深圳市裕百盛科技有限公司
- 法人: 林鸿英
- 注册资本: 50.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2016-11-16
- 办公地址: 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头统建楼B-22C
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
7
工商信息
- 法人代表 林鸿英
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 裕百盛、深圳裕百盛
- 注册资本 50.00万元
- 实缴资本 50.00万元
- 英文名 Shenzhen Yubaisheng Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440300MA5DP7MF60
- 纳税人识别号 91440300MA5DP7MF60
- 组织机构代码 MA5DP7MF6
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440307118030277
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2022-05-07
- 营业期限 2016-11-16~5000-01-01
- 注册地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区东门北路2057号翠菊楼E7
- 国标行业 批发和零售业->批发业->机械设备、五金产品及电子产品批发->其他机械设备及电子产品批发
- 专业行业 智能硬件->可穿戴设备
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
王哲 | - | - | 100.00% |
林鸿英 | 自然人股东 | - | 100.00% |
张晴 | - | - | 100.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期变更 | 2020-03-01 | 2022-05-05 | 2022-05-07 |
股东信息变更 | 王哲 50.0(万元)100.00% | 林鸿英 50.0(万元)100.00% | 2022-05-07 |
主要人员变更 | 王哲(执行董事),王哲(总经理) | 林鸿英(执行董事),林鸿英(总经理) | 2022-05-07 |
负责人变更 | 王哲 | 林鸿英 | 2022-05-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-01-10 | 2020-03-01 | 2020-03-13 |
地址变更 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头统建楼B-22C | 深圳市罗湖区翠竹街道翠竹社区东门北路2057号翠菊楼E7 | 2020-03-13 |
股东信息变更 | 股东名称:张晴、出资额:50.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:王哲、出资额:50.000000、出资比例:100.000000; | 2019-01-23 |
负责人变更 | 法定代表人:张晴;监事:张苑妃;董事长:张晴;股东:张晴;总经理:张晴; | 监事:李少娟;总经理:王哲;法定代表人:王哲;董事长:王哲;股东:; | 2019-01-23 |
章程变更 | 1900-01-01 | 2019-01-10 00:00:00 | 2019-01-23 |
投资人变更 | 股东名称:张晴、出资额:50.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:王哲、出资额:50.000000、出资比例:100.000000; | 2019-01-23 |
章程或章程修正案通过日期变更 | 1900-01-01 | 2019-01-10 | 2019-01-23 |
高级管理人员变更 | 总经理:张晴[退出]执行董事:张晴[退出]监事:张苑妃[退出] | 执行董事:王哲[新增]总经理:王哲[新增]监事:李少娟[新增] | 2019-01-23 |
主要人员变更 | 张晴(总经理),张苑妃(监事),张晴(执行董事) | 李少娟(监事),王哲(总经理),王哲(执行董事) | 2019-01-23 |
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
王哲 | 执行董事,总经理,执行董事,总经理 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2019、2020 | - | 1392****988 | 572003*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2016 | - | - | 28504381*****.com | 0755-2****696 | - | 73 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王哲 | 执行董事,总经理,执行董事,总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity