福建数媒信息科技有限公司
- 法人: 林榕珍
- 注册资本: 3001.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2020-01-13
- 办公地址: 福建省福州市连江县潘渡乡沿江大道1号贵安新天地世纪金源商务中心3栋23层2301室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
4
工商信息
- 法人代表 林榕珍
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 福建数媒、数媒信科、数媒信息、数媒
- 注册资本 3001.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91350122MA33J26610
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA33J2661
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 350122100122328
- 登记机关 连江县市场监督管理局
- 核准日期 2022-07-20
- 营业期限 2020-01-13~2040-01-12
- 注册地址 福建省福州市连江县潘渡乡沿江大道1号贵安新天地世纪金源商务中心3栋23层2301室
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->数字内容服务->其他数字内容服务
- 专业行业 保健/药品/医疗->保健品营养品->保健品、网络/游戏/传媒->二次元->动漫、建材/门窗/水电->门禁安防消防->物联网、其他、网络/游戏/传媒->媒体、物联网、企业服务->企业通用服务->咨询服务、企业服务->数据服务、服务/休闲/出行、大数据、教育/文具/乐器->图书杂志出版->动漫
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
蔡丽艳 | 自然人股东 | - | 26.66% |
熊静 | - | - | 0.00% |
林榕珍 | 自然人股东 | - | 73.34% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
股东信息变更 | 蔡丽艳 证照号码:***熊静 证照号码:*** | 蔡丽艳 证照号码:***林榕珍 证照号码:*** | 2022-07-20 |
章程变更 | 旧章程 | 新章程 | 2022-07-20 |
主要人员变更 | 执行董事(法定代表人):熊静 证件号码:***监事:蔡丽艳 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):林榕珍 证件号码:***监事:蔡丽艳 证件号码:*** | 2022-07-20 |
负责人变更 | 熊静 | 林榕珍 | 2022-07-20 |
联络人员变更 | 熊静 | 陈丽珍 | 2021-06-18 |
章程变更 | 旧章程 | 2020-12-10股东;新章程2020-12-10 | 2020-12-15 |
股东信息变更 | 蔡丽艳 证照号码:35012519561211032X;孙广伟 证照号码:371521198504140737; | 蔡丽艳 证照号码:35012519561211032X;熊静 证照号码:420703199812292464; | 2020-12-15 |
投资人变更 | 蔡丽艳证照号码:***;孙广伟证照号码:***;[退出] | 蔡丽艳证照号码:***;熊静证照号码:***;[新增] | 2020-12-15 |
联络人员变更 | 孙广伟 | 熊静 | 2020-12-15 |
负责人变更 | 孙广伟 | 熊静 | 2020-12-04 |
经营范围变更 | 其他数字内容服务;数字新媒体;软件运行维护服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;数字动漫制作;云平台服务;云软件服务;文化娱乐经纪人;其他文化艺术经纪代理;动漫设计;大数据服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 其他数字内容服务;数字新媒体;软件运行维护服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;数字动漫制作;云平台服务;云软件服务;文化娱乐经纪人;其他文化艺术经纪代理;动漫设计;大数据服务;食品、饮料及烟草制品零售;肉、禽、蛋奶及水产品零售;营养和保健品零售;酒、茶叶零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家具零售;互联网零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-04-20 |
章程变更 | 旧章程 | 2020-04-08经营范围;章程修正案备案2020-04-08 | 2020-04-20 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔡丽艳 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
熊静 | 执行董事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2020、2021 | - | 1309****091 | - | - | - | 81 |
联系人共 6 条
解锁 查看更多信息
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
熊静 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity