他乡悟月(深圳)文化餐饮有限公司
- 法人: 王斌
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2016-06-28
- 办公地址: 深圳市宝安区西乡街道宝源路1065号F518时尚创意园F1栋104
公司概览
联系人
无角色
11
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 王斌
- 经营状态 注销
- 成立年限 5~10年
- 简称 深圳他乡悟月文化餐饮、他乡悟月文化餐饮、深圳他乡悟月、他乡悟月
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Wuyue (Shenzhen) Culture Catering Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440300MA5DFEKN37
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA5DFEKN3
- 曾用名 深圳市态度文化概念发展有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 440306116653237
- 登记机关 深圳市市场监督管理局宝安监管局
- 核准日期 2023-08-30
- 营业期限 2016-06-28~5000-01-01
- 注册地址 深圳市宝安区西乡街道宝源路1065号F518时尚创意园F1栋104
- 国标行业 住宿和餐饮业->餐饮业->其他餐饮业->其他未列明餐饮业
- 专业行业 -
- 公司简介 他乡悟月(深圳)文化餐饮有限公司,成立于2016-06-28,位于深圳市宝安区西乡街道宝源路1065号F518时尚创意园F1栋104,所属行业是其他未列明服务业。酒店/民宿
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
深圳市大梵设计有限公司 | - | - | 30.00% |
宋亚东 | - | - | 70.00% |
吴海峰 | - | - | 30.00% |
刘晓宇 | - | - | 35.00% |
刘小龙 | - | - | 35.00% |
他乡悟月(深圳)文化有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 韦家艳 | 王斌 | 2022-05-19 |
主要人员变更 | 韦家艳(执行董事),韦家艳(总经理) | 王斌(执行董事),王斌(总经理) | 2022-05-19 |
指定联系人变更 | 韦家艳 | 王斌 | 2022-05-19 |
负责人变更 | 唐爱超 | 韦家艳 | 2021-10-15 |
高级管理人员变更 | 宋亚东(监事),唐爱超(执行董事),唐爱超(总经理) | 韦家艳(总经理),沈燕婷(监事),韦家艳(执行董事) | 2021-10-15 |
指定联系人变更 | 宋亚洲 | 韦家艳 | 2021-10-15 |
主要人员变更 | 宋亚东(监事),唐爱超(执行董事),唐爱超(总经理) | 韦家艳(总经理),沈燕婷(监事),韦家艳(执行董事) | 2021-10-15 |
经营范围变更 | 文化项目的投资、投资兴办实业(具体项目另行申报);文化活动策划;国内贸易;货物及技术进出口。 | 文化项目的投资、投资兴办实业(具体项目另行申报);文化活动策划;国内贸易;货物及技术进出口。大米,肉类,蛋类,调味料及其相关厨房设备器材,玩具的销售;工艺礼品(象牙及其制品除外)销售。 | 2021-04-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-04-30 | 2021-04-26 | 2021-04-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-04-29 |
主要人员变更 | 宋亚洲(执行董事),宋亚洲(总经理) | 唐爱超(执行董事),唐爱超(总经理) | 2021-04-29 |
许可信息变更 | 《餐饮服务许可证》(无),《建设项目环境影响审查批复》() | 《食品经营许可证》() | 2021-04-29 |
高级管理人员变更 | 宋亚洲(执行董事),宋亚洲(总经理) | 唐爱超(执行董事),唐爱超(总经理) | 2021-04-29 |
法定代表人变更 | 宋亚洲 | 唐爱超 | 2021-04-29 |
名称变更变更 | 深圳市态度文化概念发展有限公司 | 他乡悟月(深圳)文化餐饮有限公司 | 2021-04-29 |
投资人变更 | 宋亚东 70.0(万元)70.00%深圳市大梵设计有限公司 30.0(万元)30.00% | 他乡悟月(深圳)文化有限公司 100.0(万元)100.00% | 2021-04-29 |
负责人变更 | 宋亚洲 | 唐爱超 | 2021-04-29 |
股东信息变更 | 股东名称:刘晓宇、出资额:35.000000、出资比例:35.000000;股东名称:刘小龙、出资额:35.000000、出资比例:35.000000;股东名称:吴海峰、出资额:30.000000、出资比例:30.000000; | 股东名称:宋亚东、出资额:70.000000、出资比例:70.000000;股东名称:深圳市大梵设计有限公司、出资额:30.000000、出资比例:30.000000; | 2019-05-10 |
投资人变更 | 股东名称:刘晓宇、出资额:35.000000、出资比例:35.000000;股东名称:刘小龙、出资额:35.000000、出资比例:35.000000;股东名称:吴海峰、出资额:30.000000、出资比例:30.000000; | 股东名称:宋亚东、出资额:70.000000、出资比例:70.000000;股东名称:深圳市大梵设计有限公司、出资额:30.000000、出资比例:30.000000; | 2019-05-10 |
主要人员变更 | 执行董事:吴海峰;监事:刘晓宇;总经理:吴海峰; | 执行董事:宋亚洲;监事:宋亚东;总经理:宋亚洲; | 2019-05-10 |
共 24 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
宋亚东 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
王斌 | 执行董事,总经理 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2021、2022 | - | 1371****694 | 1537988*****.com | - | - | 86 |
联系人共 11 条
解锁 查看更多信息
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity