->工程和技术研究和试验发展->工程和技术研究和试验发展
- 专业行业 -
- 公司简介 沈阳鑫业商贸有限公司位于东北城市、素有“一朝发祥地,两代帝王都”之称--沈阳,具体地址是辽宁省沈阳市皇姑区宁山东路50号,在沈阳市工商注册成立,注册资本,主要经营项目为: 百货零售。本单位为客户提供服务的同时,也使企业得到发展。 本单位是生活服务 批发零售行业内企业,如果您对我们的产品或服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询,我们将在收到您的信息后,回复您!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
杜昊隽 | 自然人股东 | 300.00万元 | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-10-31 | - | 2020-09-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-09-21 |
投资人变更 | 1杜昊隽;2赵启明;3马秀丽; | 1杜昊隽; | 2020-09-21 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-10-31 | - | 2020-09-21 |
经营范围变更 | 太阳能发电产品、风能发电产品、风光互补发电产品、节能光源产品、节能原材料、小型电站产品技术研究、技术开发、产品销售;环保设备销售,环保工程设计、施工。(法律法规禁止的及应经审批而未获批准的项目除外) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,太阳能发电技术服务,风力发电技术服务,太阳能热发电产品销售,环境保护专用设备销售,法律咨询(不包括律师事务所业务),财务咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业形象策划,项目策划与公关服务,礼仪服务,会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,非居住房地产租赁,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-09-21 |
股东信息变更 | 1杜昊隽;2赵启明;3马秀丽; | 1杜昊隽; | 2020-09-21 |
期限变更 | 2011-10-31 | 2021-10-31 | 2011-11-01 |
注册资本变更 | 10.00 | 300.00 | 2010-06-17 |
投资人变更 | 1杜岩岩;2孙晓珍; | 1杜昊隽;2赵启明;3马秀丽; | 2010-06-17 |
实收出资变更 | 10.0000 | 300.0000 | 2010-06-17 |
经营范围变更 | 办公用品、化工设备、化工产品(不含易燃易爆易制毒化学危险品)、建筑材料、金属材料、机械设备、电子产品、服装鞋帽、日用百货、通信器材销售;通信器材应用技术服务。 | 太阳能发电产品、风能发电产品、风光互补发电产品、节能光源产品、节能原材料、小型电站产品技术研究、技术开发、产品销售;环保设备销售,环保工程设计、施工。(法律法规禁止的及应经审批而未获批准的项目除外) | 2010-06-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1杜岩岩监事;2孙晓珍执行董事; | 1杜昊隽;2赵启明监事;3孙晓珍执行董事; | 2010-06-17 |
名称变更变更 | 沈阳鑫业商贸有限公司 | 沈阳哈根低碳新能源科技有限公司 | 2010-06-17 |
负责人变更 | 孙晓珍 | 杜昊隽 | 2010-06-17 |
负责人变更 | 杜岩岩 | 孙晓珍 | 2007-02-12 |
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022、2023 | - | 1306****876 | maping01*****3.com | - | - | 83 |
工商年报联系人2020、2021 | - | 1306****876 | maping01*****3.com | - | - | 83 |
赵启明 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 11 条
解锁 查看更多信息
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
杜昊隽 | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | - |
孙晓珍 | 执行董事 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity