安徽省城市投资发展集团有限公司
- 法人: 赵远
- 注册资本: 50000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2019-06-13
- 办公地址: 安徽省合肥市经济开发区金寨南路与繁华大道交叉口文峰中心46楼文峰中心46楼
公司概览
联系人
公司高管
9
销售专家
1
无角色
10
工商信息
- 法人代表 赵远
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 安徽城投
- 注册资本 50000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91340321MA2TTDU283
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA2TTDU28
- 曾用名 安徽省城市投资发展有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 340321000114494
- 登记机关 合肥市经济开发区市场监督管理局
- 核准日期 2023-07-26
- 营业期限 2019-06-13~
- 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区金寨南路与繁华大道交叉口文峰中心46层
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->其他信息技术服务业->其他未列明信息技术服务业
- 专业行业 金融->理财->实业投资、汽车/骑行/车品->汽车跑车整车->新能源汽车、企业服务->企业通用服务->供应链管理、企业服务->企业通用服务->咨询服务
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
颍上颍龙投资管理有限公司 | 法人股东 | 5000.00万元 | 10.00% |
颍上县经开区投资发展有限公司 | 法人股东 | 5000.00万元 | 10.00% |
蚌埠经济开发区投资集团有限公司 | 企业法人 | 5000.00万元 | 10.00% |
淮南市潘城建设有限责任公司 | 法人股东 | 5000.00万元 | 10.00% |
怀远县城市投资发展有限责任公司 | 企业法人 | 50000.00万元 | 100.00% |
安徽大禹金融控股集团有限公司 | 企业法人 | 5000.00万元 | 10.00% |
太和县国有资产投资控股集团有限公司 | 企业法人 | 5000.00万元 | 10.00% |
利辛县尚居置业有限公司 | 法人股东 | 5000.00万元 | 10.00% |
钱朝萍 | - | - | 100.00% |
张啸 | - | - | 100.00% |
安徽省城投集团有限公司 | - | - | 50.00% |
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
股东信息变更 | 怀远县城市投资发展有限责任公司:(出资额:15000.0000万元;出资比例:30%,安徽大禹金融控股集团有限公司:(出资额:5000.0000万元;出资比例:10%,利辛县尚居置业有限公司:(出资额:5000.0000万元;出资比例:10%,蚌埠经济开发区投资集团有限公司:(出资额:5000.0000万元;出资比例:10%,颍上颍龙投资管理有限公司:(出资额:5000.0000万元;出资比例:10%,淮南市潘城建设有限责任公司:(出资额:5000.0000万元;出资比例:10%,太和县国有资产投资控股集团有限公司:(出资额:5000.0000万元;出资比例:10%,颍上县经开区投资发展有限公司:(出资额:5000.0000万元;出资比例:10% | 怀远县城市投资发展有限责任公司:(出资额:50000.0000万元;出资比例:100% | 2023-07-26 |
联络员备案 | 焦蕾 | 陈贺 | 2023-06-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李涛、魏恺、李浩、杨维根、赵远、戴良磊、王宝健、李绪林、周新耀、李占格 | 陈贺、赵远 | 2023-06-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李绪林 | 赵远 | 2023-06-16 |
股东信息变更 | 怀远县城市投资发展有限责任公司:75%;安徽大禹金融控股集团有限公司:25%; | 怀远县城市投资发展有限责任公司:30%;安徽大禹金融控股集团有限公司:10%;利辛县尚居置业有限公司:10%;蚌埠经济开发区投资集团有限公司:10%;颍上颍龙投资管理有限公司:10%;淮南市潘城建设有限责任公司:10%;太和县国有资产投资控股集团有限公司:10%;颍上县经开区投资发展有限公司:10%; | 2021-11-05 |
投资人变更 | 怀远县城市投资发展有限责任公司:75%;安徽大禹金融控股集团有限公司:25%; | 怀远县城市投资发展有限责任公司:30%;安徽大禹金融控股集团有限公司:10%;利辛县尚居置业有限公司:10%;蚌埠经济开发区投资集团有限公司:10%;颍上颍龙投资管理有限公司:10%;淮南市潘城建设有限责任公司:10%;太和县国有资产投资控股集团有限公司:10%;颍上县经开区投资发展有限公司:10%; | 2021-11-05 |
经营范围变更 | 工业、农业项目开发投资服务;商业管理;信息技术服务;房地产开发经营;园林绿化、市政工程、建筑工程、水利建设、水利工程施工;卫生医疗、文化传媒、文体教育、农林基础设施、风电新能源项目开发服务;仓储、货物和技术进出口服务;教育信息咨询;企业管理咨询;税务信息咨询;水利项目投资;房地产项目投资;物业管理;养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:房地产开发经营;出口监管仓库经营;证券投资咨询;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;新能源汽车整车销售;新能源原动设备制造;供应链管理服务;园区管理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理咨询;创业投资(限投资未上市企业);税务服务;园林绿化工程施工;工程管理服务;商业综合体管理服务;信息技术咨询服务;票据信息咨询服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2021-11-05 |
高级管理人员变更 | 刘冉、李绪林 | 李涛、魏恺、李浩、杨维根、赵远、戴良磊、王宝健、李绪林、周新耀、李占格 | 2021-11-05 |
注册资本变更 | 20000.00 | 50000.00 | 2021-11-05 |
主要人员变更 | 刘冉、李绪林 | 李涛、魏恺、李浩、杨维根、赵远、戴良磊、王宝健、李绪林、周新耀、李占格 | 2021-11-05 |
投资人变更 | 怀远县城市投资发展有限责任公司:75%;安徽优杰融资租赁有限公司:25%; | 怀远县城市投资发展有限责任公司:75%;安徽大禹金融控股集团有限公司:25%; | 2021-10-20 |
股东信息变更 | 怀远县城市投资发展有限责任公司:75%;安徽优杰融资租赁有限公司:25%; | 怀远县城市投资发展有限责任公司:75%;安徽大禹金融控股集团有限公司:25%; | 2021-10-20 |
股东信息变更 | 怀远县城市投资发展有限责任公司:99%;安徽优杰融资租赁有限公司:1%; | 安徽优杰融资租赁有限公司:25%;怀远县城市投资发展有限责任公司:75%; | 2021-04-09 |
注册资本变更 | 3000.00 | 20000.00 | 2021-04-09 |
其他事项备案 | 税务登记证 | 公章刻制备案 | 2021-04-09 |
投资人变更 | 怀远县城市投资发展有限责任公司:99%;安徽优杰融资租赁有限公司:1%; | 安徽优杰融资租赁有限公司:25%;怀远县城市投资发展有限责任公司:75%; | 2021-04-09 |
股东信息变更 | 安徽淮河商学院(有限合伙):99%;安徽优杰融资租赁有限公司:1%; | 安徽优杰融资租赁有限公司:1%;怀远县城市投资发展有限责任公司:99%; | 2021-04-01 |
投资人变更 | 安徽淮河商学院(有限合伙):99%;安徽优杰融资租赁有限公司:1%; | 安徽优杰融资租赁有限公司:1%;怀远县城市投资发展有限责任公司:99%; | 2021-04-01 |
经营范围变更 | 商业管理;工业、农业项目开发投资服务;信息技术服务;房地产开发经营;园林绿化、市政工程、建筑工程、水利建设、水利工程施工;卫生医疗、文化传媒、文体教育、农林基础设施、风电新能源项目开发服务;仓储、货物和技术进出口服务;教育信息咨询;企业管理咨询;税务信息咨询;水利项目投资;房地产项目投资;物业管理;养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 工业、农业项目开发投资服务;商业管理;信息技术服务;房地产开发经营;园林绿化、市政工程、建筑工程、水利建设、水利工程施工;卫生医疗、文化传媒、文体教育、农林基础设施、风电新能源项目开发服务;仓储、货物和技术进出口服务;教育信息咨询;企业管理咨询;税务信息咨询;水利项目投资;房地产项目投资;物业管理;养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-02-05 |
地址变更 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇禹都大道88号 | 安徽省合肥市经济技术开发区金寨南路与繁华大道交叉口文峰中心46层 | 2021-02-05 |
共 48 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | - | 11911626*****.com | 0551-6****013 | - | 74 |
王宝健 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
赵远 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 19 条
解锁 查看更多信息
共 19 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
赵远 | 董事 | - |
周新耀 | 董事 | - |
李浩 | 董事 | - |
李涛 | 董事 | - |
李占格 | 董事 | - |
魏恺 | 董事 | - |
杨维根 | 董事 | - |
李绪林 | 总经理,董事长 | - |
戴良磊 | 董事 | - |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity