温州市瓯海郭溪澳鹿神皮鞋厂
- 法人: 郑长斌
- 注册资本: -万元
- 企业类型: 个体工商户
- 成立时间: 2005-05-10
- 办公地址: 温州市瓯海区郭溪街道郭南村江垟路46号(后幢)
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
3
无角色
1
工商信息
- 法人代表 郑长斌
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 澳鹿神皮鞋、澳鹿神、瓯海郭溪澳鹿神
- 注册资本 -万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 92330304MA2C3X294J
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA2C3X294
- 曾用名 温州市瓯海瞿溪澳鹿神皮鞋厂
- 纳税资质 -
- 注册号 330304606019200
- 登记机关 温州市瓯海区市场监督管理局
- 核准日期 2014-07-10
- 营业期限 2005-05-10~
- 注册地址 温州市瓯海区郭溪街道郭南村江垟路46号(后幢)
- 国标行业 制造业->皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业->制鞋业->皮鞋制造
- 专业行业 -
- 公司简介 温州市瓯海郭溪澳鹿神皮鞋厂
- 经营范围 -
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330304606019200 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:92330304MA2C3X294J | 2017-09-15 |
个体其他形式变更 | 管理片号: 三溪所二队二区; 乡镇街道: 郭溪镇; 执照属性: 长期; 组成形式: 个人经营; 居为委会:oh4211 | 管理片号: 三溪所二队二区; 乡镇街道: 郭溪镇; 执照属性: 长期; 组成形式: 个人经营; 居为委会:oh4204 | 2014-07-10 |
经营范围变更 | 经营范围: 无 皮鞋制造、加工 | 经营范围: 皮鞋制造、加工 | 2014-07-10 |
组成形式变更 | 管理片号: 三溪所二队二区; 乡镇街道: 郭溪镇; 执照属性: 长期; 组成形式: 个人经营; 居为委会:oh4211 | 管理片号: 三溪所二队二区; 乡镇街道: 郭溪镇; 执照属性: 长期; 组成形式: 个人经营; 居为委会:oh4204 | 2014-07-10 |
地址变更 | 住所: 温州市瓯海区郭溪凰桥村燎原中路**号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:郭溪镇 | 住所: 温州市瓯海区郭溪街道郭南村江垟路**号(后幢); 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:郭溪镇 | 2014-07-10 |
地址变更 | 住所:温州市瓯海区瞿溪镇八仙岩路**号;邮政编码:******;电话:********;住所所在行政区划:瞿溪镇 | 住所:温州市瓯海区郭溪凰桥村燎原中路**号;邮政编码:******;电话:********;住所所在行政区划:郭溪镇 | 2012-06-12 |
经营范围变更 | 经营范围: 皮鞋制造、加工 | 经营范围: 无 皮鞋制造、加工 | 2012-06-12 |
名称变更变更 | 温州市瓯海瞿溪澳鹿神皮鞋厂 | 温州市瓯海郭溪澳鹿神皮鞋厂 | 2012-06-12 |
个体其他形式变更 | 管理片号: 三溪所一队一区; 乡镇街道: 郭溪镇; 执照属性: 长期; 组成形式: 个人经营; 居为委会:oh4102 | 管理片号: 三溪所一队一区; 乡镇街道: 郭溪镇; 执照属性: 长期; 组成形式: 个人经营; 居为委会:oh4211 | 2012-06-12 |
组成形式变更 | 管理片号: 三溪所一队一区; 乡镇街道: 郭溪镇; 执照属性: 长期; 组成形式: 个人经营; 居为委会:oh4102 | 管理片号: 三溪所一队一区; 乡镇街道: 郭溪镇; 执照属性: 长期; 组成形式: 个人经营; 居为委会:oh4211 | 2012-06-12 |
变更注册号 | 注册号: ********669 | 注册号: ********19200 | 2008-02-26 |
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑长斌 | - | - | - | - | - | 70 |
工商年报联系人2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021 | - | 1375****551 | - | - | - | 84 |
吴** | 总经理 | 1875****389 | - | 0577-8****121 | - | 95 |
联系人共 4 条
解锁 查看更多信息
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
吴少华 | 总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity