东莞市汉邦盛泰有限公司
- 法人: 刘健华
- 注册资本: 17443.86万元
- 企业类型: 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
- 成立时间: 2010-05-11
- 办公地址: 广东省东莞市大岭山镇杨朗路345号2栋102室
公司概览
联系人
销售专家
6
无角色
10
招投标
招标数量
2次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
0次
中标金额
-元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 刘健华
- 经营状态 在业
- 成立年限 10~15年
- 简称 汉邦盛泰、东莞汉邦盛泰
- 注册资本 17443.86万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 1
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91441900555559414L
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 555559414
- 曾用名 东莞市汉邦盛泰实业投资有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 441900000796256
- 登记机关 东莞市市场监督管理局
- 核准日期 2023-12-22
- 营业期限 2010-05-11~
- 注册地址 广东省东莞市大岭山镇杨朗路345号202室
- 国标行业 房地产业->房地产业->房地产开发经营->房地产开发经营
- 专业行业 建材/门窗/水电->房产服务/装修->房地产、金融->企业金融服务->小微企业贷、建材/门窗/水电->房产服务/装修->物业、先进制造->新材料->先进金属材料、农资/化工/环保->能源化工/材料->橡胶制品、百货/厨具/宠物->日用百货杂货
- 公司简介 东莞市汉邦盛泰房地产有限公司办公室地址位于珠江口东岸,广东历史文化名城东莞,东莞 东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦406室,于2010年05月11日在东莞工商局注册成立,在公司发展壮大的12年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营地产有限,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于东莞房地产业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
邓贺彪 | - | - | 0.00% |
汪船灯 | - | - | 0.00% |
汉邦投资集团有限公司 | 企业法人 | - | 17.10% |
李慧婷 | - | - | 0.00% |
曾滔勇 | - | - | 0.00% |
张康 | - | - | 0.00% |
尹志成 | - | - | 0.00% |
东莞振德家具有限公司 | 企业法人 | - | 11.40% |
东莞市科邦商贸有限公司 | 企业法人 | - | 71.50% |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 韩玉峰(监事);张康(执行董事);郭清泉(经理); | 张康(执行董事);韩玉峰(监事);刘健华(经理);王平锋(财务负责人); | 2023-12-22 |
章程备案 | - | 章程 | 2023-12-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省东莞市大岭山镇杨朗路426号11栋303室 | 广东省东莞市大岭山镇杨朗路345号202室 | 2023-12-22 |
地址变更 | 广东省东莞市大岭山镇杨朗路426号11栋303室 | 广东省东莞市大岭山镇杨朗路345号202室 | 2023-12-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韩玉峰(监事);张康(执行董事);郭清泉(经理); | 张康(执行董事);韩玉峰(监事);刘健华(经理);王平锋(财务负责人); | 2023-12-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭清泉 | 刘健华 | 2023-12-22 |
主要人员变更 | 张康(执行董事);李慧婷(监事);郭清泉(经理); | 韩玉峰(监事);张康(执行董事);郭清泉(经理); | 2022-06-29 |
地址变更 | 广东省东莞市大岭山镇杨朗路345号2栋102室 | 广东省东莞市大岭山镇杨朗路426号11栋303室 | 2022-03-02 |
主要人员变更 | 张康(执行董事);李慧婷(监事);汪船灯(经理); | 李慧婷(监事);郭清泉(执行董事,经理); | 2022-03-02 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-03-02 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-03-02 |
负责人变更 | 汪船灯 | 郭清泉 | 2022-03-02 |
注册资本变更 | 17543.86 | 17443.86 | 2020-05-29 |
注册资本变更 | 10204.08 | 17543.86 | 2019-12-17 |
章程变更 | 章程修正案 | 章程 | 2019-12-17 |
注册资本变更 | 5000.00 | 10204.08 | 2019-11-14 |
地址变更 | 东莞市大岭山镇杨屋村杨朗路517号之二 | 广东省东莞市大岭山镇杨朗路345号2栋102室 | 2019-11-14 |
法定代表人变更 | 尹志成 | 汪船灯 | 2019-11-14 |
股东信息变更 | 邓贺彪,监事;尹志成,执行董事,经理 | 李慧婷,监事;汪船灯,经理;张康,执行董事 | 2019-11-14 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2019-11-14 |
共 47 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
01088123823 | - | - | - | 010-8****823 | - | 71 |
李慧婷 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
韩玉峰 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 16 条
解锁 查看更多信息
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
万科湖境花园 | 招标公告 | - | 广东-东莞 | - | 2019-11-11 |
汉邦松湖花园 | 招标公告 | - | 广东-东莞 | - | 2018-05-07 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity